Carl-Oskar Bohlin (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län, plats 46
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Försvarsdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2022-02-14 – 2022-10-18
- Ledig
- 2021-12-02 – 2022-02-13
- Ordinarie
- 2021-02-02 – 2021-12-01
- Ledig
- 2020-08-31 – 2021-02-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-08-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ordförande
- 2022-02-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-02-14 – 2022-02-15
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-02-13
- Ordförande
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Civilutskottet
- Ledamot
- 2019-05-10 – 2022-02-13
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-03-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2013-11-14 – 2014-10-07
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-02-05 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-02-05
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-11
Valberedningen
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-06-14
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2019-01-01 – 2022-11-11
- Personlig ersättare
- 2018-10-24 – 2018-12-31
Försvarsdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 14–18 och 19–22, sammansatta civil- och kulturutskottet 18 samt justitieutskottet 18–19. Ordförande näringsutskottet 19–22 och ledamot 22. Suppleant justitieutskottet 10–14, utbildningsutskottet 10–12, EU-nämnden 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 18–19 och näringsutskottet 19. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14–22 och valberedningen 16–22. Vice ordförande Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19. Statsråd (minister för civilt försvar), Försvarsdepartementet 221018–.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falu Frigymnasium, Falun 02–05. Studier i juridik, Uppsala Universitet 07–12.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borlänge 06–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bensinskatten
Skriftlig fråga 2017/18:1392 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Fråga 2017/18:1392 Bensinskatten av Carl-Oskar Bohlin M till Finansminister Magdalena Andersson S Bensinpriset i Sverige noterar nu nytt rekord. Regeringens höjningar av bensinskatten får omfattande konsekvenser för vanliga svenska hushåll som dagligen använder bilen i stor utsträckning. Den tidigare socialdemokratiska- Inlämnad
- 2018-05-31
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Biografmomsen
Skriftlig fråga 2017/18:898 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Fråga 2017/18:898 Biografmomsen av Carl-Oskar Bohlin M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP År 2017 höjde regeringen momsen på biobiljetter. Det har lett till att flertalet små biografer på landsbygden nu kämpar för sin överlevnad, och vissa tvingas slå igen. Regeringen har för att kompensera biograferna- Inlämnad
- 2018-02-28
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Situationen i bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge
Skriftlig fråga 2017/18:281 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Fråga 2017/18:281 Situationen i bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Peter Eriksson MP Sverige har ett stort antal utanförskapsområden. Ett av dem finns i Borlänge i form av stadsdelen Tjärna ängar. Signifikativt för utanförskapsområdena är bland annat ett mycket lågt arbetsmarknadsdeltagande- Inlämnad
- 2017-11-15
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Minsta tillåtna aktiekapital
Skriftlig fråga 2017/18:250 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Fråga 2017/18:250 Minsta tillåtna aktiekapital av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Heléne Fritzon S Jag vill ställa följande fråga till statsrådet Heléne Fritzon: Avser regeringen att sänka minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag från dagens 50 000 kr till 25 000 kr- Inlämnad
- 2017-11-09
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)