Allan Widman (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Malmö kommun
- Titel
- Advokat.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2006-10-11 – 2012-09-16
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-09-21
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-01
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2004-09-20 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2005-12-09 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Vice ordförande
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Vice ordförande
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Vice ordförande
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Ordförande
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Vice ordförande
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Deputerad
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Deputerad
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Deputerad
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2012-09-21 – 2014-10-07
- Ledamot
- 2012-09-21 – 2012-09-21
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2010-03-04 – 2014-10-14
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2010-11-17 – 2012-09-25
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2006-10-10 – 2012-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2012-09-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och 18-, ordförande 14-18. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04-11 och 13-18, vice ordförande 14, 15, 16 och 17, ordförande 15. Ledamot EU-nämnden 12, ordförande 12-14. Suppleant bostadsutskottet 02-04, utrikesutskottet 04-06, konstitutionsutskottet 05-06 och 10-. Ledamot krigsdelegationen 06-14 och 19-, rådet för ledamotsnära frågor 10-12, Riksbanksfullmäktige 10-14, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-12, riksdagsgruppens förtroenderåd 05- och riksdagens valberedning 14-. Suppleant Utrikesnämnden 06-12, OSSE-delegationen 02-06, riksdagsstyrelsen 06-12. 2:e vice gruppledare Folkpartiet 06 och 10, 1:e vice gruppledare 06-12.
Föräldrar
Rektorn Herbert Widman och läraren Ingrid Widman, f. Åhrberg.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Malmö latin, slutår 82. Officershögskolan 88. Kapten i reserven. Jur kand., Lunds universitet 91. Advokat 00.
Anställningar
Politisk sekreterare, Malmö kommun 91-93. Sakkunnig, Statsrådsberedningen 93-94. Tingsnotarie, Borås 95-97. Advokatbyrå 97-02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 91-96 och 98-02. Ersättare, kommunstyrelsen 94-95 och 98-02. Ledamot, skolstyrelsen 91-93. Fullmäktig, Sydvästra Skånes kommunalförbund 91-92. Stadsdelsfullmäktig, Södra Innerstaden Malmö 97-98. Ledamot, kommunalförbundet Malmöhus läns kollektivtrafik 91-93.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Folkpartiet i Malmö.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser
Motion 2021/22:4764 av Mats Persson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4764 av Mats Persson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kompensation för höga drivmedelskostnader.- Inlämnad
- 2022-06-08
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:FiU48
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , 3 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023
Motion 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska justera reduktionsplikten i enlighet med riksdagens- Inlämnad
- 2022-05-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård
Motion 2021/22:4745 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4745 av Bengt Eliasson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda genomförandet av förstärkningen av rätten till personlig assistans- Inlämnad
- 2022-05-20
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter
Motion 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4736 av Helena Gellerman m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrad ägarpresumtion för fordon för vilka ett statligt ägarregister ska föras och tillkännager- Inlämnad
- 2022-05-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:TU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2021/22:230 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem
Motion 2021/22:4732 av Juno Blom m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4732 av Juno Blom m.fl. L med anledning av skr. 2021/22:230 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det krävs en extern genomlysning av verksamheten hos Statens institutionsstyrelse- Inlämnad
- 2022-05-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU37
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition
Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Maktskifte för skolan Liberalernas vårmotion 2022 Förord- Inlämnad
- 2022-05-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk
Motion 2021/22:4718 av Gulan Avci m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4718 av Gulan Avci m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reseavdraget ska reformeras så att det görs mer generöst i de- Inlämnad
- 2022-05-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:SkU29
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar
Motion 2021/22:4709 av Juno Blom m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4709 av Juno Blom m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffmaximum för våldtäkt ska vara åtta år och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2022-05-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2021/22:JuU41
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder
Motion 2021/22:4700 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4700 av Bengt Eliasson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I propositionen lämnas förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken som syftar till att sänka- Inlämnad
- 2022-04-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SfU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2021/22:224 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk
Motion 2021/22:4681 av Robert Hannah m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4681 av Robert Hannah m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:224 Utvisning på grund av brott ett skärpt regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagreglering av att utvisning alltid ska prövas vid vissa typer av brott, såsom vid rasistiska- Inlämnad
- 2022-04-22
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2021/22:SfU28
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen
Motion 2021/22:4680 av Gulan Avci m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4680 av Gulan Avci m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformering av systemet med samordningsnummer och identitetsnummer och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2022-04-22
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2021/22:SkU28
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft
Motion 2021/22:4665 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4665 av Jakob Olofsgård m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Sammanfattning Om förslagen i proposition 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft skulle- Inlämnad
- 2022-04-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter
Motion 2021/22:4651 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4651 av Barbro Westerholm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sammanföra lagstiftningen om tobaksprodukter och tobaksfria nikotinprodukter till en gemensam- Inlämnad
- 2022-04-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn
Motion 2021/22:4637 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4637 av Bengt Eliasson m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2022-04-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025
Motion 2021/22:4630 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4630 av Barbro Westerholm m.fl. L med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 20222025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla former av läkemedelsberoende- Inlämnad
- 2022-04-08
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU25
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): 15 avslag, 3 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero
Motion 2021/22:4570 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4570 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa konsekvenstrappor i skolväsendet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU28
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2021/22:161 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän
Motion 2021/22:4569 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4569 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:161 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som säkerställer- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU32
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet
Motion 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 7 kap. 13 a miljöbalken 1998:808 ges den lydelse som anges i motionens bilaga. Riksdagen beslutar att 7 kap. 18 c miljöbalken 1998:808- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU27
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:158 Ett mer likvärdigt skolval
Motion 2021/22:4567 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4567 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:158 Ett mer likvärdigt skolval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en gemensam skolvalsplattform och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU33
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning
Motion 2021/22:4566 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2021/22:4566 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om regleringar av de nationella- Inlämnad
- 2022-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag