Anna Hagwall (-)
Tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Västerbottens län
- Titel
- Optiker.
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2013-02-21 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-10-20
- Ledamot
- 2013-03-13 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-10-20
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 13-. Ledamot näringsutskottet 13-14 och skatteutskottet 14-16. Suppleant näringsutskottet 14-16.
Föräldrar
Läraren Ferenc Father och läraren Anna Landi.
Utbildning
Optikerskolan och legitimering 77-80.
Anställningar
Svenska fläktfabriken 72. Marabou 74. Service och ålderdomshem Tellus, Stockholm 75. Ortolens Contaktlins center 75-77. Synpunkten 80-92. Egen företagare, Stockholmsoptikern 92-06. Optic Shop, Rättvik 07-11. Anställd Smarteyes 11-13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Rättvik 14-. Landstingsfullmäktig, Dalarna 14-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partistyrelsen, Sverigedemokraterna 05-10. Ledamot, Sverigedemokraterna, distrikt Stockholm. Ledamot, Sverigedemokraterna, distrikt Dalarna. Ordförande, Siljansbygdens kommunfullmäktige.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition
Motion 2012/13:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
1 Sammanfattning 1.1Landsbygdslyftet Sverigedemokraterna lanserar i detta budgetdokument en gedigen satsning på den svenska landsbygden, där 1,4 miljoner svenskar bor och verkar. Tyvärr är många landsbygdskommuner också avfolkningskommuner. Visserligen har urbaniseringstrenden naturliga förklaringar men vi avser att föra- Inlämnad
- 2013-04-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Naturgasfrågor
Betänkande 2012/13:NU16
En gräns för hur stora intäkter naturgasföretagen får ha ska sättas i förväg i form av en så kallad intäktsram. Intäktsramen ska gälla företagets intäkter från överföring och lagring av naturgas och från tillträde till en förgasningsanläggning. Det här innebär att naturgasmarknaden får samma typ av regler som redan gäller på elmarknaden. Syftet med lagändringen är bland annat att öka förutsägbarheten för både naturgasföretagen och deras kunder. Intäktsramen ska sättas för en tillsynsperiod i taget, vanligen för fyra år.
Regeringen ska kunna utse en myndighet eller ett företag till ansvarig för att balansen mellan uttag och tillförsel av naturgas i det nationella naturgassystemet upprätthålls på kort sikt. Uppdraget ska utföras under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Tidigare har Svenska kraftnät haft uppdraget.
Lagändringarna ska gälla från den 1 juni 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 1 minuter
- Justering
- 2013-04-11
- Debatt
- 2013-04-24
- Beslut
- 2013-04-24
Handelspolitiska frågor
Betänkande 2012/13:NU13
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika handelspolitiska frågor.
- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 23, 83 minuter
- Justering
- 2013-03-26
- Debatt
- 2013-04-17
- Beslut
- 2013-04-17
med anledning av prop. 2012/13:85 Naturgasfrågor
Motion 2012/13:N11 av Anna Hagwall (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:N11 av Anna Hagwall SD med anledning av prop. 2012/13:85 Naturgasfrågor SD351 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen endast kan utse en myndighet som systembalansansvarig för naturgas. Motivering För- Inlämnad
- 2013-03-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag