Ann-Christin Ahlberg (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Barnskötare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-08-01 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2005-01-18 – 2006-07-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2005-01-20 – 2006-07-31
Socialutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2005-01-20 – 2006-07-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 05- (ersättare 050118-060731). Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06-18 och socialutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 05-10, arbetsmarknadsutskottet 05-06 och 18- samt försvarsutskottet 10-14. Suppleant OSSE-delegationen 14-18.
Föräldrar
Avdelningsföreståndaren Rolf Thörnqvist och ekonomibiträdet Ulla-Britt Thörnqvist, f. Lindvall.
Utbildning
Grundskola, Borås, slutår 73. Yrkesutbildning, dagbarnvårdare, Tranemo kommun 81 och barnskötare, slutår 88. Fackliga utbildningar och kortare högskoleutbildningar.
Anställningar
Affärsbiträde. Sömmerska. Fabriksarbetare. Dagbarnvårdare. Barnskötare.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borås 02-06. Ledamot, lokalförsörjningsnämnden och IBAB 98-02. Göta kommundelsnämnd 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partidistrikts styrelse, Södra Älvsborg 06-. Sammankallande, valberedningen i Kommunals avdelning Vänerväst, sektion Borås 08-. Ordförande, ABF Sjuhärad 13-.
Bostadsort
Borås
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Jobb- och utvecklingsgarantin
Skriftlig fråga 2007/08:1360 av Ahlberg, Ann-Christin (s)
den 13 juni Fråga 2007/08:1360 Jobb- och utvecklingsgarantin av Ann-Christin Ahlberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I mitt uppdrag som riksdagsledamot träffar jag många människor som är arbetslösa och som oroas över försämringarna i a-kassan men även över att de inte får något arbete, trots- Inlämnad
- 2008-06-13
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Samhällsnyttig sysselsättning
Skriftlig fråga 2007/08:1359 av Ahlberg, Ann-Christin (s)
den 13 juni Fråga 2007/08:1359 Samhällsnyttig sysselsättning av Ann-Christin Ahlberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Fas tre i den borgerliga regeringens jobb- och utvecklingsgaranti ska ge den arbetslösa personen en varaktig, samhällsnyttig sysselsättning. Det är inte lätt att veta vad detta- Inlämnad
- 2008-06-13
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Mångmiljonsatsning på jämställdhet som kom av sig
Skriftlig fråga 2007/08:1144 av Ahlberg, Ann-Christin (s)
den 23 april Fråga 2007/08:1144 Mångmiljonsatsning på jämställdhet som kom av sig av Ann-Christin Ahlberg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Av anslaget på 400 miljoner kronor för 2007 har endast 148 miljoner kronor använts visar en undersöknings som tidningen Riksdag Departement gjort.- Inlämnad
- 2008-04-23
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Fackligt förtroendevalda och a-kassan
Skriftlig fråga 2007/08:1112 av Ahlberg, Ann-Christin (s)
den 17 april Fråga 2007/08:1112 Fackligt förtroendevalda och a-kassan av Ann-Christin Ahlberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Jag har i en tidigare skriftlig fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin frågat om förtroendeuppdrag och möjligheten att få ersättning från a-kassan vid arbetslöshet.- Inlämnad
- 2008-04-17
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Resurser i förskolan
Skriftlig fråga 2007/08:1045 av Ahlberg, Ann-Christin (s)
den 4 april Fråga 2007/08:1045 Resurser i förskolan av Ann-Christin Ahlberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen aviserar ändringar som kommer att göra förskolan mer lik den vanliga skolan. Man vill höja kvaliteten genom en satsning på mer pedagogisk stimulans för barnen och man aviserar ett förskollärarlyftVad- Inlämnad
- 2008-04-04
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Förtroendeuppdrag och a-kassa
Skriftlig fråga 2007/08:918 av Ahlberg, Ann-Christin (s)
den 7 mars Fråga 2007/08:918 Förtroendeuppdrag och a-kassa av Ann-Christin Ahlberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Många tusen personer engagerar sig varje dag i gemensamma angelägenheter i kommuner, landsting och regioner. Deltidspolitiker och fackligt förtroendevalda tar på sig ett stort ansvar- Inlämnad
- 2008-03-07
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Satsningar på förskolan
Skriftlig fråga 2007/08:851 av Ahlberg, Ann-Christin (s)
den 26 februari Fråga 2007/08:851 Satsningar på förskolan av Ann-Christin Ahlberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Jag vill citera från en interpellationsdebatt den 19 februari i år. Då sade socialminister Göran Hägglund: Vi håller på att genomföra ett kvalitetsarbete på förskolan.Och Gunilla Tjernberg- Inlämnad
- 2008-02-26
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Nya arbetsuppgifter i förskolan
Skriftlig fråga 2007/08:850 av Ahlberg, Ann-Christin (s)
den 26 februari Fråga 2007/08:850 Nya arbetsuppgifter i förskolan av Ann-Christin Ahlberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp På många håll i vårt land har situationen inom förskoleverksamheten blivit alltmer arbetstyngd. Barngrupperna har ökat och det är många gånger svårt att få extra resurser, exempelvis- Inlämnad
- 2008-02-26
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Nystartsjobb för deltidsarbetslösa
Skriftlig fråga 2007/08:212 av Ahlberg, Ann-Christin (s)
den 1 november Fråga 2007/08:212 Nystartsjobb för deltidsarbetslösa av Ann-Christin Ahlberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I budgetpropositionen för 2008 skriver regeringen i diffusa ordalag att nystartsjobb bör från den 1 januari 2008 också omfatta arbetsgivare som anställer dem som under minst- Inlämnad
- 2007-11-01
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)