Boriana Åberg (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 125
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 44
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
Europarådets svenska delegation
Ledamot
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2009-03-02 – 2009-04-30
- Ersättare
- 2008-01-07 – 2008-03-14
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2015-02-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2021-12-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-12-10
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-10
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2008-01-18 – 2008-03-14
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2009-03-13 – 2009-04-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-03-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Ordförande
- 2018-11-07 – 2022-10-31
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2018-11-07
- Vice ordförande
- 2017-11-17 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2017-03-30 – 2017-11-17
- Suppleant
- 2014-11-01 – 2017-03-30
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 08 (ersättare 080107–080314), 09 (ersättare 090302–090430) och 10–. Ledamot trafikutskottet 15–18, skatteutskottet 18–21 och 22–, finansutskottet 21–22. Suppleant socialutskottet 08, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, justitieutskottet 09, näringsutskottet 10–14, trafikutskottet 14–15, 18–19, arbetsmarknadsutskottet 14–18, utrikesutskottet 19–22, skatteutskottet 21–22, finansutskottet 22. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–17 och ledamot 17 och 22–, vice ordförande 17–18 och ordförande 18–22. Suppleant styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22–.
Föräldrar
Civilingenjören Mihail Mihaylov och sjuksköterskan Velitchka Mihaylova, f. Dragneva.
Utbildning
Gymnasieskola, Bulgarien, slutår 86. Studier till civilingenjör, Tekniska universitetet i Plovdiv, Bulgarien 87–90. Socionomexamen, Lunds universitet 02.
Anställningar
Sekreterare, Safehouse System, Furulund 91–99. Vårdbiträde, hemtjänsten i Kävlinge 00–02. Kurator, Universitetssjukhuset i Lund 02. Socialsekreterare, socialförvaltningen, Helsingborg 02–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Kronofogdens insynsråd 19–. Ersättare Polisstyrelsen i Skåne 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kävlinge 06–07, ersättare 02–06. Ordförande, kommunfullmäktige 07–. Ledamot kommunstyrelsen 06–10. Ledamot kulturnämnden 02–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Moderaterna i Kävlinge–Furulund 00–03, Kävlingemoderaterna 07–19, 22–23. Huvudman Sparbanksstiftelsen Skåne 06–18.
Bostadsort
Kävlinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Säkrare vägarbetsplatser
Skriftlig fråga 2014/15:764 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:764 Säkrare vägarbetsplatser av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Varje år inträffar ca 300 olyckor med personskador vid vägarbeten. Enligt uppgifter från Trafikverket inträffade det 51 dödsolyckor vid vägarbeten mellan åren 2003 och 2013. 56 personer omkom, 6 av dem var vägarbetare. De flesta- Inlämnad
- 2015-08-19
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Ändrade kriterier för Svenska Skeppshypoteks utlåningsverksamhet
Skriftlig fråga 2014/15:696 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:696 Ändrade kriterier för Svenska Skeppshypoteks utlåningsverksamhet av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Svenska Skeppshypotek är en statlig organisation vars verksamhet regleras i lagen 1980:1097 om Svenska skeppshypotekskassan. Av 5 i nämnda lag framgår att lån ska få lämnas när- Inlämnad
- 2015-06-22
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Trafiksituationen vid Ystad hamn
Skriftlig fråga 2014/15:686 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:686 Trafiksituationen vid Ystad hamn av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Ystad hamn är den största hamnen i Sverige avseende daglig färjetrafik till och från Bornholm och Polen. Som handelslänk för Skandinavien gentemot EU spelar hamnen även en viktig roll för näringslivet i regionen som- Inlämnad
- 2015-06-17
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Stulna registreringsskyltar
Skriftlig fråga 2014/15:638 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:638 Stulna registreringsskyltar av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Det rullar ca 9 miljoner fordon på våra vägar. Ett växande problem utifrån detta är ökningen av stölder av registreringsskyltar. Förra året anmäldes 18 377 bilregistreringsskyltar stulna. För den enskilde individ som får- Inlämnad
- 2015-06-08
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Det svenska skyddsrumssystemet
Skriftlig fråga 2014/15:623 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:623 Det svenska skyddsrumssystemet av Boriana Åberg M till Statsrådet Anders Ygeman S I Sverige har man byggt skyddsrum sedan början av 40-talet. Enligt beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ska alla skyddsrum byggda efter 1945 bevaras, besiktigas och underhållas. Detta är väldigt kostsamt- Inlämnad
- 2015-06-03
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Handelsavtal mellan EU och Taiwan
Skriftlig fråga 2014/15:522 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:522 Handelsavtal mellan EU och Taiwan av Boriana Åberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Taiwan är en av världens 25 största ekonomier och bland de 20 största när det gäller handel. Utrikesminister Margot Wallström uttryckte nyligen i en interpellationsdebatt att handeln utgör en central- Inlämnad
- 2015-05-11
- Besvarare
- Mikael Damberg (S)
Cykel och kollektivtrafik
Skriftlig fråga 2014/15:506 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:506 Cykel och kollektivtrafik av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Allt fler människor väljer i dag cykeln framför andra färdmedel. Cykling är ett miljövänligt transportsätt som har många fördelar. På senare tid har det blivit lättare att ta med sig cykel på tåget eller annan kollektivtrafik,- Inlämnad
- 2015-05-07
- Besvarare
- Anna Johansson (S)
Marin nedskräpning
Skriftlig fråga 2014/15:437 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:437 Marin nedskräpning av Boriana Åberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem, vilket syns inte minst längs kuststräckan i västra Skåne och i Bohuslän, där det driver upp en kubikmeter marint skräp i timmen. I Skagerrak samlas skräp från- Inlämnad
- 2015-04-17
- Besvarare
- Åsa Romson (MP)
Möjlighet för svenska medborgare i Norge att ansöka om pass
Skriftlig fråga 2014/15:434 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:434 Möjlighet för svenska medborgare i Norge att ansöka om pass av Boriana Åberg M till Statsrådet Anders Ygeman S Det är inte möjligt för svenska medborgare i Norge att ansöka om pass och nationellt ID-kort på ambassaden i Oslo. De tvingas i stället att göra det hos polismyndighet i Sverige. Jag vill fråga statsrådet- Inlämnad
- 2015-04-16
- Besvarare
- Margot Wallström (S)
Körkortsutbildning för unga
Skriftlig fråga 2014/15:374 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:374 Körkortsutbildning för unga av Boriana Åberg M till Statsminister Stefan Löfven S I valrörelsen lovade statsministern att unga skulle få ökade möjligheter att ta körkort. Socialdemokraterna ville göra det möjligt för ungdomar med godkända avgångsbetyg från gymnasieskolan att ta CSN-lån på upp till 25 000- Inlämnad
- 2015-03-27
- Besvarare
- Statsrådet Aida Hadzialic (S)
Efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle
Skriftlig fråga 2014/15:323 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:323 Efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Den 1 januari i år skärptes kravet på svavelhalten i marina bränslen vilket innebär att fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen och Nordamerikas kustområden inte- Inlämnad
- 2015-03-18
- Besvarare
- Anna Johansson (S)
Varsel vid Sony Mobile i Lund
Skriftlig fråga 2014/15:283 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:283 Varsel vid Sony Mobile i Lund av Boriana Åberg M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I förmiddags kom beskedet att Sony Mobile i Lund varslar 1 000 personer av totalt 1 800 anställda och 400 konsulter. Beskedet om varsel var väntat, men inte det höga antalet varslade. Sony Mobile väljer att- Inlämnad
- 2015-03-09
- Besvarare
- Ylva Johansson (S)
Förutsättningarna för Örestat
Skriftlig fråga 2014/15:111 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2014/15:111 Förutsättningarna för Örestat av Boriana Åberg M till Statsrådet Kristina Persson S Sedan Öresundsbron öppnade sommaren 2000 har pendlingen mellan Danmark och Sverige ökat dramatiskt. I dag pendlar ca 18 000 människor varje dag över Sundet. Det kan jämföras med 1999, då det endast rörde sig om 2 700- Inlämnad
- 2014-11-26
- Besvarare
- Kristina Persson (S)