Agneta Börjesson (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Trafiktekniker
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Miljöpartiet de gröna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-06-24 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-02-09
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-11-20 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
- Suppleant
- 2011-12-16 – 2014-10-14
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2023-03-22
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 14-. Suppleant justitieutskottet 10-, civilutskottet 10- och kulturutskottet 10-14. Kvittningsman Miljöpartiet de gröna 14-. Ledamot Riksbanksfullmäktige 14- och Riksrevisionens parlamentariska råd 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 11-14, Riksbanksfullmäktige 11-14. Utredare för att stärka hyresgästens inflytande.
Föräldrar
Köpmannen Karl-Gustav Börjesson och köpmannen Ingeborg Börjesson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Aranässkolan i Kungsbacka 73-77. Mira Costa high school, Los Angeles 75-76. Chalmers tekniska högskola, Göteborg 78-84. Sandöskolan, biståndsutbildning, Kramfors 80-81. Nordiska Hälsovårdshögskolan, forskarkurser, Göteborg.
Anställningar
Planeringschef, Finansdepartementet 02-06. Innan dess en rad kortare och längre uppdrag i egen och andras regi som föreläsare, konsult samt diverse förtroendeuppdrag.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Politiken i trafiken, underkommitté till Kom-Kom 91. Nationella folkhälsokommittén 98-01. Sakkunnig, Radonutredningen 00. Integritetsutredningen, partifinansiering.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kungsbacka 88-91, 02 och 06-07. Ledamot, äldreomsorgsnämnden 98-02. Ordförande, Agenda 21 06-10. Landstingsfullmäktig, Halland 88-98. Ledamot, landstingsstyrelsen, Halland 91-94. Ordförande, miljö- och näringsnämnden 94-98. Regionfullmäktig, Halland 06-07. Ordförande, Musik i Halland 06-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partisekreterare, Miljöpartiet 07-11. Vice sammankallande, partistyrelsen, Miljöpartiet 00-02. Ordförande, Miljöpartiet i Halland 93-98. Sammankallande, riksvalberedningen Miljöpartiet 90-92, ledamot 88-90. Ledamot, förtroenderådet, Miljöpartiet 85-88. Ansvarig Radio Gröns närradiosändningar, Kungsbacka 96-00. Initiativtagare samt senare revisor i Alternativboden Tuvan i Kungsbacka 85-05. Kassör, Stegla Villaförening 90-00. Kassör, Kulturföreningen Kult, Göteborg 82. Kassör i riksdagens konstklubb.
Bostadsort
Onsala
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Etiska och hållbara investeringar i statens AP-fonder
Motion 2017/18:3371 av Jonas Eriksson och Agneta Börjesson (båda MP)
Motion till riksdagen 2017/18:3371 av Jonas Eriksson och Agneta Börjesson båda MP Etiska och hållbara investeringar i statens AP-fonder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av nya placeringsregler för statens AP-fonder och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
HNJ-banan
Motion 2017/18:2779 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP)
Motion till riksdagen 2017/18:2779 av Emma Hult och Agneta Börjesson båda MP HNJ-banan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att HalmstadNässjö-banan bör behållas och utvecklas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mellan Halmstad och Nässjö går den 196 kilometer- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Medgivande vid folkbokföring i annans bostad
Motion 2017/18:2775 av Rasmus Ling och Agneta Börjesson (båda MP)
Motion till riksdagen 2017/18:2775 av Rasmus Ling och Agneta Börjesson båda MP Medgivande vid folkbokföring i annans bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över folkbokföringslagen i syfte att personer inte ska kunna folkbokföra sig på någon annans fastighet- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jämställ cykelväg och bilväg
Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. MP Jämställ cykelväg och bilväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagändringsförslag som får följden att expropriationsmöjligheten för att anlägga och utveckla nationella- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag