Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sjunkande brottsuppklaring
Interpellation 2015/16:771 av Beatrice Ask (M)
Interpellation 2015/16:771 Sjunkande brottsuppklaring av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Polisens brottsuppklaring sjunker dramatiskt. Nya siffror visar att brottsuppklaringen nu är den sämsta på 16 år. Förra året, 2015, klarades 14 procent av brotten upp, vilket ska jämföras med 18 procent fem år tidigare.- Inlämnad
- 2016-08-31
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Antal uppklarade brott
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1559 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/06123/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1559 av Boriana Åberg M Antal uppklarade brott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa förutsättningar för Polismyndigheten att klara upp fler brott. Resultatutvecklingen inom brottsutredningsverksamheten- Svarsdatum
- 2016-09-16
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Underlag för en ny bro över Södertälje kanal
Interpellation 2015/16:780 av Robert Halef (KD)
Interpellation 2015/16:780 Underlag för en ny bro över Södertälje kanal av Robert Halef KD till Statsrådet Anna Johansson S Efter det att motorvägsbron havererat i Södertälje och varit stängd hela sommaren var det många som drog en lättnadens suck när den äntligen kunde öppna igen den 22 augusti. Olyckan inträffade under- Inlämnad
- 2016-09-05
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Arbetsmarknaden för utrikes födda
Interpellation 2015/16:762 av Fredrik Malm (L)
Interpellation 2015/16:762 Arbetsmarknaden för utrikes födda av Fredrik Malm L till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetslösheten bland personer födda utanför Europa ökar. I dag är 148 000 personer i Sverige som är födda utanför Europa arbetslösa. Det motsvarar 42 procent av alla inskrivna hos- Inlämnad
- 2016-08-22
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Renodling av polisens arbetsuppgifter
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1564 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/06198/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1564 av Roger Haddad L Renodling av polisens arbetsuppgifter Roger Haddad har frågat mig när regeringen, i enlighet med riksdagens tillkännagivanden, kommer att återuppta utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter.- Svarsdatum
- 2016-09-14
- Frågeställare
- Roger Haddad (L)
Långa väntetider för vapenlicenser
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1571 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/06246/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1571 av Boriana Åberg M Långa väntetider för vapenlicenser Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att väntetiderna för handläggning av vapenlicenser kortas ned från dagens nivåer.- Svarsdatum
- 2016-09-14
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Flytt av länskommunikationscentralen från Östersund till Umeå
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1536 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/06037/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1536 av Saila Quicklund M Flytt av länskommunikationscentralen från Östersund till Umeå Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att verka för att de samordningsvinster som kommer av Trygghetens hus i Östersund ska- Svarsdatum
- 2016-09-12
- Frågeställare
- Saila Quicklund (M)
Kraftig ökning av ungdomsbrotten i Göteborg
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1534 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/05997/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1534 av Ellen Juntti M Kraftig ökning av ungdomsbrotten i Göteborg Ellen Juntti har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att motverka den kraftiga ökningen av ungdomsbrotten i Göteborg. Regeringen- Svarsdatum
- 2016-09-09
- Frågeställare
- Ellen Juntti (M)
Åtgärder för att misstänkta fall av människohandel av flyktingbarn utreds av polis
Interpellation 2015/16:757 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Interpellation 2015/16:757 Åtgärder för att misstänkta fall av människohandel av flyktingbarn utreds av polis av Annika Hirvonen Falk MP till Statsrådet Anders Ygeman S Under den senaste veckan har flera medier rapporterat om misstänkta fall av människohandel i Skåne som polisen enligt uppgifter inte har resurser att- Inlämnad
- 2016-08-12
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Personalpolitiken inom polisen
Interpellation 2015/16:751 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2015/16:751 Personalpolitiken inom polisen av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Anders Ygeman S Under sommaren har media rapporterat om hur nyutexaminerade poliser inte får en tjänst i närheten av sin bostadsort. I stället har de tvingats att flytta eller byta yrke. Med hänvisning till att det är polisbrist- Inlämnad
- 2016-08-04
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Blåljuspersonalens möjlighet att göra sitt jobb
Interpellation 2015/16:748 av Mikael Oscarsson (KD)
Interpellation 2015/16:748 Blåljuspersonalens möjlighet att göra sitt jobb av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Anders Ygeman S Helgen den 16 17 juli var en kaosets helg i Uppsalas stadsdel Gottsunda/Valsätra. Bilar sattes i brand, stenar kastades och utryckningar fördröjdes med upp emot 15 minuter pga. av upploppen.- Inlämnad
- 2016-07-25
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Trygghet i Jämtland
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1529 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/05936/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1529 av Per Åsling C Trygghet i Jämtland Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag är villig att vidta för att säkerställa att invånarnas säkerhet och trygghet inte påverkas negativt av polisens omorganisation. En av- Svarsdatum
- 2016-09-07
- Frågeställare
- Per Åsling (C)
Åtgärder mot gängkriminalitet
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1528 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/05935/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1528 av Beatrice Ask M Åtgärder mot gängkriminalitet Beatrice Ask har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att stoppa våldsspiralen inom gängkriminaliteten där barn faller offer. Mycket tyder på att- Svarsdatum
- 2016-09-07
- Frågeställare
- Beatrice Ask (M)
Polisens handläggningstider för vapenlicensärenden
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1524 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/05920/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1524 av Roger Haddad L Polisens handläggningstider för vapenlicensärenden Roger Haddad har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att säkerställa att handläggningstiden för vapenlicensärenden nedbringas- Svarsdatum
- 2016-09-05
- Frågeställare
- Roger Haddad (L)
Alkoholsmuggling
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1519 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/05853/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1519 av Andreas Norlén M Alkoholsmuggling Andreas Norlén har frågat justitie- och migrationsministern vad han har gjort och har för avsikt att göra för att bekämpa den storskaliga alkoholsmuggling som bedrivs av oseriösa- Svarsdatum
- 2016-09-02
- Frågeställare
- Andreas Norlén (M)
Tullverkets befogenheter
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1518 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/05850 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1518 av Markus Wiechel SD Tullverkets befogenheter Markus Wiechel har frågat mig hur jag och regeringen ser på att ge Tullverket befogenheter att stoppa, beslagta och hålla kvar misstänka gärningsmän och stöldgods för att sedan- Svarsdatum
- 2016-09-02
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Anlagda bilbränder
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1513 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/05796/POL Dnr Ju2016/05829/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1508 av Roger Haddad L Regeringens agerande mot bilbränderna samt fråga 2015/16:1513 av Markus Wiechel SD Anlagda bilbränder Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen avser att be Myndigheten- Svarsdatum
- 2016-08-31
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Medborgargarden
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1509 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/05797/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1509 av Sotiris Delis M Medborgargarden Sotiris Delis har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag tänker vidta mot medborgargarden och andra liknande företeelser. Att säkerställa lika rätt till att känna trygghet på våra- Svarsdatum
- 2016-08-31
- Frågeställare
- Sotiris Delis (M)
Regeringens agerande mot bilbränderna
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1508 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/05796/POL Dnr Ju2016/05829/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1508 av Roger Haddad L Regeringens agerande mot bilbränderna samt fråga 2015/16:1513 av Markus Wiechel SD Anlagda bilbränder Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen avser att be Myndigheten- Svarsdatum
- 2016-08-31
- Frågeställare
- Roger Haddad (L)
Införandet av automatiska passkontroller på Arlanda
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1507 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2016/05703/PO Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1507 av Beatrice Ask M Införandet av automatiska passkontroller på Arlanda Beatrice Ask har frågat mig om jag anser att det är en rimlig tidsåtgång att det nu ska gå ytterligare ett och ett halvt år innan automatiska passkontroller- Svarsdatum
- 2016-08-26
- Frågeställare
- Beatrice Ask (M)