Carl-Oskar Bohlin (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län, plats 46
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Försvarsdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2022-02-14 – 2022-10-18
- Ledig
- 2021-12-02 – 2022-02-13
- Ordinarie
- 2021-02-02 – 2021-12-01
- Ledig
- 2020-08-31 – 2021-02-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-08-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ordförande
- 2022-02-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-02-14 – 2022-02-15
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-02-13
- Ordförande
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Civilutskottet
- Ledamot
- 2019-05-10 – 2022-02-13
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-03-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2013-11-14 – 2014-10-07
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-02-05 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-02-05
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-11
Valberedningen
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-06-14
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2019-01-01 – 2022-11-11
- Personlig ersättare
- 2018-10-24 – 2018-12-31
Försvarsdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 14–18 och 19–22, sammansatta civil- och kulturutskottet 18 samt justitieutskottet 18–19. Ordförande näringsutskottet 19–22 och ledamot 22. Suppleant justitieutskottet 10–14, utbildningsutskottet 10–12, EU-nämnden 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 18–19 och näringsutskottet 19. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14–22 och valberedningen 16–22. Vice ordförande Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19. Statsråd (minister för civilt försvar), Försvarsdepartementet 221018–.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falu Frigymnasium, Falun 02–05. Studier i juridik, Uppsala Universitet 07–12.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borlänge 06–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Motion 2017/18:4160 av Mats Green m.fl. (M, KD, C)
Motion till riksdagen 2017/18:4160 av Mats Green m.fl. M, KD, C med anledning av prop. 2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verkställbarhet av beslut om lov och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-04-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2017/18:230 Strategi för Levande städer -politik för en hållbar stadsutveckling
Motion 2017/18:4159 av Mats Green m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:4159 av Mats Green m.fl. M med anledning av skr. 2017/18:230 Strategi för Levande städer politik för en hållbar stadsutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att revidera det övergripande målet för hållbara städer och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-04-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU39
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
Motion 2017/18:4007 av Mats Green m.fl. (M, C)
Motion till riksdagen 2017/18:4007 av Mats Green m.fl. M, C med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnets rätt att yttra sig i adoptionsutredningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-03-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö
Motion 2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. (M, KD, C, L)
Motion till riksdagen 2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. M, KD, C, L med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner vad som föreslås i motionen om ett nytt nationellt mål för arkitektur-form- och designpolitiken. Inledning Sverige växer och behovet- Inlämnad
- 2018-03-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CKrU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Familjerätt och familjelagstiftning
Motion 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Familjerätt och familjelagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regler gällande de barn som föds via surrogatarrangemang utomlands, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU14 2017/18:CU8 2017/18:KrU6 2017/18:SoU13 2017/18:SoU20
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Fastighetsrätt
Motion 2017/18:3216 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3216 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Fastighetsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kortare väntetider hos Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upp till femåriga- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU18
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Vattenrättsliga frågor
Motion 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Vattenrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattentjänstlagen vad gäller uppdatering av verksamhetsområden, va-anslutning och betalning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU2 2017/18:CU31
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
En förbättrad konsumentpolitik
Motion 2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. M En förbättrad konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner att alliansregeringens konsumentpolitiska mål ska återinföras enligt vad som anförs i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka kunskaperna om- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU1 2017/18:CU10 2017/18:CU17 2017/18:CU20 2017/18:FiU22 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Associationsrätt
Motion 2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Associationsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att s.k. mikroföretag bör undantas från- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU9 2017/18:CU17 2017/18:NU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Motion 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Sammanfattning Regeringens förslag till budget är fortsatt en återgång till en ineffektiv bostadspolitik byggd på subventioner. Ett lågt reformtempo för regelförenklingar- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utvecklande av valfriheten och mångfalden i välfärden
Motion 2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. M Utvecklande av valfriheten och mångfalden i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella regler för vårdval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU26 2017/18:SoU14 2017/18:SoU9 2017/18:UbU14 2017/18:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Svenskt Natomedlemskap
Motion 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M)
Motion till riksdagen 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin båda M Svenskt Natomedlemskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fred och säkerhet byggs inte genom- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förvaltning av varg
Motion 2017/18:2813 av Lars Beckman m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:2813 av Lars Beckman m.fl. M Förvaltning av varg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förvaltning av varg i Dalarna och Gävleborg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vargen är och har alltid varit ett omdiskuterat djur. Redan- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Användningen av villkorlig frigivning
Motion 2017/18:2808 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (båda M)
Motion till riksdagen 2017/18:2808 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe båda M Användningen av villkorlig frigivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om användningen av villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag beviljas som huvudregel- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kilometerskatt
Motion 2017/18:1964 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)
Motion till riksdagen 2017/18:1964 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson båda M Kilometerskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kilometerskatt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stefan Löfven gick till val på att Sverige ska ha EU:s lägsta- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avveckling av landsting som huvudman för offentlig vård
Motion 2017/18:1952 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (båda M)
Motion till riksdagen 2017/18:1952 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe båda M Avveckling av landsting som huvudman för offentlig vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av huvudmannaskapet för offentlig vård och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffande av tv-licensen
Motion 2017/18:1534 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2017/18:1534 av Carl-Oskar Bohlin M Avskaffande av tv-licensen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa licenssystemet som finansieringsform för public service-tv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tv-licensen är en otidsenlig- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler statliga jobb på mindre orter
Motion 2017/18:1533 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2017/18:1533 av Carl-Oskar Bohlin M Fler statliga jobb på mindre orter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en redogörelse för hur man tänker säkerställa att inte fler statliga jobb flyttas från mindre orter i Sverige- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Klassificering av torv
Motion 2017/18:1521 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2017/18:1521 av Carl-Oskar Bohlin M Klassificering av torv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att torv på dränerad mark ska klassificeras som biobränsle och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har i sin tillgång till torv en stor- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utreda möjligheter att bekämpa älgflugan
Motion 2017/18:1000 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Motion till riksdagen 2017/18:1000 av Carl-Oskar Bohlin M Utreda möjligheter att bekämpa älgflugan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga vilka smittor och sjukdomar älgflugor kan överföra till människor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag