Anders Åkesson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Utbildningsledare.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Förste vice ordförande
- 2019-03-07 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-03-07
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-04-15 – 2012-09-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-19 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot kulturutskottet 06-10 och trafikutskottet 10-. Vice ordförande trafikutskottet 18-19 och 1:e vice ordförande 19-. Suppleant utrikesutskottet 06-10, kulturutskottet 11-12 och 14-18 och civilutskottet 12-14. Ledamot krigsdelegationen 10-14. Ledamot, riksdagens valberedning 18-. Suppleant riksdagens valberedning 10-18 och ledamotsrådet 14-18.
Föräldrar
Kyrkovaktmästaren Åke Johansson och kyrkovaktmästaren Ulla-Britt Johansson, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Kalmar, slutår 79. Massmedia/kommunikation, Högskolan i Kalmar, slutår 01.
Anställningar
Ombudsman, CUF 80-82. Kyrkovaktmästare 82-89. Ombudsman, Centerpartiet 89-00. Ombudsman, Företagarnas Riksorganisation 00. Utbildningsledare, Studieförbundet Vuxenskolan 00-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län 06-. Styrelsen för Medieinstitutet Fojo, Linnéuniversitetet 07-12, ordförande 11-12.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 85-02. Ledamot, kommunstyrelsen 91-94, fritidsnämnden 85-88 och byggnadsnämnden 88-02. Landstingsfullmäktig, Kalmar läns landsting 02-10. Ledamot, Regionförbundet i Kalmar län, fullmäktig 97-02, ledamot, regionstyrelsen 97-06 och arbetsutskottet 97-06. Vice ordförande, Regionförbundet i Kalmar län 98-02, ordförande 02-06. Ledamot, lokalt kyrkoråd, samfällighetsfullmäktige, Svenska kyrkan i Kalmar. Ordförande, kyrkogårds- och fastighetsnämnden, Kalmar kyrkliga samfällighet 82-13. Ordförande i samfällighetens fastighetsutskott 13-17. Stiftsfullmäktig, Växjö stift 13-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, kyrkoråd och samfällighetsfullmäktige, Svenska kyrkan i Kalmar. Ordförande, kyrkogårds- och fastighetsnämnden, Kalmar kyrkliga samfällighet 82-13. Ordförande, Centerpartiets lokalavdelning i Kalmar 85-12. Styrelseledamot, Centerpartiets kommunkrets 82-14. Ledamot, distriktsstyrelsen 97- och partistyrelsen 04-19. Styrelseledamot, Företagarna i Kalmar 01-06. Styrelseledamot, Studieförbundet Vuxenskolan 05-12. Ordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund 06-11. Styrelseledamot, Eccocom AB 13-19. Ordförande, fastighetsutskottet, Kalmar kyrkliga samfällighet 13-17. Stiftsfullmäktig, Växjö stift 13-.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Folkbildningsfrågor
Betänkande 2006/07:KrU10
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om folkbildning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om tolkutbildning, kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildning, folkbildningens betydelse, ökat fokus på kvalitet och huvudansvaret för amatörkulturen.- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 16, 50 minuter
- Justering
- 2007-04-24
- Debatt
- 2007-05-09
- Beslut
- 2007-05-10
Spel- och lotterifrågor
Betänkande 2006/07:KrU8
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om spel- och lotterifrågor. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med Lotteriutredningens betänkande Spel i en föränderlig värld (SOU 2006:11). Motionerna handlar om den reglerade spelmarknaden, annonsering och reklam för spel, direktiv till AB Svenska Spel, åldersgräns vid spel, begränsade öppettider för spel på värdeautomater, frivillig avstängning från olika typer av spel, Lotteriinspektionens arbete rörande illegal spelverksamhet, lagskärpning rörande illegal spelverksamhet, hantering av speltillstånd, kasinon, Internetspel och vadslagning på hundar.- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 53, 1 minuter
- Justering
- 2007-03-27
- Debatt
- 2007-04-11
- Beslut
- 2007-04-12
Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd
Interpellation 2006/07:370 av Hallengren, Lena (s)
den 1 mars Interpellation 2006/07:370 Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd av Lena Hallengren s till statsrådet Mats Odell kd Med anledning av att Kalmar län drabbades hårt av företagsnedläggningar tillsatte den socialdemokratiska regeringen en särskild utredare, Ulf Lönnqvist, med uppdrag- Inlämnad
- 2007-03-01
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Idrottsfrågor
Betänkande 2006/07:KrU5
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om breddidrott, jämställdhet, stora idrottsevenemang, OS, kampsporter, HBT-frågor, bolagisering och ersättningar för skador i samband med landskampsmatcher i fotboll.- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 26, 87 minuter
- Justering
- 2007-02-13
- Debatt
- 2007-03-01
- Beslut
- 2007-03-14
Övergripande kulturfrågor
Betänkande 2006/07:KrU4
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar bland annat om prioritering av ungas kultur, HBT-kompetens inom kulturlivet, kultur och hälsa samt jämställdhetsfrågor.- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 24, 69 minuter
- Justering
- 2007-02-13
- Debatt
- 2007-03-01
- Beslut
- 2007-03-14
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Betänkande 2006/07:KrU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på kulturområdet. Beslutet innebär att de centrala, statliga museernas fria entré begränsas till barn och ungdomar. Mer pengar går till folkbildningen och den kyrkoantikvariska ersättningen. Även stödet till Operan, Dramaten, Riksteatern och Drottningholms slottsteater räknas upp. Sändningstillstånden för Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR) kortas ned från 2012 till 2009. Anledningen är pågående förändringar i omvärlden och behovet av ett effektivt resursutnyttjande. I riksdagens tidigare beslut om tillståndsperioden låg målet att minst 65 procent av förstagångssändningarna med svenskt ursprung ska textas när perioden är slut. Riksdagen vill att samma krav på textningens omfattning ska gälla när tillståndsperioden nu förkortas. Riksdagen sade vidare ja till regeringens förslag att SVT ska kunna begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i till exempel restauranger. Riksdagen begärde i våras att regeringen skulle utreda frågan (se 2005/06:28 ). Regeringen konstaterar nu att det inte går att inskränka SVT:s rätt till ersättning på grund av reglerna i upphovsrättslagen och internationella överenskommelser.- Behandlade dokument
- 68
- Förslagspunkter
- 43
- Reservationer
- 21
- Anföranden och repliker
- 61, 189 minuter
- Beredning
- 2006-11-09
- Justering
- 2006-12-05
- Debatt
- 2006-12-13
- Beslut
- 2006-12-13
Folkbildningens framtid
Interpellation 2006/07:119 av Strand, Thomas (s)
den 30 november Interpellation 2006/07:119 Folkbildningens framtid av Thomas Strand s till statsrådet Jan Björklund fp I våras presenterade den socialdemokratiska regeringen folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra prop. 2005/06:192I den poängteras folkbildningens viktiga roll i det livslånga lärandet.- Inlämnad
- 2006-11-30
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
GIWA/RIWAP och Högskolan i Kalmar
Skriftlig fråga 2006/07:282 av Åkesson, Anders (c)
den 6 december Fråga 2006/07:282 Giwa/Riwap och Högskolan i Kalmar av Anders Åkesson c till statsrådet Gunilla Carlsson m Högskolan i Kalmar fungerade under åren 20002005 som projektledare för Giwaprojektet Global International Waters Assessment Projektet finansierades av GEF:s International Waters och koordinerades- Inlämnad
- 2006-12-06
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Folkbildningsorganisationernas roll i ett demokratiskt e-samhälle
Skriftlig fråga 2006/07:281 av Åkesson, Anders (c)
den 6 december Fråga 2006/07:281 Folkbildningsorganisationernas roll i ett demokratiskt e-samhälle av Anders Åkesson c till statsrådet Jan Björklund fp Var femte svensk medborgare är ännu inte uppkopplad till Internet Samtidigt satsar både myndigheter, företag och organisationer alltmer på att utveckla och flytta- Inlämnad
- 2006-12-06
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Regeringens strypning av mångfalden i medierna
Interpellation 2006/07:31 av Johansson, Morgan (s)
den 26 oktober Interpellation 2006/07:31 Regeringens strypning av mångfalden i medierna av Morgan Johansson s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Trots före detta kulturminister Cecilia Stegö Chilòs m korta statsrådskarriär hann hon fatta två uppseendeväckande beslut. Det ena var att föreslå ett stopp för ikraftträdandet- Inlämnad
- 2006-10-26
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Likställande av egenanställning med löntagaranställning i relation till arbetslöshetsersättning
Motion 2006/07:A249 av Anders Åkesson (c)
Motion till riksdagen 2006/07:A249 av Anders Åkesson c Likställande av egenanställning med löntagaranställning i relation till arbetslöshetsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för egenanställda.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sexualiserat våld
Motion 2006/07:Ju273 av Sven Bergström och Anders Åkesson (c)
Motion till riksdagen 2006/07:Ju273 av Sven Bergström och Anders Åkesson c Sexualiserat våld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krafttag mot våldtäkter och sexbrottslighet. Motivering Under senare år har våldtäkter och sexbrottslighet blivit allt- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:JuU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förstärkning av polis och åklagarväsende i Kalmar län
Motion 2006/07:Ju213 av Anders Åkesson (c)
Motion till riksdagen 2006/07:Ju213 av Anders Åkesson c Förstärkning av polis och åklagarväsende i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förstärkning av polisen och rättsväsendet i Kalmar län. Motivering I ett tryggt och demokratiskt- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Effektivare körkortsprov över hela landet
Motion 2006/07:T277 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (c)
Motion till riksdagen 2006/07:T277 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson c Effektivare körkortsprov över hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot att allt färre tar allt dyrare körkort. Motivering Sverige är ett EU-land som- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vindkraft
Motion 2006/07:MJ203 av Anders Åkesson (c)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ203 av Anders Åkesson c Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vindkraften som en miljövänlig energikälla för främjande av hållbar utveckling. Motivering Som framgår av näringsutskottets betänkanden 2005/06:NU17- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Etableringsbegränsningen för vindkraft på Öland
Motion 2006/07:C209 av Anders Åkesson (c)
Motion till riksdagen 2006/07:C209 av Anders Åkesson c Etableringsbegränsningen för vindkraft på Öland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om borttagande av etableringsgränsen för vindkraftsparker på Öland. Motivering Enligt 4 kap. 3 miljöbalken är- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Väg- och järnvägssatsningar i Kalmar och Östergötlands län
Motion 2006/07:T216 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (c)
Motion till riksdagen 2006/07:T216 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson c Väg- och järnvägssatsningar i Kalmar och Östergötlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att stärka den lokala och regionala tillväxten i Kalmar län och- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regionalt ansvar för transportinfrastruktur
Motion 2006/07:T215 av Anders Åkesson (c)
Motion till riksdagen 2006/07:T215 av Anders Åkesson c Regionalt ansvar för transportinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett ökat regionalt ansvar för planering och genomförande av infrastrukturarbeten. Motivering En förutsättning för- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Allmän jakt på skarv
Motion 2006/07:MJ215 av Anders Åkesson och Jörgen Johansson (c)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ215 av Anders Åkesson och Jörgen Johansson c Allmän jakt på skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa allmän jakttid på skarv. Motivering Det svenska beståndet av skarv uppgår nu till många tiotusentals- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jakt på säl
Motion 2006/07:MJ213 av Anders Åkesson och Lars-Ivar Ericson (c)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ213 av Anders Åkesson och Lars-Ivar Ericson c Jakt på säl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jakt på säl. Motivering Med stor samstämmighet i uppgifter från olika intressenter, bland annat från fiskare längs våra- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag