Johan Büser (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- City of Göteborg, seat 68
- Birth year
- 1983
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on the Labour Market
Deputy member
Committee on Foreign Affairs
Deputy member
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
Member
Judges Proposals Board
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2014-9-29 – 2026-9-21
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2017-1-10 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-1-9
Committee on Transport and Communications
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2016-6-9 – 2018-9-24
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
- Member
- 2018-5-24 – 2018-10-2
- Member
- 2015-10-15 – 2018-4-30
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Member
- 2022-10-11 –
- Chair
- 2018-10-16 – 2022-10-9
- Member
- 2018-10-9 – 2018-10-16
Judges Proposals Board
- 2023-1-1 –
- 2019-1-1 – 2022-12-31
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot EU-nämnden 15–18, miljö- och jordbruksutskottet 17–18 och trafikutskottet 18–22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–17, försvarsutskottet 16–18, arbetsmarknadsutskottet 22–, utrikesutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ordförande i OSSE-delegationen 18–22 och ledamot 22–. Personlig ersättare i Domarnämnden 19–.
Föräldrar
Verktygsmakaren Ulf Nygren och verksamhetsledaren Annika Büser.
Utbildning
Examen på juristprogrammet, Handelshögskolan i Göteborg.
Anställningar
Truckförare, montör, högstadielärare och gymnasielärare. Politisk sekreterare, kommunstyrelsen i Göteborg.
Kommunala uppdrag
Ledamot, HIGAB, Göteborgs kommun.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Bergsjöns socialdemokratiska förening, Göteborg. Internationell ledare, distriktsstyrelsen, Socialdemokraterna i Göteborg.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Kemikaliepolitik
Betänkande 2017/18:MJU12
Riksdagen sa nej till 81 motioner från allmänna motionstiden 2017 om kemikalier. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de frågor som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om miljökrav vid offentlig upphandling, miljösanktionsavgifter och begränsningar av och förbud mot olika farliga ämnen.
- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 10, 46 minuter
- Justering
- 2018-02-15
- Bordläggning
- 2018-02-28
- Debatt
- 2018-03-01
- Beslut
- 2018-03-07
Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC
Betänkande 2017/18:MJU6
Regeringen vill göra ändringar i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ändringarna är en anpassning till EU-direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Bland annat innebär ändringen två saker för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses vara hållbara. Dels föreslås ändrade definitioner av vad som är avfall och restprodukter som får användas till biodrivmedel, dels ändras kraven när det gäller minskningen av växthusgasutsläpp.
Regeringen föreslår även ett mål om hur stor andelen avancerade biodrivmedel ska vara år 2020: Minst 0,5 procent av de 10 procentenheter som utgör förnybartdirektivets mål för förnybar energi i transportsektorn.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.
Riksdagen riktade dock två tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar, till regeringen att dels göra en analys av konsekvenserna av de nya reglerna för biodrivmedel, dels verka för långsiktiga villkor för biodrivmedel.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 28, 93 minuter
- Justering
- 2017-10-26
- Bordläggning
- 2017-11-07
- Debatt
- 2017-11-08
- Beslut
- 2017-11-08
NMR och demonstrationsrätten
Skriftlig fråga 2017/18:76 av Johan Büser (S)
Fråga 2017/18:76 NMR och demonstrationsrätten av Johan Büser S till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har nyligen genomfört två marscher i centrala Göteborg. Gruppen hade vid det ena tillfället inget tillstånd att demonstrera, och vid det andra- Inlämnad
- 2017-10-06
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Farledsfördjupning i Göteborgs hamn som nationellt intresse
Motion 2017/18:2199 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:2199 av Johan Büser och Mattias Jonsson båda S Farledsfördjupning i Göteborgs hamn som nationellt intresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över behovet av en farledsfördjupning i Göteborgs hamn och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behovet av dubbelspår mellan Göteborg och Oslo
Motion 2017/18:2159 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:2159 av Gunilla Carlsson och Johan Büser båda S Behovet av dubbelspår mellan Göteborg och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över behovet av att utveckla järnvägen mellan Göteborg och Oslo och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sveriges engagemang för Västsahara
Motion 2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson båda S Sveriges engagemang för Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för regeringen att uppmana svenska företag och offentlig sektor att inte ha verksamhet i det ockuperade- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU11 2017/18:UU10 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Radarteknik
Motion 2017/18:2673 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:2673 av Johan Büser och Anna Johansson båda S Radarteknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett teknikdemonstratorprogram inom radar och radio på högre tekniknivåer samt om att se över möjligheterna att utpeka- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande
Motion 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. S Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Osäkra anställningsavtal
Motion 2017/18:2632 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:2632 av Gunilla Carlsson och Johan Büser båda S Osäkra anställningsavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över riskerna med osäkra anställningsavtal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har Sverige en stark ekonomi- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjlighet att dela aska efter avliden enligt begravningsförordningen
Motion 2017/18:2627 av Johan Büser (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2627 av Johan Büser S Möjlighet att dela aska efter avliden enligt begravningsförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra begravningsförordningen 1990:1147 för att underlätta att aska efter avliden får delas i enlighet med- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning i Västsverige
Motion 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. S Utbildning i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om för- och grundskolans uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bristyrkesutbildningar- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU15 2017/18:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
Motion 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige
Motion 2017/18:749 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:749 av Monica Green m.fl. S Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsbristen i Västsverige måste stävjas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter att bostadsbyggandet- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp samt begreppet störande av allmän ordning
Motion 2017/18:716 av Mattias Jonsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:716 av Mattias Jonsson m.fl. S Översyn av lagen om hets mot folkgrupp samt begreppet störande av allmän ordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagen om hets mot folkgrupp samt begreppet störande av allmän ordning och tillkännager- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag