Carl-Oskar Bohlin (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län, plats 46
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Försvarsdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2022-02-14 – 2022-10-18
- Ledig
- 2021-12-02 – 2022-02-13
- Ordinarie
- 2021-02-02 – 2021-12-01
- Ledig
- 2020-08-31 – 2021-02-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-08-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ordförande
- 2022-02-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-02-14 – 2022-02-15
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-02-13
- Ordförande
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Civilutskottet
- Ledamot
- 2019-05-10 – 2022-02-13
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-03-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2013-11-14 – 2014-10-07
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-02-05 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-02-05
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-11
Valberedningen
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-06-14
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2019-01-01 – 2022-11-11
- Personlig ersättare
- 2018-10-24 – 2018-12-31
Försvarsdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 14–18 och 19–22, sammansatta civil- och kulturutskottet 18 samt justitieutskottet 18–19. Ordförande näringsutskottet 19–22 och ledamot 22. Suppleant justitieutskottet 10–14, utbildningsutskottet 10–12, EU-nämnden 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 18–19 och näringsutskottet 19. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14–22 och valberedningen 16–22. Vice ordförande Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19. Statsråd (minister för civilt försvar), Försvarsdepartementet 221018–.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falu Frigymnasium, Falun 02–05. Studier i juridik, Uppsala Universitet 07–12.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borlänge 06–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Processrättsliga frågor
Betänkande 2013/14:JuU16
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om frågor som rör domstolarna och domstolarnas arbete. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om de regler som styr rättegångar och andra delar av arbetet i domstolarna.
- Behandlade dokument
- 22
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 33, 95 minuter
- Justering
- 2014-03-06
- Debatt
- 2014-03-19
- Beslut
- 2014-03-19
Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom EU
Betänkande 2013/14:JuU3
Regler för så kallade utevarodomar, domar där den dömde inte varit närvarande under förhandlingen i rätten, EU-anpassas. Beslutet gäller reglerna för när ett EU-land ska erkänna och verkställa en utevarodom från ett annat EU-land. Syftet är att reglerna i EU-länder ska likna varandra så mycket som möjligt och att det ska bli tydligt vilka utevarodomar som kan verkställas i ett annat EU-land. Däremot ska alla EU-länder även i fortsättningen ha egna regler för när en domstol kan besluta om en utevarodom.
De nya reglerna gäller från den 1 januari 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 3 minuter
- Justering
- 2013-10-03
- Debatt
- 2013-10-23
- Beslut
- 2013-10-23
Nya vårdnadsregler
Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1770 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av reglerna om vårdnad. Motivering Svenska vårdnadsregler innehåller en rad allvarliga strukturella- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svensk spelmarknad
Motion 2013/14:Kr263 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr263 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin M Svensk spelmarknad M1581 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om spelmonopol och omreglering av spelmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU6 2013/14:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Trafikförsäkringsavgiften
Motion 2013/14:C264 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C264 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Trafikförsäkringsavgiften M1644 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av hur trafikförsäkringsavgiften i dag är uppbyggd. Motivering Om du har ett motordrivet- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förvaltning av varg
Motion 2013/14:MJ269 av Ulf Berg m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ269 av Ulf Berg m.fl. M Förvaltning av varg M1665 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om varg i Dalarna, Gävleborg och Värmland och att i största möjliga mån beakta det höga rovdjurstryck som råder i dessa områden.- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fäbodsjordbrukarens möjlighet att skydda sina djur
Motion 2013/14:MJ268 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ268 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Fäbodsjordbrukarens möjlighet att skydda sina djur M1648 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fäbodsjordbruket om möjligt bör ha samma rätt i jaktförordningen som de som- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sänkt krav på eget kapital i aktiebolag
Motion 2013/14:C416 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C416 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman M Sänkt krav på eget kapital i aktiebolag M1393 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkt krav på eget kapital i aktiebolag. Motivering Det krävs entreprenörer som satsar- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Främjandeförbudet
Motion 2013/14:Kr286 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr286 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén M Främjandeförbudet M1443 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten till en översyn av främjandeförbudet i 38 och 54 andra stycket lotterilagen 1994:1000- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förstärkt jobbskatteavdrag för unga
Motion 2013/14:Sk377 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk377 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg M Förstärkt jobbskatteavdrag för unga M1467 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett förstärkt jobbskatteavdrag för alla under 26 år.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av Trafikskadenämndens reglemente
Motion 2013/14:C394 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C394 av Carl-Oskar Bohlin M Översyn av Trafikskadenämndens reglemente M1451 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av Trafikskadenämndens reglemente. Motivering Samtliga som driver trafikförsäkringsverksamhet- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bolagsstämmokravet för små aktiebolag
Motion 2013/14:C393 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C393 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman M Bolagsstämmokravet för små aktiebolag M1413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bolagsstämmokravet för små aktiebolag. Motivering En stor del dispositiva regler i ABL- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag