Annelie Karlsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-09 – 2019-01-31
- Förste vice gruppledare
- 2018-03-27 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-08
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2019-02-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2019-02-15 – 2021-12-31
- Ledamot
- 2016-01-01 – 2018-12-31
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2018-04-10 – 2022-09-26
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-09
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2019-03-27
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2022-09-26
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 14-19. Suppleant justitieutskottet 10-14 och socialförsäkringsutskottet 10-14. Ledamot Utrikesnämnden 18- och krigsdelegationen 19-. Ledamot valberedningen 14-19 och vice ordförande 19- samt riksdagens ansvarsnämnd 16-18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19- och riksdagens ansvarsnämnd 19-.
Utbildning
2-årig gymnasieskola.
Anställningar
Kappahl i Kristianstad och Handelsanställdas förbund.
Bostadsort
Kristianstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Anställningsskyddet i LAS
Interpellation 2016/17:203 av Annelie Karlsson (S)
Interpellation 2016/17:203 Anställningsskyddet i LAS av Annelie Karlsson S till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar vad som gäller när en arbetsgivare anställer respektive säger upp personal. Det ger den enskilde trygghet och skyddar mot godtycke. Vid uppsägning- Inlämnad
- 2016-12-16
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Förstärkning av LAS
Interpellation 2016/17:202 av Helén Pettersson i Umeå (S)
Interpellation 2016/17:202 Förstärkning av LAS av Helén Pettersson i Umeå S till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S När Arbetsdomstolen i slutet av november 2016 bedömde att lagen om anställningsskydd inte längre är en lag som skyddar anställningsgraden var vi många som reagerade med förvåning och- Inlämnad
- 2016-12-16
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)