Boriana Åberg (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 125
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 44
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
Europarådets svenska delegation
Ledamot
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2009-03-02 – 2009-04-30
- Ersättare
- 2008-01-07 – 2008-03-14
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2015-02-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2021-12-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-12-10
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-10
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2008-01-18 – 2008-03-14
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2009-03-13 – 2009-04-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-03-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Ordförande
- 2018-11-07 – 2022-10-31
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2018-11-07
- Vice ordförande
- 2017-11-17 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2017-03-30 – 2017-11-17
- Suppleant
- 2014-11-01 – 2017-03-30
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 08 (ersättare 080107–080314), 09 (ersättare 090302–090430) och 10–. Ledamot trafikutskottet 15–18, skatteutskottet 18–21 och 22–, finansutskottet 21–22. Suppleant socialutskottet 08, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, justitieutskottet 09, näringsutskottet 10–14, trafikutskottet 14–15, 18–19, arbetsmarknadsutskottet 14–18, utrikesutskottet 19–22, skatteutskottet 21–22, finansutskottet 22. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–17 och ledamot 17 och 22–, vice ordförande 17–18 och ordförande 18–22. Suppleant styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22–.
Föräldrar
Civilingenjören Mihail Mihaylov och sjuksköterskan Velitchka Mihaylova, f. Dragneva.
Utbildning
Gymnasieskola, Bulgarien, slutår 86. Studier till civilingenjör, Tekniska universitetet i Plovdiv, Bulgarien 87–90. Socionomexamen, Lunds universitet 02.
Anställningar
Sekreterare, Safehouse System, Furulund 91–99. Vårdbiträde, hemtjänsten i Kävlinge 00–02. Kurator, Universitetssjukhuset i Lund 02. Socialsekreterare, socialförvaltningen, Helsingborg 02–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Kronofogdens insynsråd 19–. Ersättare Polisstyrelsen i Skåne 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kävlinge 06–07, ersättare 02–06. Ordförande, kommunfullmäktige 07–. Ledamot kommunstyrelsen 06–10. Ledamot kulturnämnden 02–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Moderaterna i Kävlinge–Furulund 00–03, Kävlingemoderaterna 07–19, 22–23. Huvudman Sparbanksstiftelsen Skåne 06–18.
Bostadsort
Kävlinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Betänkande 2011/12:NU2
Under nästa år ska 3,4 miljarder kronor satsas på regional tillväxt. Det föreslår regeringen i budgeten för 2012. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. Summan innefattar även EU-medel för regionalpolitiska satsningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 51
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 14, 56 minuter
- Justering
- 2011-12-06
- Debatt
- 2011-12-20
- Beslut
- 2011-12-20
Den enskildes ansvar i händelse av olyckor och kris
Motion 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. M Den enskildes ansvar i händelse av olyckor och kris M830 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av frivilligorganisationer för samhällets krishantering. Motivering Den enskilde- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FöU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den skånska modernäringen
Motion 2011/12:MJ452 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ452 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen M0420 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU17 2011/12:MJU25 2011/12:NU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Fördjupad integration i Öresundsregionen
Motion 2011/12:U254 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:U254 av Olof Lavesson m.fl. M Fördjupad integration i Öresundsregionen M628 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för, samt undanröja de hinder som försvårar,- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskning av antalet myndigheter
Motion 2011/12:K251 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2011/12:K251 av Boriana Åberg M Minskning av antalet myndigheter M0125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att effektivisera den statliga byråkratin och minska antalet statliga myndigheter. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stranderosion
Motion 2011/12:C238 av Anders Hansson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:C238 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion M0792 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stranderosion och strandfodring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelverken- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Reformera LAS
Motion 2011/12:A268 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2011/12:A268 av Boriana Åberg M Reformera LAS M0207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att reformera lagen om anställningsskydd LASMotivering LAS, lagen om anställningsskydd, måste reformeras.- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Obligatoriskt införande av LOV
Motion 2011/12:So308 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So308 av Boriana Åberg M Obligatoriskt införande av LOV M0269 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att införa ett obligatoriskt införande av lagen om valfrihetssystem LOVMotivering Frihetstanken,- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högskolors redovisning av jobbpotentialen för sina utbildningar
Motion 2011/12:Ub268 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub268 av Boriana Åberg M Högskolors redovisning av jobbpotentialen för sina utbildningar M0206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att ålägga högskolor och universitet att i sina utbildningskataloger- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Polishögskola i Malmö
Motion 2011/12:Ju263 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju263 av Olof Lavesson m.fl. M Polishögskola i Malmö M626 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en polishögskola i Malmö. Motivering Skåne är den plats där Sverige möter Europa och resten av världen. Här finns Öresundsbron- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fornlämningen i Uppåkra
Motion 2011/12:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Fornlämningen i Uppåkra M825 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fornlämningen i Uppåkra i Staffanstorps kommun. Motivering Uppåkra är Sveriges största förhistoriska boplats. Med- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ny valsedelsbeteckning i Region Skåne
Motion 2011/12:K243 av Christer Akej m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:K243 av Christer Akej m.fl. M Ny valsedelsbeteckning i Region Skåne M0224 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ny valsedelsbeteckning i Region Skåne. Motivering 1 januari 1997 slogs Kristianstads län och Malmöhus- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Underlätta för bensinmackar och lanthandlar på landsbygden
Motion 2011/12:N248 av Jan R Andersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:N248 av Jan R Andersson m.fl. M Underlätta för bensinmackar och lanthandlar på landsbygden M0221 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur information om och koordinering av landsbygdsstöd till kommersiell- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU5 2011/12:NU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utvidgade rättigheter för patienter och vårdgivare
Motion 2011/12:So577 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So577 av Finn Bengtsson m.fl. M Utvidgade rättigheter för patienter och vårdgivare M147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvidgade rättigheter för patienter och vårdgivare. Bakgrund Ökad egen makt och kontroll- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tryggheten för vittnen
Motion 2011/12:Ju258 av Boriana Åberg och Saila Quicklund (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju258 av Boriana Åberg och Saila Quicklund M Tryggheten för vittnen M0126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn för att öka tryggheten för vittnen. Motivering Vårt moderna rättssamhälle bygger på två grundläggande- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag