Carl-Oskar Bohlin (Mod)
Statsråd
- Party
- The Moderate Party
- Constituency
- Dalarna County, seat 46
- Birth year
- 1986
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Off duty
Minister
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Ordinary member
- 2022-2-14 – 2022-10-18
- Off duty
- 2021-12-2 – 2022-2-13
- Ordinary member
- 2021-2-2 – 2021-12-1
- Off duty
- 2020-8-31 – 2021-2-1
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2020-8-30
Committee on Industry and Trade
- Member
- 2022-10-4 – 2022-10-18
- Chair
- 2022-2-15 – 2022-9-26
- Member
- 2022-2-14 – 2022-2-15
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-2-13
- Chair
- 2019-2-26 – 2019-5-10
- Deputy member
- 2019-2-13 – 2019-6-17
Committee on Civil Affairs
- Member
- 2019-5-10 – 2022-2-13
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-10-2 – 2019-5-10
- Deputy member
- 2014-3-14 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-3-13
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2012-4-10
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2019-6-17
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Minister
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Deputy Chair
- 2019-2-5 – 2019-10-25
- Member
- 2019-1-31 – 2019-2-5
- Member
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
- Deputy member
- 2013-11-14 – 2014-10-7
The Riksdag Appeals Board
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2022-10-11
Nominations Committee
- Deputy member
- 2016-10-26 – 2022-9-26
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2022-6-14
Judges Proposals Board
- 2019-1-1 – 2022-11-11
- 2018-10-24 – 2018-12-31
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 14–18 och 19–22, sammansatta civil- och kulturutskottet 18 samt justitieutskottet 18–19. Ordförande näringsutskottet 19–22 och ledamot 22. Suppleant justitieutskottet 10–14, utbildningsutskottet 10–12, EU-nämnden 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 18–19 och näringsutskottet 19. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14–22 och valberedningen 16–22. Vice ordförande Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19. Statsråd (minister för civilt försvar), Försvarsdepartementet 221018–.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falu Frigymnasium, Falun 02–05. Studier i juridik, Uppsala Universitet 07–12.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borlänge 06–22.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens
Betänkande 2010/11:JuU23
Riksdagen har beslutat om en ny lag om medling och ändringar i befintlig reglering om medling och förlikning. Syftet med beslutet är att öka möjligheterna att lösa tvister på frivillig väg och införa ett EU-direktiv. Förslagen omfattar såväl medling i domstol och hyres- och arrendenämnd som privat medling. Förändringarna innebär bland annat: att talefrister och preskriptionstider inte ska kunna löpa ut under pågående medling. att tystnadsplikt ska gälla för medlare. att en medlingsöverenskommelse ska kunna förklaras verkställbar av tingsrätt. att tingsrättens skyldighet att i pågående tvistemål verka för att parterna kommer överens genom förlikning eller särskild medling skärps. att hovrätten får nya regler om förlikning och särskild medling. Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 augusti 2011.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 12, 30 minuter
- Beredning
- 2011-04-28
- Justering
- 2011-06-07
- Debatt
- 2011-06-15
- Beslut
- 2011-06-16
Processrättsliga frågor
Betänkande 2010/11:JuU9
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om processrättsliga frågor, det vill säga frågor som handlar om regler för rättegångsväsendet. Motionerna handlar bland annat om förundersökningsfrågor, straffreduktion för den som medverkar till att lösa brott och minskat nämndemannainflytande.- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 20, 56 minuter
- Justering
- 2011-02-03
- Debatt
- 2011-03-02
- Beslut
- 2011-03-03
Avskaffande av bolagsstämmokravet för små aktiebolag
Motion 2010/11:C258 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (M)
Motion till riksdagen 2010/11:C258 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe M Avskaffande av bolagsstämmokravet för små aktiebolag m1935 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffande av bolagsstämmokravet för små privata aktiebolag. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fäbodjordbrukares möjligheter att skydda sina djur
Motion 2010/11:MJ292 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ292 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Fäbodjordbrukares möjligheter att skydda sina djur m1692 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fäbodjordbruket bör ha samma rätt i jaktförordningen som de som har sina- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förvaltning av varg
Motion 2010/11:MJ243 av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ243 av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg M Förvaltning av varg m1700 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att förvaltningen av varg sker på annat sätt än i dag och att inplantering av varg i Dalarna i- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Främjandeförbudet i lotterilagen
Motion 2010/11:Kr245 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Kr245 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén M Främjandeförbudet i lotterilagen m1651 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över det s.k. främjandeförbudet i 38 och 54 lotterilagen. Motivering Genom- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av trafikförsäkringsavgiften
Motion 2010/11:C279 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2010/11:C279 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Översyn av trafikförsäkringsavgiften m1686 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hur trafikförsäkringsavgiften i dag är uppbyggd. Motivering Om du har- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kravet på eget kapital i aktiebolag
Motion 2010/11:C233 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (M)
Motion till riksdagen 2010/11:C233 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe M Kravet på eget kapital i aktiebolag m1724 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kravet på eget kapital i aktiebolag. Motivering För fler jobb och bättre välfärd i Sverige- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Spelmarknaden
Motion 2010/11:Kr251 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Kr251 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin M Spelmarknaden m1016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privata aktörers möjlighet att bedriva spelverksamhet i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:KrU7 2010/11:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag