Anna Kinberg Batra (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2007-04-12 – 2018-09-24
- Ledig
- 2006-11-17 – 2007-04-11
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-11-16
- Ordinarie
- 2001-09-18 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2000-05-01 – 2000-06-30
Moderaterna
- Partiledare
- 2015-01-10 – 2017-10-01
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2015-01-13
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2001-10-18 – 2002-09-30
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2000-06-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2001-09-20 – 2002-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2007-05-30 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-05-31 – 2009-05-06
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2017-11-22
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-10-14
- Ordförande
- 2007-04-13 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-04-12
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2015-01-28
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2015-02-06 – 2017-11-22
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2015-02-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2017-12-14
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-11-22
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00 (ersättare 000501-000630), (010918-020930) och 06-. Ledamot skatteutskottet 01-02, näringsutskottet 06, finansutskottet 10, ordförande 10-14 och vice ordförande 14. Suppleant skatteutskottet 00 och 01-02, arbetsmarknadsutskottet 01- 02, bostadsutskottet 02, konstitutionsutskottet 07-10, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 och EU-nämnden 14-. Ledamot riksdagsgruppens förtroenderåd 06-, EU-nämnden 06-07 och ordförande 07-10. Ledamot Utrikesnämnden 10-, krigsdelegationen 10- och riksdagsstyrelsen 10-15. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-16 och gruppledare, Moderaterna 10-15.
Föräldrar
Ingenjören Johan S. Kinberg och ingenjören Sarah Kinberg, f. Lundgren.
Utbildning
Franska och nederländska, Stockholms universitet 89-91. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 00.
Anställningar
Ledarskribent, SvD 94 och 96. Politisk sekreterare, Moderaterna i Europaparlamentet 95-96. Projektledare, Universum, Jobline och Nova 100 97-00. Kommunikationskonsult, Prime PR och eget företag 00-05. Informationschef, Stockholms Handelskammare 05-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, statens utredning för arbetskraftsinvandring 04-06. Ledamot, statens utredning för cirkulär migration 09-11.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Nacka 06-07. Ledamot, socialtjänstnämnden, Stockholms kommun 03-06. Vice ordförande, socialtjänstnämndens tillståndsutskott 03-06. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94-98. Ledamot, landstingsstyrelsen 94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, MUF Stockholms län 92-95, ordförande 96-98. Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 95-98. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 07-11. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 91-92. Vice ordförande, Stockholms universitets studentkår 93, ordförande 94. Styrelseledamot, Fryshuset 04-11. Partiledare, Moderaterna 15-.
Litteratur
Indien - från stackare till stormakt (05) och Med blicken mot framtiden - moderat idébok (10, medverkande).
Bostadsort
Nacka
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Aktuell debatt om vägen in på arbetsmarknaden
Aktuell debatt om vägen in på- Datum
- 2016-03-16
Tydlighet om Sveriges samarbete med Nato
Interpellation 2015/16:16 av Anna Kinberg Batra (M)
Interpellation 2015/16:16 Tydlighet om Sveriges samarbete med Nato av Anna Kinberg Batra M till Statsminister Stefan Löfven S Sverige har i dag ett omfattande samarbete med Nato på flera olika områden. Det gäller allt från svenskt deltagande i Natoledda internationella insatser till gemensamma övningar och ett värdlandsavtal- Inlämnad
- 2015-09-22
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
En förnyad integrations- och migrationspolitik
Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem, och riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-07
- Förslag
- 48
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU15
- Riksdagsbeslut
- (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,
Den moderna familjen
Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Den moderna familjen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att underlätta mäns och kvinnors möjlighet att kombinera familj, arbete och fritid och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU1 2015/16:AU7 2015/16:AU9 2015/16:FiU25 2015/16:FiU26 2015/16:FiU3 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SfU7 2015/16:SkU16 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2016/17:CU10
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,
Trygg välfärd
Motion 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Trygg välfärd 1. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en generell tillståndsplikt oavsett utförare i välfärden införs och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6 2015/16:FiU26 2015/16:KU18 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:KU15 2016/17:SoU10 2017/18:FiU8
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 9 avslag, 14 bifall,
En modern kunskapsskola
Motion 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En modern kunskapsskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka den allmänna förskolan till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 31
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (31 yrkanden): 29 avslag, 2 bifall,
Trygghet mot brott
Motion 2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Trygghet mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa en lokalt förankrad, närvarande och synlig polis i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU1 2015/16:JuU18 2015/16:JuU20 2015/16:JuU22 2015/16:JuU7 2015/16:KU4 2015/16:SoU6 2016/17:KU17
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 20 avslag, 4 bifall,
Sverige kan mer - Politik som bryter det nya utanförskapet
Motion 2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Sverige kan mer Politik som bryter det nya utanförskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Säkerhet i en orolig omvärld
Motion 2015/16:2174 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:2174 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Säkerhet i en orolig omvärld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en färdplan för svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU10 2015/16:UU8 2017/18:UU11 2017/18:UU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget
Motion 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. M, C, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar enligt kolumnen Avvikelse från regeringen- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3088 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:3088 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson M med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1.Inledning: Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre 2.Utsikter för svensk ekonomi 2.1 Global- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag