Ann-Christin Ahlberg (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Barnskötare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-08-01 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2005-01-18 – 2006-07-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2005-01-20 – 2006-07-31
Socialutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2005-01-20 – 2006-07-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 05- (ersättare 050118-060731). Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06-18 och socialutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 05-10, arbetsmarknadsutskottet 05-06 och 18- samt försvarsutskottet 10-14. Suppleant OSSE-delegationen 14-18.
Föräldrar
Avdelningsföreståndaren Rolf Thörnqvist och ekonomibiträdet Ulla-Britt Thörnqvist, f. Lindvall.
Utbildning
Grundskola, Borås, slutår 73. Yrkesutbildning, dagbarnvårdare, Tranemo kommun 81 och barnskötare, slutår 88. Fackliga utbildningar och kortare högskoleutbildningar.
Anställningar
Affärsbiträde. Sömmerska. Fabriksarbetare. Dagbarnvårdare. Barnskötare.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borås 02-06. Ledamot, lokalförsörjningsnämnden och IBAB 98-02. Göta kommundelsnämnd 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partidistrikts styrelse, Södra Älvsborg 06-. Sammankallande, valberedningen i Kommunals avdelning Vänerväst, sektion Borås 08-. Ordförande, ABF Sjuhärad 13-.
Bostadsort
Borås
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Jämställdhetsintegrering
Interpellation 2010/11:382 av Ahlberg, Ann-Christin (S)
den 12 maj Interpellation 2010/11:382 Jämställdhetsintegrering av Ann-Christin Ahlberg S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Sverige har varit känt för sitt arbete med jämställdhet och vi har lyckats komma en bit på vägen, även om vi har långt kvar. Det som oroar är att Sverige hamnar allt längre ned i internationella- Inlämnad
- 2011-05-12
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Barnskötare som ett framtidsyrke
Interpellation 2010/11:372 av Ahlberg, Ann-Christin (S)
den 12 maj Interpellation 2010/11:372 Barnskötare som ett framtidsyrke av Ann-Christin Ahlberg S till statsrådet Nyamko Sabuni FP I den nya skollagen stärks och konkretiseras arbetslagets ställning och för första gången nämns barnskötarna som en självklar yrkesgrupp i förskolan. Under många år har barnskötare fått- Inlämnad
- 2011-05-12
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Unga människors möjlighet till egen försörjning
Interpellation 2010/11:284 av Ahlberg, Ann-Christin (S)
den 18 mars Interpellation 2010/11:284 Unga människors möjlighet till egen försörjning av Ann-Christin Ahlberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Ungdomsarbetslösheten är fortfarande väldigt hög i Sverige. Även om vi ser en förstärkning på arbetsmarknaden och att ungdomar är den grupp som snabbast- Inlämnad
- 2011-03-18
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Arbetsmiljö
Interpellation 2010/11:138 av Pärssinen, Raimo (S)
den 22 december Interpellation 2010/11:138 Arbetsmiljö av Raimo Pärssinen S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Arbetsmiljöundersökningar som nyligen redovisats pekar på att villkoren ute på arbetsplatserna blir allt tuffare. Det handlar om hela spektrumet av alltifrån ofta återkommande allvarliga arbetsolyckor- Inlämnad
- 2010-12-22
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Genusperspektiv på arbetslivet
Interpellation 2010/11:131 av Ahlberg, Ann-Christin (S)
den 21 december Interpellation 2010/11:131 Genusperspektiv på arbetslivet av Ann-Christin Ahlberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Kvinnor och män har helt olika villkor på dagens svenska arbetsmarknad. Det handlar om allt från lön och arbetsmiljö till frågor som rätt till heltid och tillsvidareanställning.- Inlämnad
- 2010-12-21
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Regeringens arbete med jämställdhetsfrågor
Interpellation 2010/11:59 av Ahlberg, Ann-Christin (S)
den 16 november Interpellation 2010/11:59 Regeringens arbete med jämställdhetsfrågor av Ann-Christin Ahlberg S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Ansvaret för regeringens jämställdhetspolitik vilar organisatoriskt på Jämställdhets- och integrationsdepartementet som för år 2011 disponerar 240 miljoner. Ansvarigt statsråd- Inlämnad
- 2010-11-16
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)