Ann-Britt Åsebol (Mod)
Tidigare riksdagsledamot
- Party
- The Moderate Party
- Constituency
- Dalarna County
- Birth year
- 1947
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2016-9-13 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2019-6-17
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2012-11-29
Committee on Education
- Deputy member
- 2019-6-17 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2012-4-11 – 2014-9-29
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2012-11-22 – 2014-9-29
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-3-14 – 2014-9-29
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2016-9-27 – 2018-9-24
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
- Deputy member
- 2018-11-1 – 2022-10-31
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2011 års vallagsutredning. Ersättare, Läkemedelsskadenämnden 17-.
Kommunala uppdrag
Landstingsfullmäktig, Dalarna 94-02 och 1:e vice ordförande 01-02. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Ledamot, landstingsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Örebro läns landsting och Landstinget i Dalarna. Ledamot, ekonomiberedningen, Landstingsförbundet. Ledamot (AU), Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot och ordförande, Näringslivet Falun-Borlänge 01-04. Ordförande, Kulturföreningen Falun Då 03-06. Ordförande, Arkivcentrum, Dalarna 06-10. Styrelseledamot och ordförande, Moderaterna i Falun 05-. Ledamot, förbundsstyrelsen Moderaterna i Dalarna 94-01 och 09-. Ledamot, kyrkofullmäktige i Falu kyrkliga samfällighet 05-15. Ledamot, kyrkorådet i Falu Kristine församling 05-13. Ordförande, kyrkonämnden i Falu kyrkliga samfällighet 05-12. Ledamot, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i Västerås stift 09-10. Ledamot, kyrkomötet 09-16. Uppdrag på internationell nivå inom Rotary International 02-, bl.a. styrelseledamot 12-14.
Bostadsort
Falun
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14, 16-18 och 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-12 och 18-19, utbildningsutskottet 12-14 och 19-, socialförsäkringsutskottet 12-14, justitieutskottet 14 och socialutskottet 16-18. Ledamot Europarådets svenska delegation 18-.
Föräldrar
Egenföretagaren Nils-Rune Åsebol och egenföretagaren Anne-Marie Åsebol, f. Johansson.
Utbildning
Studentexamen, Södertälje 67. Mellanstadielärarexamen, Lärarhögskolan Falun 71. Adjunktskompetens, Uppsala 78. Skolledarutbildning 82.
Anställningar
Lärare, skolledare, Falu kommun och Vänersborgs kommun 71-91. Marknadsförare, Dalateatern 91-92. Lärare, Lärarhögskolan Falun 92-93. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Rektor (vd), Falu Frigymnasium 01-05. Egenföretagare 05-12.