Anti Avsan (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Rådman.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-12-02
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-12-03 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2014-12-18 – 2018-09-24
- Extra suppleant
- 2014-01-24 – 2014-03-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2013-01-15
- Suppleant
- 2008-01-18 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Förste vice ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2015-03-03 – 2018-09-24
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2010-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot civilutskottet 06-12, justitieutskottet 12-. Suppleant försvarsutskottet 06-10, EU-nämnden 08-13, utrikesutskottet 14- och extra suppleant 14. Ledamot Interparlamentariska unionens svenska delegation 14, ordförande 10-14 och 1:e vice ordförande 14-. Ledamot krigsdelegationen 15-. Riksrevisionens styrelse 10 och riksdagsstyrelsen 15-.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Huddingegymnasiet, slutår 76. Polisutbildning, Polisskolan Ulriksdal 77-78 och 84. Jur. kand., Stockholms universitet 95. Folkrättslig rådgivare 95.
Anställningar
Ekonomiassistent, Huddinge sjukhus 76. Polis, Polismyndigheten i Stockholm och Stockholms län 77-99. Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt 95-97. Fiskalaspirant, Svea hovrätt 97-98. Tingsfiskal, Uppsala tingsrätt, Stockholms tingsrätt 98-99. Hovrättsassessor, Svea hovrätt 00. Rådman, Stockholms tingsrätt 02-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Föreningslagsutredningens parlamentariska referensgrupp 08-10 och Namnlagskommittén 10-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Huddinge. Ledamot, kommunstyrelsen. Styrelseledamot, Södertörns Brandförsvarsförbund (förbundsdirektionen) och styrelseordförande, Huge Fastigheter AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaternas kommunkrets i Huddinge 00-. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Stockholms län.
Litteratur
Folkrätt för poliser (95).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Namnlagen
Interpellation 2006/07:574 av Vestlund, Börje (s)
den 24 maj Interpellation 2006/07:574 Namnlagen av Börje Vestlund s till justitieminister Beatrice Ask m Redan 2001 fattade kammaren ett beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att se över namnlagen. Detta verkställdes aldrig och i samband med behandlingen av motioner under allmänna motionstiden 2004/05- Inlämnad
- 2007-05-24
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Sms-lån
Interpellation 2006/07:543 av Frid, Egon (v)
den 16 maj Interpellation 2006/07:543 Sms-lån av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Jag är mycket bekymrad över utvecklingen av kreditinstitutens hantering av nya snabbkrediter, inte minst de lån som mycket snabbt och enkelt kan tas via sms. Att kreditinstituten får lov att erbjuda tjänsten sms-lån leder- Inlämnad
- 2007-05-16
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Tvärstopp för nya hyreslägenheter
Interpellation 2006/07:545 av Ringholm, Bosse (s)
den 21 maj Interpellation 2006/07:545 Tvärstopp för nya hyreslägenheter av Bosse Ringholm s till statsrådet Mats Odell kd Regeringens nya bostadspolitik har uppenbarligen havererat redan efter ett kvartal. Det indragna stödet för byggandet av hyreslägenheter har gett omedelbar effekt. I Stockholms stad påbörjades- Inlämnad
- 2007-05-21
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Fler kvinnor i bolagsstyrelser
Interpellation 2006/07:572 av Holm, Ulf (mp)
den 24 maj Interpellation 2006/07:572 Fler kvinnor i bolagsstyrelser av Ulf Holm mp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp En genomgång som medierna gjort gällande andelen kvinnor i de största bolagsstyrelserna på Stockholmsbörsen visar att andelen stannar av och till och med minskar något.- Inlämnad
- 2007-05-24
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Namnlagen
Betänkande 2006/07:CU16
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 14, 46 minuter
- Beredning
- 2007-02-20
- Justering
- 2007-03-29
- Debatt
- 2007-04-18
- Beslut
- 2007-04-18
Ändring i produktsäkerhetslagen
Betänkande 2006/07:CU23
Regeringen får möjlighet att meddela sådana föreskrifter som behövs för att kunna genomföra vissa av Europeiska kommissionens beslut om produktsäkerhet. Ändringen i produktsäkerhetslagen börjar gälla den 1 maj 2007.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 1 minuter
- Justering
- 2007-03-20
- Debatt
- 2007-04-11
- Beslut
- 2007-04-11
Associationsrättsliga frågor m.m.
Betänkande 2006/07:CU11
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om associationsrättsliga frågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om nya företagsformer, könsfördelningen i bolagsstyrelser med mera och lagen om ekonomiska föreningar. Andra motioner handlar om ytterligare lagstiftning om franchising, stiftelselagen och ett gemensamt näringsförbud i Europa.- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 11, 1 minuter
- Beredning
- 2007-01-30
- Justering
- 2007-03-20
- Debatt
- 2007-04-11
- Beslut
- 2007-04-11
Hyresrätt m.m.
Betänkande 2006/07:CU10
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om hyresrätt med mera. Motionerna handlar främst om hyresrätten som upplåtelseform, framför allt utformningen av bestämmelserna i hyreslagen. Andra motioner handlar om kooperativ hyresrätt, ägarlägenheter och ombildning från hyresrätt.- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 20
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 32, 112 minuter
- Beredning
- 2007-01-25
- Justering
- 2007-03-01
- Debatt
- 2007-03-21
- Beslut
- 2007-03-21
Sjöfylleri
Betänkande 2006/07:CU6
Riksdagen sade nej till två motioner från allmänna motionstiden 2006 om sjöfylleri. Skälet är att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionärna föreslår att det införs dels en nedre promillegräns för sjöfylleri, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 8, 1 minuter
- Beredning
- 2006-11-28
- Justering
- 2007-01-23
- Debatt
- 2007-02-15
- Beslut
- 2007-02-15
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
Betänkande 2006/07:CU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2007. Riksdagen godkände också regeringens förslag om att avveckla den statliga byggnadssubventionen för ny- och ombyggnad av bostäder med hyres- eller bostadsrätt, det så kallade räntebidraget. Beslutet innebär att ett bostadsbyggnadsprojekt måste ha påbörjats senast den 31 december 2006 för att beviljas räntebidrag. Avvecklingen ska för bostäder som redan har beviljats räntebidrag ske under högst fem år med start den 1 januari 2007.- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 89, 330 minuter
- Beredning
- 2006-11-21
- Justering
- 2006-12-07
- Debatt
- 2006-12-19
- Beslut
- 2006-12-20