Björn Söder (SweDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Party
- The Sweden Democrats
- Constituency
- Skåne County North and East, seat 16
- Title
- Civilingenjör.
- Birth year
- 1976
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telephone
- 08-786 63 92
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Defence
Member
Committee on Foreign Affairs
Deputy member
The War Delegation
Member
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
Member
Advisory Council on Foreign Affairs
Deputy member
The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2026-9-21
Member of Parliament
- Second Deputy Speaker
- 2014-9-29 – 2018-9-24
The Sweden Democrats
- Group Leader
- 2010-10-4 – 2014-9-29
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2013-2-22 – 2014-9-29
- Member
- 2012-11-28 – 2013-2-21
- Deputy member
- 2012-4-13 – 2012-11-27
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2022-10-12 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-11-26 – 2014-9-29
Committee on Defence
- Member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-11-26 – 2014-9-29
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-11-26 – 2014-9-29
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2011-11-18 – 2014-9-29
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2012-4-13 – 2014-9-29
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2012-4-19 – 2014-9-29
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-2-20 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2013-2-22 – 2013-3-19
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2013-2-22 – 2014-9-29
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2013-2-22 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2013-2-22 – 2014-9-29
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2013-2-22 – 2014-9-29
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2013-2-22 – 2014-9-29
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
- Member
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Member
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Member
- 2021-3-18 – 2021-4-21
- Member
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Member
- 2020-3-26 – 2020-9-13
- Member
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Member
- 2019-5-9 – 2019-6-12
- Member
- 2018-11-15 – 2018-12-5
- Member
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Member
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Member
- 2017-5-2 – 2017-6-14
- Member
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Member
- 2016-4-12 – 2016-5-25
- Member
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Member
- 2015-4-14 – 2015-6-16
- Member
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputy member
- 2013-4-23 – 2013-6-18
- Deputy member
- 2013-2-21 – 2013-3-6
- Deputy member
- 2011-9-20 – 2011-9-21
- Deputy member
- 2011-6-16 – 2011-6-17
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-10-4
- Deputy member
- 2012-4-13 – 2014-10-7
The War Delegation
- Member
- 2022-10-11 –
- Member
- 2010-10-19 – 2022-10-9
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Member
- 2022-10-11 –
- Member
- 2014-10-14 – 2022-10-9
The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly
- Deputy member
- 2024-4-10 –
- Member
- 2022-10-26 – 2024-4-10
- Member
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Member
- 2020-2-11 – 2022-10-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2018-10-2 – 2020-9-30
Advisory Council on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2022-10-4 –
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Företags beredskap vid krig
Skriftlig fråga 2024/25:47 av Björn Söder (SD)
Fråga 2024/25:47 Företags beredskap vid krig av Björn Söder SD till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M En rapport från Combitech, i samarbete med Demoskop, visar att hela 56 procent av södra Sveriges företag inte har tagit del av information om beredskap alls. Rapporten visar att 20 procent av företagen inte tycker att de- Inlämnad
- 2024-09-19
- Svarsdatum
- 2024-10-02
- Besvarare
- Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)
Avvecklingen av HKP14
Skriftlig fråga 2024/25:24 av Björn Söder (SD)
Fråga 2024/25:24 Avvecklingen av HKP14 av Björn Söder SD till Försvarsminister Pål Jonson M Försvarsmakten beslutade 2001 att anskaffa det europeiska helikoptersystemet NH90, i Sverige kallat helikopter 14 HKP14I över 20 år har dock inte den operativa kapacitet som beställdes uppfyllts, utan det hela har kantats av flera- Inlämnad
- 2024-09-12
- Svarsdatum
- 2024-09-25
- Besvarare
- Försvarsminister Pål Jonson (M)
Polisens prisutdelning
Skriftlig fråga 2024/25:6 av Björn Söder (SD)
Fråga 2024/25:6 Polisens prisutdelning av Björn Söder SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M I samband med Eurovision Song Contest i Malmö i maj förekom extremt hat mot Israel och den israeliska sångerskan Eden Golan. Tusentals propalestinska aktivister bevakades av ett enormt polisuppbåd. Polisen tvingades använda- Inlämnad
- 2024-09-11
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Ökad repression i Azerbajdzjan
Skriftlig fråga 2023/24:1113 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:1113 Ökad repression i Azerbajdzjan av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M Azerbajdzjan har efter presidentvalet den 7 februari 2024 och parlamentsvalet den 1 september 2024 intensifierat repressionen i landet. Inför COP 29 har den azerbajdzjanska diktaturen infört inreseförbud för 76- Inlämnad
- 2024-09-09
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M)
Översynen av östliga partnerskapet
Skriftlig fråga 2023/24:1106 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:1106 Översynen av östliga partnerskapet av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M Det östliga partnerskapet EaP lanserades 2009 på initiativ av Sverige och Polen och syftar till att fördjupa relationerna med sex länder i Östeuropa och södra Kaukasien: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien,- Inlämnad
- 2024-09-04
- Svarsdatum
- 2024-09-11
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Brasiliens nedsläckning av X
Skriftlig fråga 2023/24:1099 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:1099 Brasiliens nedsläckning av X av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M I presidentvalet den 30 oktober 2022 besegrade socialisten Lula da Silva den konservative presidenten Jair Bolsonaro. Sveriges före detta statsminister gratulerade genast, och på Twitter skrev hon: Mina varmaste gratulationer- Inlämnad
- 2024-09-02
- Svarsdatum
- 2024-09-11
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Öppnande av det svenska Stasiarkivet
Skriftlig fråga 2023/24:1090 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:1090 Öppnande av det svenska Stasiarkivet av Björn Söder SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M När Östtyskland i oktober 1990 upphörde att existera tillgängliggjordes den ökända säkerhetstjänsten Stasis enorma arkiv, som innehöll information om agenter, informatörer och rapporter som upprättats. I arkivet- Inlämnad
- 2024-08-29
- Svarsdatum
- 2024-09-11
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Regeringens agerande i samband med COP 29 i Azerbajdzjan
Skriftlig fråga 2023/24:1089 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:1089 Regeringens agerande i samband med COP 29 i Azerbajdzjan av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M Den 1124 november kommer FN:s klimattoppmöte COP 29 att hållas i Baku i Azerbajdzjan. Vem som skulle arrangera toppmötet har länge varit oklart på grund av geopolitiska spänningar och blockeringar.- Inlämnad
- 2024-08-29
- Svarsdatum
- 2024-09-11
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim
Skriftlig fråga 2023/24:1084 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:1084 EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim av Björn Söder SD till Statsrådet Johan Forssell M Ett politiskt dialog- och samarbetsavtal, ett så kallat PDCA Political Dialogue and Cooperation Agreementmellan EU och Kuba undertecknades 2016 och godkändes av EU-parlamentet 2017. Sedan dess har alla- Inlämnad
- 2024-08-27
- Svarsdatum
- 2024-09-04
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Läckage av säkerhetskänslig information från myndighet
Skriftlig fråga 2023/24:1015 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:1015 Läckage av säkerhetskänslig information från myndighet av Björn Söder SD till Statsrådet Andreas Carlson KD Ekot rapporterar den 9 juli om att säkerhetskänslig information kan ha spridits från Lantmäteriet. Säkerhetskänslig information har tidigare funnits tillgänglig via Lantmäteriets digitala tjänster.- Inlämnad
- 2024-07-11
- Svarsdatum
- 2024-07-26
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Positiv särbehandling
Skriftlig fråga 2023/24:1006 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:1006 Positiv särbehandling av Björn Söder SD till Försvarsminister Pål Jonson M Sedan 2014 genomförs varje år en process med en chefsurvalsgrupp, CUG, för befordran och tillsättning till nivå OF 5 överste och kommendör och CF 5 i Försvarsmakten. Syftet är att ha en pool av lämpliga individer som med kort- Inlämnad
- 2024-06-27
- Svarsdatum
- 2024-07-11
- Besvarare
- Försvarsminister Pål Jonson (M)
Politisk aktivism på statens museer
Skriftlig fråga 2023/24:973 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:973 Politisk aktivism på statens museer av Björn Söder SD till Kulturminister Parisa Liljestrand M I museilagens sjätte paragraf står det att utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhetMedelhavsmuseet är ett av fyra museer som- Inlämnad
- 2024-06-11
- Svarsdatum
- 2024-06-19
- Besvarare
- Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
Kostnadstak för att överleva sjukdom
Skriftlig fråga 2023/24:970 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:970 Kostnadstak för att överleva sjukdom av Björn Söder SD till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD En flicka på två år, har den sällsynta sjukdomen metakromatisk leukodystrofi MLDsom är en ärftlig, fortskridande sjukdom. För sex av tio drabbade kommer symtomen i ett- till tvåårsåldern. Fram till dess- Inlämnad
- 2024-06-06
- Svarsdatum
- 2024-06-19
- Besvarare
- Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
Blinda beredskapsflygplatser
Skriftlig fråga 2023/24:857 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:857 Blinda beredskapsflygplatser av Björn Söder SD till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Åtta regionala flygplatser står sedan årsskiftet utan radarbild och kan därmed inte upptäcka var flygplan befinner sig i respektive luftrum. Anledningen till detta är att Luftfartsverket LFV har ansett att det inte är- Inlämnad
- 2024-05-02
- Svarsdatum
- 2024-05-15
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Taiwans deltagande i WHA
Skriftlig fråga 2023/24:826 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:826 Taiwans deltagande i WHA av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M Den 27 maj till den 1 juni hålls den 77:e Världshälsoförsamlingen WHA i Genève. Mellan 2009 och 2016 kunde Taiwan delta som observatör i WHA men har sedan dess nekats att göra det. Detta innebär att Taiwan till exempel- Inlämnad
- 2024-04-19
- Svarsdatum
- 2024-05-02
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Samhällets krisberedskap
Betänkande 2023/24:FöU7
Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag om samhällets krisberedskap. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om fredstida krisberedskap, skydd mot olyckor och information till allmänheten. Att riksdagen avslår alla motionerna beror på pågående arbete och befintlig lagstiftning.
- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 24
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 9, 59 minuter
- Justering
- 2024-04-04
- Bordläggning
- 2024-04-10
- Debatt
- 2024-04-11
- Beslut
- 2024-04-11
Rapportering av svenska statens innehav av vapen
Skriftlig fråga 2023/24:791 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:791 Rapportering av svenska statens innehav av vapen av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M FN:s generalförsamling antog 1991 en resolution om öppenhet i vapenhandeln. Resolutionen uppmanar FN:s medlemsstater att årligen frivilligt redovisa såväl import som export av konventionella vapensystem- Inlämnad
- 2024-04-08
- Svarsdatum
- 2024-04-17
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Rekryteringsbas för värnplikt
Skriftlig fråga 2023/24:767 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:767 Rekryteringsbas för värnplikt av Björn Söder SD till Försvarsminister Pål Jonson M Målet i år är att 8 000 ungdomar ska kallas till värnplikt. Ungdomarna tas ut genom mönstring, som genomförs av Plikt- och prövningsverket. Första steget är att fylla i mönstringsunderlaget. Av knappt 107 000 unga som- Inlämnad
- 2024-03-27
- Svarsdatum
- 2024-04-03
- Besvarare
- Försvarsminister Pål Jonson (M)
EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim
Skriftlig fråga 2023/24:763 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:763 EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim av Björn Söder SD till Statsrådet Johan Forssell M PDCA Political Dialog and Cooperation Agreement mellan EU och Kuba undertecknades 2016 och godkändes av EU-parlamentet 2017. Sedan dess har alla EU:s medlemsländer, utom Litauen, ratificerat avtalet. Avtalet- Inlämnad
- 2024-03-25
- Svarsdatum
- 2024-04-03
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Återupptaget stöd till UNRWA
Skriftlig fråga 2023/24:721 av Björn Söder (SD)
Fråga 2023/24:721 Återupptaget stöd till UNRWA av Björn Söder SD till Statsrådet Johan Forssell M Regeringen har märkligt nog beslutat om att återuppta utbetalningar av bistånd till UNRWA. Utbetalningar av biståndet pausades sedan det framkommit att UNRWA-anställda varit inblandade i terrorattacken i Israel den 7 oktober.- Inlämnad
- 2024-03-12
- Svarsdatum
- 2024-03-20
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)