Allan Widman (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Malmö kommun
- Titel
- Advokat.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2006-10-11 – 2012-09-16
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-09-21
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-01
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2004-09-20 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2005-12-09 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Vice ordförande
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Vice ordförande
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Vice ordförande
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Ordförande
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Vice ordförande
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Deputerad
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Deputerad
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Deputerad
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2012-09-21 – 2014-10-07
- Ledamot
- 2012-09-21 – 2012-09-21
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2010-03-04 – 2014-10-14
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2010-11-17 – 2012-09-25
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2006-10-10 – 2012-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2012-09-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och 18-, ordförande 14-18. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04-11 och 13-18, vice ordförande 14, 15, 16 och 17, ordförande 15. Ledamot EU-nämnden 12, ordförande 12-14. Suppleant bostadsutskottet 02-04, utrikesutskottet 04-06, konstitutionsutskottet 05-06 och 10-. Ledamot krigsdelegationen 06-14 och 19-, rådet för ledamotsnära frågor 10-12, Riksbanksfullmäktige 10-14, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-12, riksdagsgruppens förtroenderåd 05- och riksdagens valberedning 14-. Suppleant Utrikesnämnden 06-12, OSSE-delegationen 02-06, riksdagsstyrelsen 06-12. 2:e vice gruppledare Folkpartiet 06 och 10, 1:e vice gruppledare 06-12.
Föräldrar
Rektorn Herbert Widman och läraren Ingrid Widman, f. Åhrberg.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Malmö latin, slutår 82. Officershögskolan 88. Kapten i reserven. Jur kand., Lunds universitet 91. Advokat 00.
Anställningar
Politisk sekreterare, Malmö kommun 91-93. Sakkunnig, Statsrådsberedningen 93-94. Tingsnotarie, Borås 95-97. Advokatbyrå 97-02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 91-96 och 98-02. Ersättare, kommunstyrelsen 94-95 och 98-02. Ledamot, skolstyrelsen 91-93. Fullmäktig, Sydvästra Skånes kommunalförbund 91-92. Stadsdelsfullmäktig, Södra Innerstaden Malmö 97-98. Ledamot, kommunalförbundet Malmöhus läns kollektivtrafik 91-93.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Folkpartiet i Malmö.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bostäder för pensionspengar
Skriftlig fråga 2005/06:2127 av Widman, Allan (fp)
den 12 september Fråga 2005/06:2127 av Allan Widman fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Bostäder för pensionspengar Vänsterpartiet vill bygga 200 000 nya hyresrätter på tio år till framför allt unga människor. För att satsningen inte ska belasta statsbudgeten vill de ta pengarna från AP-fonderna. Totalt handlar- Inlämnad
- 2006-09-12
- Besvarare
- Sven-Erik Österberg (S)
Överföring av övertaliga Gripenflygplan till Baltikum
Skriftlig fråga 2005/06:2067 av Widman, Allan (fp)
den 28 augusti Fråga 2005/06:2067 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Överföring av övertaliga Gripenflygplan till Baltikum Försvarsministern har i ett svar till mig på fråga 2005/06:624 om svensk patrullering över Baltikum med Jas Gripen i januari i år svarat att det är ett grundläggande- Inlämnad
- 2006-08-28
- Besvarare
- Leni Björklund (S)
Mandéernas ledare
Skriftlig fråga 2005/06:2045 av Widman, Allan (fp)
den 21 augusti Fråga 2005/06:2045 av Allan Widman fp till utrikesminister Jan Eliasson s Mandéernas ledare Just nu pågår en konferens i Malmö för det mandeiska folket. Mandéernas religiösa ledare, deras biskop, som lever i Irak är inbjuden att delta i konferensen. Biskopen har dock nekats visum och kommer därför- Inlämnad
- 2006-08-21
- Besvarare
- Barbro Holmberg (S)
Belöningsmedalj för internationella insatser
Skriftlig fråga 2005/06:2038 av Widman, Allan (fp)
den 18 augusti Fråga 2005/06:2038 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Belöningsmedalj för internationella insatser Riksdagen beslutar på förslag av regeringen om varje internationell insats med svensk militär personal. För att belöna särskilt berömliga gärningar i samband med sådana internationella- Inlämnad
- 2006-08-18
- Besvarare
- Leni Björklund (S)
Helikopterverksamhet på Berga
Skriftlig fråga 2005/06:2028 av Widman, Allan (fp)
den 16 augusti Fråga 2005/06:2028 av Allan Widman fp till statsrådet Ulrica Messing s Helikopterverksamhet på Berga På 1990-talet byggdes en modern helikopterlandningsplats på Berga för försvarets behov. Riksdagen fattade senare beslut om att flytta helikopterverksamheten till Blekinge. Amf 1 har sedan etablerat- Inlämnad
- 2006-08-16
- Besvarare
- Leni Björklund (S)
Visbyklassen
Skriftlig fråga 2005/06:1857 av Widman, Allan (fp)
den 19 juni Fråga 2005/06:1857 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Visbyklassen Den svenska flottan har sedan sextiotalet varit en lätt flotta med främst mindre stridsfartyg dimensionerade för bekämpning av sjömål i Östersjön. Detta har varit en verkningsfull del av Sveriges invasionsförsvar.- Inlämnad
- 2006-06-19
- Besvarare
- Leni Björklund (S)
Insatstider
Skriftlig fråga 2005/06:1856 av Widman, Allan (fp)
den 19 juni Fråga 2005/06:1856 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Insatstider Om drygt ett och ett halvt år kommer Sverige för första gången att med förband ingå i EU:s snabbinsatsförmåga. Under förberedelserna inför detta har frågan om bristen på strategisk lufttransportkapacitet väckts- Inlämnad
- 2006-06-19
- Besvarare
- Leni Björklund (S)
Ökad uthållighet i våra insatser
Skriftlig fråga 2005/06:1853 av Widman, Allan (fp)
den 19 juni Fråga 2005/06:1853 av Allan Widman fp till utrikesminister Jan Eliasson s Ökad uthållighet i våra insatser Jag har tidigare fått svar från utrikesministern på frågan om vilka åtgärder han ämnar vidta för att möjliggöra att Sverige skall kunna kvarstanna inom Unmil i enlighet med FN:s vädjan därom. I- Inlämnad
- 2006-06-19
- Besvarare
- Jan Eliasson (S)
Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo
Betänkande 2005/06:UFöU2
Riksdagen godkände regeringens förslag om att Sverige ska delta i en EU-ledd militär styrka som ska stödja FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo. EU-styrkan ska bevaka de första fria valen i Kongo sedan 1960. Beslutet innebär att en svensk styrka på högst 200 personer ska ställas till förfogande som längst sex månader efter första valomgången, som beräknas äga rum den 30 juli 2006. Styrkan ska skickas under förutsättning att insatsen vilar på en folkrättslig grund i form av en resolution antagen av FN:s säkerhetsråd.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 9, 1 minuter
- Justering
- 2006-06-01
- Debatt
- 2006-06-13
- Beslut
- 2006-06-14
Statsrådsberedningen annandagen 2004
Interpellation 2005/06:408 av Widman, Allan (fp)
den 16 maj Interpellation 2005/06:408 av Allan Widman fp till statsminister Göran Persson s Statsrådsberedningen annandagen 2004 Det stora intresse som nu riktas mot vad statssekreterare Lars Danielsson gjorde eller inte gjorde på annandagen 2004 är naturligt. Det beror på att statsminister Göran Persson förklarat- Inlämnad
- 2006-05-16
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)
Besök av statsministern i Afghanistan
Skriftlig fråga 2005/06:1765 av Widman, Allan (fp)
den 5 juni Fråga 2005/06:1765 av Allan Widman fp till statsminister Göran Persson s Besök av statsministern i Afghanistan Sedan mars månad i år har Sverige ansvar för ett så kallat PRT i Norra Afghanistan. Det svenska militära förbandet ska svara för återuppbyggnad och säkerhet i regionen runt Mazar-e-Sharif. Afghanistan- Inlämnad
- 2006-06-05
- Besvarare
- Leni Björklund (S)
Sverige inom Unmil i Liberia
Skriftlig fråga 2005/06:1740 av Widman, Allan (fp)
den 1 juni Fråga 2005/06:1740 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Sverige inom Unmil i Liberia Sverige vill kontinuerligt delta i FN:s fredsbevarande operationer i Afrika med ett substantiellt truppbidrag. Det ger Försvarsmakten värdefulla erfarenheter av en klimatologiskt och kulturellt ny- Inlämnad
- 2006-06-01
- Besvarare
- Jan Eliasson (S)
Läxor i skolan
Skriftlig fråga 2005/06:1727 av Widman, Allan (fp)
den 31 maj Fråga 2005/06:1727 av Allan Widman fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Läxor i skolan Regeringens stödparti, Vänsterpartiet, kommer att verka för att läxorna ska avskaffas i grundskolan. Den frågan anses uppenbarligen bättre kunna bestämmas av riksdagen än av enskilda lärare. Regeringens fortlevnad är- Inlämnad
- 2006-05-31
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle
Betänkande 2005/06:FöU9
Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ny lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. Kommuner och landsting får en skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser ett ansvar för att se till att förtroendevalda och anställda får utbildning och övning för att kunna lösa sina uppgifter i en krissituation en skyldighet att till regional och central nivå rapportera om krisberedskapsläget före, under och efter en kris Regeringen har för riksdagen även redovisat en strategi för samhällets säkerhet. Där meddelar regeringen att den snart ska återkomma med förslag om en myndighet som kan leda arbetet över samtliga inblandade myndigheter vid en kris. Riksdagen har även behandlat ett stort antal motionsförslag om krisberedskap. I frågan om en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet vidhåller riksdagen sin tidigare uppfattning att det är upp till regeringen, inte riksdagen, att besluta om Regeringskansliets inre organisation.- Behandlade dokument
- 29
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 28, 121 minuter
- Beredning
- 2006-04-25
- Justering
- 2006-05-09
- Debatt
- 2006-05-29
- Beslut
- 2006-05-30
med anledning av prop. 2005/06:203 Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo
Motion 2005/06:U11 av Allan Widman m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen noga skall följa uppbyggnaden av och tillgängligheten till kvalificerade sjukvårdsresurser för det svenska förbandet i Demokratiska republiken Kongo. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2006-05-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Reformerad styrning och förvaltning för försvaret
Betänkande 2005/06:FöU11
Regeringen har informerat riksdagen om arbetet med att förändra styrningen och förvaltningen för försvaret. Riksdagen erinrade om ett uttalande riksdagen gjorde i höstas om att fler budgetanslag än för närvarande skulle förbättra riksdagens möjligheter att utöva sin finansmakt och bestämma hur medlen för det militära försvaret ska användas. (Se även 2005/06:FöU1 ). Riksdagen förutsätter att regeringen kommer att genomföra kraftfulla åtgärder för att spara två miljarder kronor inom försvarets stabs- och förvaltningsverksamhet och föra över resurser till kärnverksamheten vid armé, marin- och flygförbanden samt till fredsfrämjande verksamhet. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 36, 103 minuter
- Beredning
- 2006-04-25
- Justering
- 2006-05-04
- Debatt
- 2006-05-16
- Beslut
- 2006-05-17
Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B
Betänkande 2005/06:FöU10
Riksdagen sade ja till regeringens förslag att renovera och uppgradera Haubits 77B-systemet som är den pjäs som ingår i markstridskrafternas artilleri idag. Riksdagen anser att en uppgradering av haubitsarna är det mest lämpliga alternativet till att modernisera artilleriet men framhåller samtidigt att projektet bör omprövas om inte ett utländskt utvecklingssamarbete kommer till stånd.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 11, 36 minuter
- Beredning
- 2006-04-25
- Justering
- 2006-05-04
- Debatt
- 2006-05-16
- Beslut
- 2006-05-17
Flygplan JAS 39 Gripen
Interpellation 2005/06:365 av Widman, Allan (fp)
den 25 april Interpellation 2005/06:365 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Flygplan JAS 39 Gripen Försvarsmakten tar successivt i bruk flygplan ur Gripens tredje delserie. Därmed har vi de tekniska förutsättningarna för att utveckla de operativa förmågorna till spaning med spaningskapsel,- Inlämnad
- 2006-04-25
- Besvarare
- Leni Björklund (S)
Tvångsmedel för svenska soldater utomlands
Skriftlig fråga 2005/06:1480 av Widman, Allan (fp)
den 26 april Fråga 2005/06:1480 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Tvångsmedel för svenska soldater utomlands Försvarsministern har på en fråga av mig om utlandsstyrkans överlämnande av gripna svarat: Ansvaret för att det i insatsen finns förmåga att hålla omhändertagna och frihetsberövade- Inlämnad
- 2006-04-26
- Besvarare
- Leni Björklund (S)
Försvarsmaktens hyror
Interpellation 2005/06:363 av Widman, Allan (fp)
den 24 april Interpellation 2005/06:363 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmaktens hyror Riksdagens revisorer gjorde 2002 en genomgång av Fortifikationsverkets och Försvarsmaktens hyresrelationer. I början av 90-talet infördes som bekant ett beställar- och utförarsystem som innebar- Inlämnad
- 2006-04-24
- Besvarare
- Pär Nuder (S)