Andreas Carlson (KD)
Statsråd
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-03-19 – 2022-09-26
- Ledig
- 2020-01-16 – 2020-03-18
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2020-01-15
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-06 – 2014-09-29
Kristdemokraterna
- Gruppledare
- 2015-06-16 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Vice ordförande
- 2020-03-19 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2020-01-16
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2012-06-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2012-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2011-05-11 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-01-20 – 2017-02-16
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-19 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-19 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-19 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2015-08-27 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2015-08-27 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-10
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2015-08-27 – 2018-10-02
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2023-01-01 – 2026-09-21
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2022-10-18
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2022-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10– (statsrådsersättare 101006–140929). Ledamot kulturutskottet 10–12, arbetsmarknadsutskottet 12–14 och justitieutskottet 14–18. Vice ordförande justitieutskottet 18–22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10–14, näringsutskottet 10–14, trafikutskottet 11–14, kulturutskottet 12–14, skatteutskottet 14–18, arbetsmarknadsutskottet 14–16, finansutskottet 16–22, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18–22 och utbildningsutskottet 22. Ledamot Krigsdelegationen 15–22. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ledamot riksdagens valberedning 15–. Suppleant ledamotsrådet 14–18. Gruppledare, Kristdemokraterna 15–22. Statsråd (infrastruktur- och bostadsminister), Landsbygds- och infrastrukturdepartementet 221018–.
Föräldrar
Egenföretagaren Thomas Carlson och barnskötaren Anne-Catrine Bagler.
Utbildning
Gymnasieskola, Jönköping, slutår 06. Fristående kurser, Lunds universitet, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
Anställningar
Frilansskribent, Västgöta-Tidningar 02–06. Journalist, Västgöta-Bladet, Tidaholm och Falköpings Tidning 06–08. Pressekreterare, Alf Svenssons kontor i Europaparlamentet, Bryssel/Strasbourg 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mullsjö 06–14. Ledamot, barn- och utbildningsutskottet 06–08, ordförande 08–09. Ersättare, kommunstyrelsen 06–08, ledamot 08–09. Ersättare, kultur- och fritidsutskottet 06–09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Sekreterare, Mullsjö AIS 04–05, informationsansvarig 08–19. Vice ordförande, KDU Jönköpings län 07–10, styrelseledamot 10–11. Ordförande, Kristdemokraterna i Mullsjö 08–13. Distriktsordförande, Kristdemokraterna Jönköpings län 12–15. Ledamot förbundsstyrelsen, Svenska innebandyförbundet 19–22.
Bostadsort
Mullsjö
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Attentatet mot Denis Mukwege
Skriftlig fråga 2012/13:87 av Carlson, Andreas (KD)
den 31 oktober Fråga 2012/13:87 Attentatet mot Denis Mukwege av Andreas Carlson KD till utrikesminister Carl Bildt M Läkaren och människorättsaktivisten Denis Mukwege utsattes förra torsdagen för ett mordförsök i sitt hem i Kongo. Hans döttrar togs som gisslan. Både Denis och döttrarna klarade sig, men en säkerhetsvakt- Inlämnad
- 2012-10-31
- Besvarare
- Carl Bildt (M)