Carl-Oskar Bohlin (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län, plats 46
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Försvarsdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2022-02-14 – 2022-10-18
- Ledig
- 2021-12-02 – 2022-02-13
- Ordinarie
- 2021-02-02 – 2021-12-01
- Ledig
- 2020-08-31 – 2021-02-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-08-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ordförande
- 2022-02-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-02-14 – 2022-02-15
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-02-13
- Ordförande
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Civilutskottet
- Ledamot
- 2019-05-10 – 2022-02-13
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-03-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2013-11-14 – 2014-10-07
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-02-05 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-02-05
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-11
Valberedningen
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-06-14
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2019-01-01 – 2022-11-11
- Personlig ersättare
- 2018-10-24 – 2018-12-31
Försvarsdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 14–18 och 19–22, sammansatta civil- och kulturutskottet 18 samt justitieutskottet 18–19. Ordförande näringsutskottet 19–22 och ledamot 22. Suppleant justitieutskottet 10–14, utbildningsutskottet 10–12, EU-nämnden 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 18–19 och näringsutskottet 19. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14–22 och valberedningen 16–22. Vice ordförande Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19. Statsråd (minister för civilt försvar), Försvarsdepartementet 221018–.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falu Frigymnasium, Falun 02–05. Studier i juridik, Uppsala Universitet 07–12.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borlänge 06–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Seriestölder
Skriftlig fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Fråga 2016/17:1702 Seriestölder av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Anders Ygeman S Sommaren är här, och med den följer tyvärr två saker som invånarna i Dalarna har att oroa sig över. Dels sjunker den polisiära bemanningen, dels ökar stölderna av bland annat båtmotorer och annan egendom. Vid ett samtal med polisen- Inlämnad
- 2017-06-29
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)