Mattias Bäckström Johansson (SweDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Party
- The Sweden Democrats
- Constituency
- Kalmar County, seat 256
- Birth year
- 1985
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
The Sweden Democrats
Party Secretary
Committee on Industry and Trade
Deputy member
Nominations Committee
Member
The War Delegation
Member
The Riksdag Board
Member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2014-9-29 – 2026-9-21
The Sweden Democrats
- Party Secretary
- 2022-12-12 –
- 2022-10-17 – 2022-12-12
- 2019-11-25 – 2022-10-25
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2019-6-18
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
Election Review Board
- Member
- 2019-3-13 – 2023-3-22
- Deputy member
- 2015-2-18 – 2019-3-13
The War Delegation
- Member
- 2022-10-11 –
- Member
- 2020-4-8 – 2022-10-9
Nominations Committee
- Member
- 2022-9-26 –
The Riksdag Board
- Member
- 2022-10-4 –
- Alternate member
- 2020-10-1 – 2022-10-2
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Egenföretagaren Torleif Johansson och undersköterskan Cecilia Bäckström.
Utbildning
Oscarsgymnasiet, Oskarshamn, slutår 04. Driftingenjör, Sjöfartshögskolan i Kalmar, slutår 08.
Anställningar
Drifttekniker, Oskarshamns kommun 05. Reaktoroperatör, turbinoperatör och stationstekniker, OKG 08–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Energikommissionen 15–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Oskarshamn 06–. Landstingsfullmäktig, Kalmar län 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Sverigedemokraterna Oskarshamn 06–. Distriktsordförande, Sverigedemokraterna Kalmar län 11–21.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–22. Suppleant finansutskottet 18–19 och näringsutskottet 22–. Ledamot Valprövningsnämnden 19–23, krigsdelegationen 20–, valberedningen 22– och riksdagsstyrelsen 22–. Suppleant Valprövningsnämnden 15–19 och riksdagsstyrelsen 20–22. 1:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 19–22.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
Motion 2014/15:3098 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3098 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för- Inlämnad
- 2015-06-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2014/15:112 Nordisk balansavräkning
Motion 2014/15:3097 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3097 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att den systemansvariga myndigheten inte uppdrar- Inlämnad
- 2015-06-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
Motion 2014/15:3079 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3079 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för- Inlämnad
- 2015-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- NU
Kärnkraftens förutsättningar
Interpellation 2014/15:519 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2014/15:519 Kärnkraftens förutsättningar av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sverige som industrination är beroende av såväl konkurrenskraftiga priser på elenergi som tillgång på elenergi under årets alla timmar. Det är även därför som vattenkraften tillsammans med kärnkraften- Inlämnad
- 2015-04-16
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel
Betänkande 2014/15:NU8
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel. Regeringen anser att den har vidtagit åtgärder i linje med flera av Riksrevisionens rekommendationer.
Riksdagens näringsutskott välkomnar Riksrevisionens granskning och kommenterar särskilt det så kallade anslagssparandet, uppföljningen av regionala projektmedel och ansvarsfördelningen inom förvaltningen. När det gäller anslagssparandet anser näringsutskottet, precis som regeringen, att den nuvarande ordningen inte behöver ändras. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 26 minuter
- Justering
- 2015-03-05
- Bordläggning
- 2015-03-17
- Debatt
- 2015-03-18
- Beslut
- 2015-03-18
med anledning av skr. 2014/15:59 Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet
Motion 2014/15:3039 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3039 av Josef Fransson m.fl. SD med anledning av skr. 2014/15:59 Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över Exportkreditnämndens premienivåer. Riksdagen- Inlämnad
- 2015-03-18
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Skatteutgift för el från skattebefriad vindkraft
Skriftlig fråga 2014/15:289 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Fråga 2014/15:289 Skatteutgift för el från skattebefriad vindkraft av Mattias Bäckström Johansson SD till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt 11 kap. 2 i lagen om skatt på energi LSE, 1994:1776 är elektrisk kraft inte skattepliktig om den framställs i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt- Inlämnad
- 2015-03-11
- Besvarare
- Magdalena Andersson (S)
Hot mot småskalig vattenkraft
Interpellation 2014/15:119 av Annika Qarlsson (C)
Interpellation 2014/15:119 Hot mot småskalig vattenkraft av Annika Qarlsson C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den småskaliga vattenkraften runt om i Sverige har under lång tid bidragit med miljövänlig energi och bidrar alltjämt med det. Verksamheterna bygger på allt från vattendomar från sent 1800-tal till- Inlämnad
- 2014-11-11
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
med anledning av skr. 2014/15:12 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel
Motion 2014/15:3007 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3007 av Josef Fransson m.fl. SD med anledning av skr. 2014/15:12 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda fördelarna och nackdelarna med att- Inlämnad
- 2014-11-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Budgetpropositionen för 2015
Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan- Inlämnad
- 2014-11-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Motion 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår förslaget om ändring i lagen 2000:466 om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1 2014/15:NU3
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statligt ägande
Motion 2014/15:2484 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2484 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statligt ägande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av uppdraget till- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Mineralpolitik
Motion 2014/15:1125 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1125 av Josef Fransson m.fl. SD Mineralpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera mineralersättningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten aktivt- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU1 2014/15:NU14 2014/15:NU4 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Näringspolitik
Motion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. SD Näringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om näringspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett arbetsgivaravdrag.- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU2 2014/15:AU4 2014/15:MJU5 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SfU10 2014/15:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Vindkraft
Motion 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. SD Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphäva planeringsmålet om 30 TWh vindkraftsel per år. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU13 2014/15:MJU8 2014/15:NU9 2014/15:SkU17 2014/15:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Elinfrastruktur
Motion 2014/15:1104 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1104 av Josef Fransson m.fl. SD Elinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en långsiktig investeringskalkyl för det svenska elnätet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Elcertifikat
Motion 2014/15:1103 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1103 av Josef Fransson m.fl. SD Elcertifikat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fasa ut elcertifikatssystemet genom att inte tilldela ytterligare anläggningar elcertifikat. Motivering Elcertifikat är en stödform- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag