Carl-Oskar Bohlin (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län, plats 46
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Försvarsdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2022-02-14 – 2022-10-18
- Ledig
- 2021-12-02 – 2022-02-13
- Ordinarie
- 2021-02-02 – 2021-12-01
- Ledig
- 2020-08-31 – 2021-02-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-08-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ordförande
- 2022-02-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-02-14 – 2022-02-15
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-02-13
- Ordförande
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Civilutskottet
- Ledamot
- 2019-05-10 – 2022-02-13
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-03-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2013-11-14 – 2014-10-07
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-02-05 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-02-05
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-11
Valberedningen
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-06-14
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2019-01-01 – 2022-11-11
- Personlig ersättare
- 2018-10-24 – 2018-12-31
Försvarsdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 14–18 och 19–22, sammansatta civil- och kulturutskottet 18 samt justitieutskottet 18–19. Ordförande näringsutskottet 19–22 och ledamot 22. Suppleant justitieutskottet 10–14, utbildningsutskottet 10–12, EU-nämnden 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 18–19 och näringsutskottet 19. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14–22 och valberedningen 16–22. Vice ordförande Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19. Statsråd (minister för civilt försvar), Försvarsdepartementet 221018–.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falu Frigymnasium, Falun 02–05. Studier i juridik, Uppsala Universitet 07–12.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borlänge 06–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Processrättsliga frågor
Betänkande 2012/13:JuU11
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om processrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om användningen av så kallade hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning och andra former av hemlig övervakning. Andra motioner tar upp effektiviteten i domstolarna, stöd till vittnen och nämndemännens villkor.
- Behandlade dokument
- 35
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 9, 43 minuter
- Justering
- 2013-02-19
- Debatt
- 2013-03-13
- Beslut
- 2013-03-14
Svensk spelmarknad
Motion 2012/13:Kr289 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr289 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin M Svensk spelmarknad M1539 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förekomsten av monopol på den svenska spelmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Nya vårdnadsregler
Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1787 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gemensam vårdnad automatiskt ska gälla efter det att ett faderskap har fastställts och att barn till ogifta föräldrar- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Översyn av beskattningen av tobak i syfte att minska den illegala handeln
Motion 2012/13:Sk362 av Johan Hultberg och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk362 av Johan Hultberg och Carl-Oskar Bohlin M Översyn av beskattningen av tobak i syfte att minska den illegala handeln M1758 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera de senaste årens höjningar av skatten- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förstärkt jobbskatteavdrag för unga
Motion 2012/13:Sk357 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk357 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg M Förstärkt jobbskatteavdrag för unga M1361 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett utökat jobbskatteavdrag för personer under 26 år.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändrad rovdjurspolitik när det gäller vargen
Motion 2012/13:MJ352 av Ulf Berg m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ352 av Ulf Berg m.fl. M Förändrad rovdjurspolitik när det gäller vargen M1503 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förändrad rovdjurspolitik när det gäller vargen. Motivering Vargen är och har alltid varit ett- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av Trafikskadenämndens reglemente
Motion 2012/13:C321 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C321 av Carl-Oskar Bohlin M Översyn av Trafikskadenämndens reglemente M1432 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av Trafikskadenämndens reglemente. Motivering Enligt trafikförsäkringsförordningen- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fäbodjordbrukares möjlighet att skydda sina djur
Motion 2012/13:MJ350 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ350 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Fäbodjordbrukares möjlighet att skydda sina djur M1391 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fäbodjordbruket bör ha samma rätt i jaktförordningen som de som har sina tamdjur- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trafikförsäkringsavgiften
Motion 2012/13:C319 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C319 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Trafikförsäkringsavgiften M1395 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hur trafikförsäkringsavgiften i dag är uppbyggd. Motivering Om du har ett motordrivet- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Främjandeförbudet
Motion 2012/13:Kr280 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr280 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén M Främjandeförbudet M1372 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten till en översyn av främjandeförbudet i 38 och 54 andra stycket lotterilagen 1994:1000Motivering- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphandling av tv- och radioprogram
Motion 2012/13:Kr279 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr279 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin M Upphandling av tv- och radioprogram M1362 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör upphandla delar av tv- och radioprogrammen i allmänhetens tjänst. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bolagsstämmekravet för små aktiebolag
Motion 2012/13:C324 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C324 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman M Bolagsstämmekravet för små aktiebolag M1371 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bolagsstämmekravet för små aktiebolag. Motivering En stor del dispositiva regler i ABL- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sänkt krav på eget kapital i aktiebolag
Motion 2012/13:C323 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C323 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman M Sänkt krav på eget kapital i aktiebolag M1369 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkt krav på eget kapital i aktiebolag. Motivering För att skapa fler jobb och en bättre- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Koncessionsavgifternas avskaffande
Motion 2012/13:K305 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2012/13:K305 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin M Koncessionsavgifternas avskaffande M1363 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om koncessionsavgifternas avskaffande. Motivering För att Sverige ska erbjuda en mediemångfald- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag