Allan Widman (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Malmö kommun
- Titel
- Advokat.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2006-10-11 – 2012-09-16
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-09-21
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-01
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2004-09-20 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2005-12-09 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Vice ordförande
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Vice ordförande
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Vice ordförande
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Ordförande
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Vice ordförande
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Deputerad
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Deputerad
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Deputerad
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2012-09-21 – 2014-10-07
- Ledamot
- 2012-09-21 – 2012-09-21
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2010-03-04 – 2014-10-14
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2010-11-17 – 2012-09-25
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2006-10-10 – 2012-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2012-09-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och 18-, ordförande 14-18. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04-11 och 13-18, vice ordförande 14, 15, 16 och 17, ordförande 15. Ledamot EU-nämnden 12, ordförande 12-14. Suppleant bostadsutskottet 02-04, utrikesutskottet 04-06, konstitutionsutskottet 05-06 och 10-. Ledamot krigsdelegationen 06-14 och 19-, rådet för ledamotsnära frågor 10-12, Riksbanksfullmäktige 10-14, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-12, riksdagsgruppens förtroenderåd 05- och riksdagens valberedning 14-. Suppleant Utrikesnämnden 06-12, OSSE-delegationen 02-06, riksdagsstyrelsen 06-12. 2:e vice gruppledare Folkpartiet 06 och 10, 1:e vice gruppledare 06-12.
Föräldrar
Rektorn Herbert Widman och läraren Ingrid Widman, f. Åhrberg.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Malmö latin, slutår 82. Officershögskolan 88. Kapten i reserven. Jur kand., Lunds universitet 91. Advokat 00.
Anställningar
Politisk sekreterare, Malmö kommun 91-93. Sakkunnig, Statsrådsberedningen 93-94. Tingsnotarie, Borås 95-97. Advokatbyrå 97-02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 91-96 och 98-02. Ersättare, kommunstyrelsen 94-95 och 98-02. Ledamot, skolstyrelsen 91-93. Fullmäktig, Sydvästra Skånes kommunalförbund 91-92. Stadsdelsfullmäktig, Södra Innerstaden Malmö 97-98. Ledamot, kommunalförbundet Malmöhus läns kollektivtrafik 91-93.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Folkpartiet i Malmö.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Svensk finansiering av brasilianska vapen
Interpellation 2015/16:3 av Allan Widman (FP)
Interpellation 2015/16:3 Svensk finansiering av brasilianska vapen av Allan Widman FP till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt Jane´s Defence av den 2 september har Sverige den 15 april i år beviljat krediter till Brasilien, dels avseende anskaffningen av 36 stycken JAS Gripen E och dels för anskaffning av vapen- Inlämnad
- 2015-09-15
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Ökat understöd till arméstridskrafterna
Interpellation 2015/16:761 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:761 Ökat understöd till arméstridskrafterna av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Det har nu blivit uppenbart att det saknas köpare till de av Norge avbeställda tjugofyra haubitsarna av modellen Archer. Regeringen tycks välja mellan att använda pjäserna som ett reservdelsmagasin- Inlämnad
- 2016-08-18
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Åtgärder för fullgod krisberedskap
Interpellation 2015/16:759 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:759 Åtgärder för fullgod krisberedskap av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S År 2012 ingick Försvarsmakten och Officersförbundet ett nytt avtal gällande insatslön vid nationella insatser. Avtalet ger myndigheten rätt att beordra såväl soldater som officerare till tjänstgöring- Inlämnad
- 2016-08-15
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Tillgång till fordon för de svenska krigsförbanden
Interpellation 2015/16:744 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:744 Tillgång till fordon för de svenska krigsförbanden av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgift är bristen på lastbilar i Försvarsmakten akut. Det innebär att mobiliteten i de så kallade funktionsförbanden är mycket begränsad. Till funktionsförbanden räknas bland- Inlämnad
- 2016-06-16
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Försvarsmaktens verksamhet i Blekinge
Skriftlig fråga 2015/16:1349 av Allan Widman (L)
Fråga 2015/16:1349 Försvarsmaktens verksamhet i Blekinge av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter ska ett regeringsbeslut om tillstånd för en vindkraftspark i Hanöbukten vara nära förestående. Försvarsmakten varnar för de negativa effekter en sådan utbyggnad kan få, både för flygflottiljen- Inlämnad
- 2016-06-15
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Skyddsbehövande tolkar
Interpellation 2015/16:639 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:639 Skyddsbehövande tolkar av Allan Widman L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har under sina internationella, fredsfrämjande insatser regelmässigt anställt lokala tolkar. I fallet Afghanistan pågick insatsen under drygt ett decennium och ett fyrtiotal tolkar har ansett- Inlämnad
- 2016-05-11
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Automatiserad flygledning
Interpellation 2015/16:695 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:695 Automatiserad flygledning av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under våren har Luftfartsverket meddelat att ett antal flygplatser runt om i landet ska flygledas utan lokal bemanning. Detta gäller även flygplatser som regelbundet används av Försvarsmakten. Avsikten är att- Inlämnad
- 2016-05-31
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Betänkande 2015/16:UFöU4
Den 4 september 2014 undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Avtalet ska göra det lättare att göra praktiska förberedelser, så kallat värdlandsstöd, för att ett utländskt förband ska kunna verka inom Sveriges gränser.
Värdlandsstöd kan till exempel behövas vid övningar, kriser eller militära operationer.
Avtalet börjar gälla först när Sverige har meddelat Nato att vissa nödvändiga åtgärder har gjorts. Riksdagen sa ja till regeringens förslag på avtal.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 102, 303 minuter
- Justering
- 2016-05-19
- Bordläggning
- 2016-05-24
- Debatt
- 2016-05-25
- Beslut
- 2016-05-25
Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
Betänkande 2015/16:FöU14
Regeringen kan i dag enbart besluta om att sända väpnad styrka utomlands för övning och annan utbildning som har ett fredsfrämjande syfte. Regeringen har föreslagit en ändring i lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Ändringen gör det möjligt för regeringen att besluta om att inom ramen för internationellt militärt samarbete sända en väpnad styrka för att delta i övning och utbildning. Den tidigare begränsningen om att syftet ska vara fredsfrämjande tas bort. Regeringen kan då exempelvis besluta om att sända väpnad styrka för övning av individuellt och kollektivt självförsvar tillsammans med länder i vårt närområde som Sverige samarbetar med och inom Nato.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 28, 83 minuter
- Justering
- 2016-05-12
- Bordläggning
- 2016-05-18
- Debatt
- 2016-05-19
- Beslut
- 2016-05-25
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Försvarsminister Peter Hultqvist S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic S Finansmarknads-- Datum
- 2016-05-12
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Betänkande 2015/16:UFöU3
Riksdagen sa ja till ett förslag från regeringen om att Sveriges deltagande i FN-insatsen i Mali ska förlängas. Enligt beslutet ska Sverige fram till halvårsskiftet 2017 delta med en väpnad styrka på högst 470 personer i den pågående FN-insatsen i Mali. Beslutet gäller under förutsättning att det finns ett fortsatt mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd.
Riksdagen riktade också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:
- Regeringen bör formulera tydliga mål för det svenska deltagandet i FN-insatsen som gör det möjligt att i efterhand utvärdera den och se om målen uppfylldes.
- Regeringen bör ta initiativ så att den medicinska evakueringsförmågan blir tillräcklig dygnet runt för den svenska styrkan i Mali.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 19, 83 minuter
- Justering
- 2016-04-28
- Bordläggning
- 2016-05-11
- Debatt
- 2016-05-12
- Beslut
- 2016-05-18
Exportansträngningar för det svenska artillerisystemet Archer
Interpellation 2015/16:570 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:570 Exportansträngningar för det svenska artillerisystemet Archer av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Danmark avser att anskaffa nya artilleripjäser. Bland de fem leverantörer som valts ut i en första omgång ingår BAE Systems. Företaget, som är verksamt i Sverige, kan offerera- Inlämnad
- 2016-04-19
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Marinens ytstridsförmåga
Interpellation 2015/16:557 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:557 Marinens ytstridsförmåga av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S I regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 20162020 anges att kärnan i de sjögående förbanden utgörs av bland annat sju korvetter. Enligt propositionen ska en halvtidsmodifiering- Inlämnad
- 2016-04-14
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Tillgängligheten till stridsflyget
Interpellation 2015/16:553 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:553 Tillgängligheten till stridsflyget av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Flygsäkerhetsinspektören har nu beslutat att de kvarvarande flygverkstäderna under Försvarets Mmaterielverk FMV tills vidare inte ska kunna utfärda underhållsintyg för flygplan eller flygplanskomponenter.- Inlämnad
- 2016-04-14
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Vikten av svensk flygmotorkompetens
Interpellation 2015/16:536 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:536 Vikten av svensk flygmotorkompetens av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S I proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 20162020 s. 100 gör regeringen följande bedömning: Stridsflyg- och undervattensförmågan är tydliga exempel på områden av väsentlig- Inlämnad
- 2016-04-07
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor
Betänkande 2015/16:FöU11
Användningen av explosiva ämnen i kriminellt syfte borde kartläggas och dessutom borde lagstiftningen kring handgranater ses över. Det anser riksdagen som nu uppmanar regeringen till det här i ett tillkännagivande.
Riksdagen sa samtidigt ja till regeringens förslag om en lagändring som innebär att den svenska lagen om brandfarliga och explosiva varor följer ett bindande beslut i EU. EU-beslutet handlar om regler för hur försäljning av brandfarliga och explosiva varor får gå till.
Förändringen i Sverige skulle bland annat innebära att man måste ha tillstånd för att exportera explosiva varor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får ansvaret för tillstånden.
Förändringarna börjar gälla den 1 juni 2016.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 21 minuter
- Justering
- 2016-04-05
- Bordläggning
- 2016-04-13
- Debatt
- 2016-04-14
- Beslut
- 2016-04-20
Bemanning av det svenska försvaret
Interpellation 2015/16:487 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:487 Bemanning av det svenska försvaret av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmakten planerade enligt budgetunderlaget för 2015 för att genomföra GMU med 4 650 rekryter. Den nyligen utkomna årsredovisningen för samma år visar på ett utfall av 2 214 som genomfört GMU. Resultatet- Inlämnad
- 2016-03-11
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Exportvillkor för anskaffning av nästa generations ubåt
Interpellation 2015/16:486 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:486 Exportvillkor för anskaffning av nästa generations ubåt av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmakten har informerat riksdagen om att ekonomin i den anskaffning av nästa generations ubåt NGU som regeringen efter riksdagens bemyndigande beslutade om förra sommaren är- Inlämnad
- 2016-03-11
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Sveriges solidaritet med de baltiska länderna
Interpellation 2015/16:485 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:485 Sveriges solidaritet med de baltiska länderna av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Chefen för USA:s arméstridskrafter i Europa, generalen Ben Hodges, uttalade nyligen i svenska medier att han inom kort gärna såg övningar där luftvärnssystemet Patriot tillfördes och utplacerades- Inlämnad
- 2016-03-11
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående ska besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition- Inlämnad
- 2016-04-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,