Åsa Lindestam (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Titel
- Rektor.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Vice ordförande
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Ordförande
- 2016-04-28 – 2016-05-25
- Vice ordförande
- 2016-04-12 – 2016-04-28
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Vice ordförande
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-05-19
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-18
- Suppleant
- 2008-04-01 – 2010-10-12
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-04-01 – 2006-10-16
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-11-06 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Förste vice talman 18-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och vice ordförande 14-18 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 och 15, vice ordförande 15 och 16 och ordförande 16-18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, trafikutskottet 02-06 och utbildningsutskottet 12-14. Ledamot OSSE-delegationen 07-14, EU-nämnden 10, krigsdelegationen 14- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 04-07, riksdagens valberedning 06-18, EU-nämnden 08-11 och utrikesnämnden 14-. Ordförande Parlament och kulturskapare (PAKS).
Föräldrar
Reparatören Ragnar Lindestam och frisören Norma Lindestam, f. Frölander.
Utbildning
Förskollärarlinjen, Högskolan i Gävle 77. Nationell rektorsutbildning, Uppsala 99. Studier i pedagogik m.m.
Anställningar
Förskollärare 77. Föreståndare 83-93. Rektor 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2002 års vårdnadskommitté 02-05. Styrelseledamot, Kustbevakningen 03-06. Ledamot, Försvarsberedningen 10-19. Ledamot, MSB insynsråd. Ledamot, Försvarsmaktens insynsråd 14-18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Söderhamn 94-10. Ledamot, kommunstyrelsen 99-02. Ledamot, fastighetsnämnden 88-91, byggnadsnämnden 92-93 och arbetsutskottet 95-99. Vice ordförande, socialnämnden 95-99. Styrelseledamot, Söderhamn Turism ekonomisk förening 98-02 och Söderhamns stadshus 00-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Söderhamns arbetarekommun, ordförande 02-09 och Socialdemokraterna i Gävleborgs län, vice ordförande 02-06, ersättare 06-10, ledamot 10-14. Ersättare, förbundsstyrelsen S-kvinnor 11-15 och ledamot 15-16. Studieorganisatör, S-kvinnor, Gävleborg 05-10, vice ordförande 05-. Studieorganisatör, S-kvinnor, Söderhamn 07-11. Styrelseledamot, Ung Företagsamhet Gävleborg 06-14. Ledamot, Gävle Högskolestyrelse 03-07. Ordförande, Riksförbundet Sveriges Lottakårer 10-. Ordförande, S-kvinnor i Gävleborg 12-16. Ersättare, Palmecentrets styrelse 12-15 och ledamot 15-16. Ordförande, Socialdemokraterna i Gävleborg 16-. Socialdemokraternas partistyrelse 17-.
Bostadsort
Söderhamn
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
OSSE
Betänkande 2010/11:UU14
Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2009 och första halvåret 2010. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.- Förslagspunkter
- 2
- Anföranden och repliker
- 7, 42 minuter
- Beredning
- 2011-04-14
- Justering
- 2011-05-03
- Debatt
- 2011-05-11
- Beslut
- 2011-05-11
Arbetsförmedlingen och Försvarsmaktens personalförsörjning
Interpellation 2010/11:302 av Lindestam, Åsa (S)
den 1 april Interpellation 2010/11:302 Arbetsförmedlingen och Försvarsmaktens personalförsörjning av Åsa Lindestam S till försvarsminister Sten Tolgfors M I juli förra året trädde den nya lagen angående Försvarsmaktens personalförsörjning i kraft. Försvarets personalförsörjning ska i första hand vila på frivillighet- Inlämnad
- 2011-04-01
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Samhällets krisberedskap
Betänkande 2010/11:FöU2
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över rekryteringen av deltidsanställda brandmän. Deltidsanställda brandmän behövs främst på landsbygden, men befolkningsutvecklingen har gjort det svårt för räddningstjänsten att rekrytera. Regeringen ska ta fram förslag på åtgärder som statens kan genomföra för att underlätta rekryteringen. Beslutet betyder att riksdagen delvis sa ja till två motioner från Socialdemokraterna. Riksdagen gav också regeringen ett uppdrag som gäller användningen av statens helikopterresurser för sjuktransporter. Regeringen ska ta initiativ till överläggning mellan de statliga myndigheterna och representanter för sjukvården för att diskutera frågan. Parterna ska också fundera på hur finansieringen kan ordnas. Beslutet betyder att riksdagen delvis sa ja till två motioner, en från Moderaterna och en från Socialdemokraterna. Ett tredje beslut handlar om ventilationen i trapphus. För att trapphus och andra utrymningsvägar i flerfamiljshus ska gå att använda vid lägenhetsbränder är det viktigt att ventilationen fungerar. Därför gav riksdagen regeringen i uppdrag att låta undersöka vissa tekniska lösningar för bland annat ventilation. Regeringen ska också utreda behovet av ytterligare regler för ventilation av trapphus. Beslutet betyder att riksdagen delvis sa ja till en motion från Miljöpartiet. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om samhällets krisberedskap.- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 13, 47 minuter
- Beredning
- 2011-01-25
- Justering
- 2011-03-17
- Debatt
- 2011-04-06
- Beslut
- 2011-04-07
Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Betänkande 2010/11:UFöU3
Sverige deltar i den internationella militära insatsen i Libyen. Sverige ställer en väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst tre månader. Den svenska styrkan ska delta i insatsen för att upprätthålla den flygförbudszon som FN:s säkerhetsråd har beslutat om. I styrkan ingår högst åtta stridsflygplan av typ JAS 39 Gripen, ett transportflygplan av typ Tp84 samt spanings- och stödresurser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 14, 121 minuter
- Justering
- 2011-03-31
- Debatt
- 2011-04-01
- Beslut
- 2011-04-01
Gävleborgs yrkeshögskoleutbildningar
Interpellation 2010/11:183 av Lindestam, Åsa (S)
den 3 februari Interpellation 2010/11:183 Gävleborgs yrkeshögskoleutbildningar av Åsa Lindestam S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Gävleborgs län är ett län med relativt låg utbildningsbakgrund. I länet finns en högskola och också många lokala studiecentrum. Över tid har de haft stor betydelse för den regionala- Inlämnad
- 2011-02-03
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Kustbevakningens ledningsorganisation
Interpellation 2010/11:164 av Sonidsson, Eva (S)
den 28 januari Interpellation 2010/11:164 Kustbevakningens ledningsorganisation av Eva Sonidsson S till försvarsminister Sten Tolgfors M Enligt en utredning om Kustbevakningens organisation föreslås att dagens fyra regioner ska bli två: Region Väst och Region Ost. Det innebär bland annat att ledningen för Region- Inlämnad
- 2011-01-28
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
med anledning av redog. 2010/11:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse om den nordiska stridsgruppen 2008
Motion 2010/11:Fö6 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Fö6 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse om den nordiska stridsgruppen 2008 s89003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till- Inlämnad
- 2011-02-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Kustbevakningens regionledningar och samarbete med andra
Interpellation 2010/11:174 av Lindestam, Åsa (S)
den 1 februari Interpellation 2010/11:174 Kustbevakningens regionledningar och samarbete med andra av Åsa Lindestam S till försvarsminister Sten Tolgfors M Kustbevakningen har fyra regionledningar, belägna i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Härnösand. I en utredning föreslås att ledningarna ska minska i antal- Inlämnad
- 2011-02-01
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Regeringens redovisning av Sveriges helikopterförmåga
Skriftlig fråga 2010/11:242 av Lindestam, Åsa (S)
den 21 januari Fråga 2010/11:242 Regeringens redovisning av Sveriges helikopterförmåga av Åsa Lindestam S till försvarsminister Sten Tolgfors M Regeringen fick i vårpropositionen 2010 riksdagens stöd för inköp av nya medeltunga helikoptrar till en kostnad av 4,7 miljarder kronor. I Försvarsutskottets yttrande förtydligade- Inlämnad
- 2011-01-21
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Insatstider för Kustbevakningen
Skriftlig fråga 2010/11:202 av Lindestam, Åsa (S)
den 21 december Fråga 2010/11:202 Insatstider för Kustbevakningen av Åsa Lindestam S till försvarsminister Sten Tolgfors M Kustbevakningen har fått nya fartyg i 001-klassen. Dessa tre fartyg ska bland annat bekämpa oljeutsläpp. Ministern säger i ett svar till Eva Sonidsson, riksdagsledamot, att fartygen har stor- Inlämnad
- 2010-12-21
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Betänkande 2010/11:UFöU1
Den svenska styrkan i Afghanistan får förnyat mandat under nästa år. Sverige ställer en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan till slutet av 2011. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd. Regeringen beräknar att styrkan kommer att bestå av cirka 500 personer på plats under 2011, vilket är samma antal som i dag. För att förbättra säkerheten ska Sverige dessutom utöka insatsen med en helikopterenhet med sjukvårdsförmåga.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 53, 200 minuter
- Beredning
- 2010-11-23
- Justering
- 2010-12-02
- Debatt
- 2010-12-15
- Beslut
- 2010-12-15
Underhållet på våra tåg
Interpellation 2010/11:108 av Lindestam, Åsa (S)
den 1 december Interpellation 2010/11:108 Underhållet på våra tåg av Åsa Lindestam S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Varför blev det stopp i tunneln söder om Söderhamn i två timmar för ett par tre veckor sen Varför var det signalfel hela vägen till Uppsala förra veckan med ett tåg Varför är inte värmeväxlarna- Inlämnad
- 2010-12-01
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
med anledning av skr. 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011
Motion 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 s89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska vara riksdagen, och inte regeringen,- Inlämnad
- 2010-11-25
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Helikopterteknikerbrist och inköp av ny medeltung helikopter till Försvarsmakten
Skriftlig fråga 2010/11:29 av Lindestam, Åsa (S)
den 28 oktober Fråga 2010/11:29 Helikopterteknikerbrist och inköp av ny medeltung helikopter till Försvarsmakten av Åsa Lindestam S till försvarsminister Sten Tolgfors M I medierna rapporteras att Försvarsmakten tappar helikoptertekniker i och med att det nya anställningsavtalet träder i kraft. 18 unga officerare- Inlämnad
- 2010-10-28
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Folkhögskoleutbildning för alla
Motion 2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. S Folkhögskoleutbildning för alla s6054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ungdomar mellan 16 och 19 år att studera på folkhögskola i förhållande till- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Socialt företagande
Motion 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. S Socialt företagande s14046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska insatser.1- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU2 2010/11:FiU29 2010/11:NU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Gävleborg och jobben
Motion 2010/11:N376 av Åsa Lindestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N376 av Åsa Lindestam m.fl. S Gävleborg och jobben s14049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja Gävleborgs län i nödvändiga arbetsmarknadsåtgärder. Motivering Arbetsmarknaden i Gävleborgs län har sin tyngdpunkt- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Höjd ersättning för vigselförrättare
Motion 2010/11:C372 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:C372 av Johan Andersson m.fl. S Höjd ersättning för vigselförrättare s34026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till vigselförrättare. Motivering Ersättning för borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reklam som riktas till barn
Motion 2010/11:C346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:C346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Reklam som riktas till barn s13020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reklam som riktas till barn. Motivering Det finns mycket dold reklam som riktar sig direkt till barn.- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den nya tidens demokrati
Motion 2010/11:K401 av Per Svedberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:K401 av Per Svedberg m.fl. S Den nya tidens demokrati s32028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att rösta över Internet. Motivering Med nya framväxande generationer utvecklas också nya- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag