Sök
8 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Valprövningsnämndens beslut, 1993/94, sorterat efter datum
Valprövningsnämndens beslut 13-1993
Ledamöterna och ersättarna i kyrkofullmäktige i Stugun-Borgvattnets kyrkliga samfällighet befriades från sina uppdrag i maj 1993. Länsstyrelsen i Jämtlands län utsåg den 27 juli 1993 efterträdare till de av gångna ledamöterna enligt 43 lagen 1972:704 om kyrkofullmäktigval, m.m. jämförd med 14 kap. 22 vallagen. De kvarvarande
Valprövningsnämndens beslut 12-1993
Ledamöterna och ersättarna i det direktvalda kyrkorådet i Stuguns församling befriades från sina uppdrag i maj 1993. Länsstyrelsen i Jämtlands län utsåg den 27 juli 1993 enligt 43 lagen 1972:704 om kyrkofullmäktigval, m.m. jämförd med 14 kap. 22 vallagen nya ledamöter i kyrkorådet. De kvarvarande namnen på valsedlarna räckte
Valprövningsnämndens beslut 11-1993
Sedan ersättaren för partiet Miljöpartiet de Gröna, AA, inträtt som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun, företog Länsstyrelsen i Gävleborgs län med tillämpning av 14 kap. 23 och 24 vallagen sammanräkning för att utse ny ersättare. Till ny ersättare utsågs BB. BB överklagade beslutet och yrkade att
Valprövningsnämndens beslut 9-1993
Länsstyrelsen i Kalmar län beslöt vid offentlig förrättning den 13 april 1993 att utse två nya suppleanter för partiet Kommunens Bästa Det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun. AA överklagade beslutet såvitt därigenom utsetts den sista av de båda suppleanterna. Han anförde att länsstyrelsen vid sammanräkningsförrättningen
Valprövningsnämndens beslut 6-1993
Länsstyrelsen i Kopparbergs län utsåg den 15 december 1992 vid ny offentlig sammanräkning enligt 14 kap. 23 vallagen AA till ny ersättare suppleant för BB i kommunfullmäktige i Malungs kommun för Ny Demokrati. Såsom skäl för beslutet anförde länsstyrelsen i huvudsak följande. Vid valet hade avgivits sju valsedlar som gällde
Valprövningsnämndens beslut 5-1993
Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 29 januari 1993 att inte utse någon ytterligare ledamot för Ny Demokrati i Kommunfullmäktige i Degerfors kommun efter AA som avgått som kommunfullmäktig. Såsom skäl för beslutet anförde länsstyrelsen att det enligt protokollet från den slutliga sammanräkningen inte kunde utses någon
Valprövningsnämndens beslut 1-1993
Riksskatteverket RSV beslutade den 8 december 1992 att inte bifalla en ansökan om registrering av partibeteckningen Demokratiska Partiet för val tilllandstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting. Som grund för beslutet angavs att partibeteckningen kunde antas leda till förväxling med partibeteckningar som redan är registrerade.
Valprövningsnämndens beslut 21-1992
Länsstyrelsen i Jönköpings län företog den 26 november 1992 ny sammanräkning för att utse suppleant för en ledamot från partiet Tranåsborna TBO i kommunfullmäktige i Tranås kommun. Vid förrättningen konstaterade länsstyrelsen att partiets valsedel inte upptog något ytterligare namn. Med hänvisning till att det inte fanns