Carl-Oskar Bohlin (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län, plats 46
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Försvarsdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2022-02-14 – 2022-10-18
- Ledig
- 2021-12-02 – 2022-02-13
- Ordinarie
- 2021-02-02 – 2021-12-01
- Ledig
- 2020-08-31 – 2021-02-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-08-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ordförande
- 2022-02-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-02-14 – 2022-02-15
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-02-13
- Ordförande
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Civilutskottet
- Ledamot
- 2019-05-10 – 2022-02-13
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-03-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2013-11-14 – 2014-10-07
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-02-05 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-02-05
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-11
Valberedningen
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-06-14
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2019-01-01 – 2022-11-11
- Personlig ersättare
- 2018-10-24 – 2018-12-31
Försvarsdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 14–18 och 19–22, sammansatta civil- och kulturutskottet 18 samt justitieutskottet 18–19. Ordförande näringsutskottet 19–22 och ledamot 22. Suppleant justitieutskottet 10–14, utbildningsutskottet 10–12, EU-nämnden 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 18–19 och näringsutskottet 19. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14–22 och valberedningen 16–22. Vice ordförande Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19. Statsråd (minister för civilt försvar), Försvarsdepartementet 221018–.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falu Frigymnasium, Falun 02–05. Studier i juridik, Uppsala Universitet 07–12.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borlänge 06–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Elektronisk stämningsansökan i brottmål
Betänkande 2011/12:JuU25
Åklagarna kommer under våren 2012 att börja ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna på elektronisk väg. Detta som ett led i arbetet med att införa ett elektroniskt informationsflöde i brottmålsprocessen. Formkraven i rättegångsbalken anpassas så att det blir möjligt att gå över till en helt elektronisk ingivning. På så sätt skapas förutsättningar för en mer effektiv brottmålshantering. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 2 minuter
- Justering
- 2012-05-08
- Debatt
- 2012-05-23
- Beslut
- 2012-05-24
Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning
Betänkande 2011/12:JuU9
En särreglering om förundersökningsledarskap när det gäller unga lagöverträdare tas bort. Därigenom kommer polismyndigheterna att kunna leda fler förundersökningar mot unga lagöverträdare än tidigare.
Polismyndigheterna får också behörighet att inom ramen för sitt förundersökningsledarskap besluta om förundersökningsbegränsning. Idag görs detta av åklagaren. Syftet är att ge polismyndigheten ett större ansvar för förundersökningen i dess helhet.
Möjligheten att lägga ned en förundersökning utvidgas om kostnaderna för en fortsatt utredning inte står i rimlig proportion till sakens betydelse. Denna möjlighet kommer att omfatta brott där straffvärdet inte är högre än fängelse i tre månader.
Polismyndigheternas möjlighet att besluta om förundersökningsbegränsning börjar gälla den 1 januari 2013. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 mars 2012.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 8, 33 minuter
- Justering
- 2011-12-15
- Debatt
- 2012-01-25
- Beslut
- 2012-01-25
Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Betänkande 2011/12:JuU5
Riksdagen godkände en konvention om överlämnande mellan de nordiska länderna på grund av brott (nordisk arresteringsorder). Konventionen syftar till att förenkla och effektivisera tillvägagångssättet för att överlämna medborgare som antingen misstänks för brott eller har begått brott från ett nordiskt land till ett annat. För att Sverige ska leva upp till konventionen krävs en ny lag samt vissa ändringar i befintlig lagstiftning. Överlämnande enligt den nya lagen ska kunna ske för lagföring eller för verkställande av straff och gälla brott där påföljden är frihetsberövande. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar att gälla den dag regeringen bestämmer.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 2
- Anföranden och repliker
- 3, 12 minuter
- Justering
- 2011-10-27
- Debatt
- 2011-11-09
- Beslut
- 2011-11-09
Fäbodjordbrukares möjlighet att skydda sina djur
Motion 2011/12:MJ377 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ377 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Fäbodjordbrukares möjlighet att skydda sina djur M0560 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fäbodjordbrukare bör ha samma rätt i jaktförordningen som de som har sina tamdjur- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förvaltning av varg
Motion 2011/12:MJ344 av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg (M)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ344 av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg M Förvaltning av varg M0201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om varg i Dalarna och att i största möjliga mån beakta dagens höga rovdjurstryck som råder i Dalarna. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av trafikförsäkringsavgiften
Motion 2011/12:C353 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2011/12:C353 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Översyn av trafikförsäkringsavgiften M0577 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hur trafikförsäkringsavgiften i dag är uppbyggd. Motivering Om du har- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svensk spelmarknad
Motion 2011/12:Kr277 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr277 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin M Svensk spelmarknad M0389 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privata aktörers möjlighet att bedriva spelverksamhet i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU5 2012/13:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Radio och tv i allmänhetens tjänst
Motion 2011/12:Kr275 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr275 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin M Radio och tv i allmänhetens tjänst M0232 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om radio och tv i allmänhetens tjänst. Motivering Sverige har en god tradition av att tillhandahålla- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stopp för myndigheters opinionsbildning
Motion 2011/12:K296 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2011/12:K296 av Carl-Oskar Bohlin M Stopp för myndigheters opinionsbildning M0239 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över myndigheters finansiering av opinionsbildande verksamhet för frivilligorganisationer. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Slopade koncessionsavgifter
Motion 2011/12:K295 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2011/12:K295 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin M Slopade koncessionsavgifter M0254 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av koncessionsavgiften och möjligheten att avskaffa densamma. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sänkt krav på eget aktiekapital
Motion 2011/12:C302 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman (M)
Motion till riksdagen 2011/12:C302 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman M Sänkt krav på eget aktiekapital M0165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka kravet på eget kapital i aktiebolag. Motivering Det krävs entreprenörer som satsar- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bolagsstämmans obligatorium för små aktiebolag
Motion 2011/12:C300 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman (M)
Motion till riksdagen 2011/12:C300 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman M Bolagsstämmans obligatorium för små aktiebolag M0187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffande av bolagsstämmans obligatorium för små aktiebolag. Motivering Aktiebolagens- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av främjandeförbudet
Motion 2011/12:Kr273 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr273 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén M Översyn av främjandeförbudet M0195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av främjandeförbudet i 38 och 54 andra stycket lotterilagen 1994:1000Motivering- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag