Carl-Oskar Bohlin (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län, plats 46
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Försvarsdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2022-02-14 – 2022-10-18
- Ledig
- 2021-12-02 – 2022-02-13
- Ordinarie
- 2021-02-02 – 2021-12-01
- Ledig
- 2020-08-31 – 2021-02-01
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-08-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ordförande
- 2022-02-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-02-14 – 2022-02-15
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-02-13
- Ordförande
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Civilutskottet
- Ledamot
- 2019-05-10 – 2022-02-13
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-05-10
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-03-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2013-11-14 – 2014-10-07
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2019-02-05 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-02-05
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-11
Valberedningen
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-06-14
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2019-01-01 – 2022-11-11
- Personlig ersättare
- 2018-10-24 – 2018-12-31
Försvarsdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 14–18 och 19–22, sammansatta civil- och kulturutskottet 18 samt justitieutskottet 18–19. Ordförande näringsutskottet 19–22 och ledamot 22. Suppleant justitieutskottet 10–14, utbildningsutskottet 10–12, EU-nämnden 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 18–19 och näringsutskottet 19. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14–22 och valberedningen 16–22. Vice ordförande Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19. Statsråd (minister för civilt försvar), Försvarsdepartementet 221018–.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falu Frigymnasium, Falun 02–05. Studier i juridik, Uppsala Universitet 07–12.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borlänge 06–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sysselsättningseffekten av propositioner
Skriftlig fråga 2014/15:742 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Fråga 2014/15:742 Sysselsättningseffekten av propositioner av Carl-Oskar Bohlin M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under Socialdemokraternas valupptakt den 27 april 2014 presenterade Stefan Löfven och Marita Ulvskog partiets förslag för att få ner arbetslösheten inom EU. Där uttryckte nuvarande statsministern- Inlämnad
- 2015-07-21
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Sysselsättningseffekten av propositioner
Skriftlig fråga 2014/15:741 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Fråga 2014/15:741 Sysselsättningseffekten av propositioner av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under Socialdemokraternas valupptakt den 27 april 2014 presenterade Stefan Löfven och Marita Ulvskog partiets förslag för att få ner arbetslösheten inom EU. Där uttryckte nuvarande statsministern tydligt- Inlämnad
- 2015-07-21
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Otillräckligt Natoskydd med enbart partnerskap
Skriftlig fråga 2014/15:721 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Fråga 2014/15:721 Otillräckligt Natoskydd med enbart partnerskap av Carl-Oskar Bohlin M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sveriges säkerhetspolitiska läge har förändrats. Rysslands olagliga annektering av Krim och oförutsägbara agerande har ökat spänningarna i vårt närområde. Rysslands aggressiva agerande bevisar- Inlämnad
- 2015-06-26
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
Motion 2014/15:3104 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:3104 av Ewa Thalén Finné m.fl. M med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2015-06-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Sänkt ROT-avdrag
Interpellation 2014/15:564 av Helena Bouveng (M)
Interpellation 2014/15:564 Sänkt ROT-avdrag av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har nu aviserat en begränsning av ROT-avdraget till 30 procent av arbetskostnaden i stället för dagens 50 procent. Men regeringen väljer att behålla taket på 50 000 kronor per person och år. Det är en fördelningspolitiskt- Inlämnad
- 2015-04-29
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Finansministerns bedömning kring ökat svartarbete i ROT-sektorn
Interpellation 2014/15:610 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Interpellation 2014/15:610 Finansministerns bedömning kring ökat svartarbete i ROT-sektorn av Carl-Oskar Bohlin M till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan regeringen presenterade sitt förslag om att minska ROT-avdraget har förslaget mötts av tung kritik. Ekobrottsmyndigheten skriver i sitt remissyttrande över förslaget- Inlämnad
- 2015-05-19
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Kvoteringslagstiftning
Interpellation 2014/15:598 av Maria Malmer Stenergard (M)
Interpellation 2014/15:598 Kvoteringslagstiftning av Maria Malmer Stenergard M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Regeringen meddelade redan i sin regeringsförklaring hösten 2014 att den avsåg att presentera ett lagförslag gällande kvotering till bolagsstyrelser om inte andelen kvinnor i de börsnoterade- Inlämnad
- 2015-05-18
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande
Interpellation 2014/15:439 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Interpellation 2014/15:439 Det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande av Carl-Oskar Bohlin M till Utrikesminister Margot Wallström S För några månader sedan beslöt regeringen att erkänna Palestina som stat och därefter att höja det svenska biståndet till Palestina med 500 miljoner kronor. Utrikesministern- Inlämnad
- 2015-03-24
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Statsministerns uttalanden i regeringsförklaringen om vägslitageavgiften
Interpellation 2014/15:527 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Interpellation 2014/15:527 Statsministerns uttalanden i regeringsförklaringen om vägslitageavgiften av Carl-Oskar Bohlin M till Statsminister Stefan Löfven S I regeringsförklaringen meddelade statsministern att en så kallad vägslitageavgift skulle införas. Redan under valrörelsen ifrågasattes Stefan Löfven av dåvarande- Inlämnad
- 2015-04-20
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Associationsrätt m.m.
Betänkande 2014/15:CU8
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om olika associationsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om sänkt krav på aktiekapital, personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i aktiebolag, förenklingar i aktiebolagslagen, registrering av nybildade aktiebolag, revision, redovisning, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och franchising.
- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 19, 60 minuter
- Justering
- 2015-03-19
- Bordläggning
- 2015-04-07
- Debatt
- 2015-04-08
- Beslut
- 2015-04-08
med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen
Motion 2014/15:3059 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:3059 av Ewa Thalén Finné m.fl. M med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett kulturreservat inte ska jämställas med en fastighet vid tillämpningen- Inlämnad
- 2015-04-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motionen utgår
Motion 2014/15:3050
Motion till riksdagen 2014/15:3050 Motionen utgår.- Inlämnad
- 2015-03-30
- Förslag
- 1
Skatteverkets handläggning i ärenden om registrering av vårdnadshavare
Interpellation 2014/15:307 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Interpellation 2014/15:307 Skatteverkets handläggning i ärenden om registrering av vårdnadshavare av Carl-Oskar Bohlin M till Finansminister Magdalena Andersson S Under den senaste tiden har vi i medierna kunnat ta del av rapportering om samkönade par som skaffat barn utomlands genom surrogatmödraskap och sedan väl hemma- Inlämnad
- 2015-02-18
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande
Interpellation 2014/15:389 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Interpellation 2014/15:389 Det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande av Carl-Oskar Bohlin M till Utrikesminister Margot Wallström S För några månader sedan beslöt regeringen att erkänna Palestina som stat och därefter att höja det svenska biståndet till Palestina med 500 miljoner kronor. Utrikesministern- Inlämnad
- 2015-03-13
- Besvarare
- Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Förbättrat klimat för entreprenörskap
Interpellation 2014/15:334 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Interpellation 2014/15:334 Förbättrat klimat för entreprenörskap av Carl-Oskar Bohlin M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 27 mars 2014 tillsattes genom Finansdepartementet en kommitté med uppgift att återkomma med konkreta förslag kring hur klimatet för entreprenörskap och innovativt företagande- Inlämnad
- 2015-02-25
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Byggnation i sjönära läge
Interpellation 2014/15:215 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Interpellation 2014/15:215 Byggnation i sjönära läge av Carl-Oskar Bohlin M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP En av de stora komparativa fördelarna med att vara bosatt utanför storstäderna är att man ofta kommer närmare stora naturvärden. I detta ligger en stor potential för den framtida befolkningsutvecklingen- Inlämnad
- 2015-01-22
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Sälen-Trysil Airport
Interpellation 2014/15:77 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Interpellation 2014/15:77 Sälen-Trysil Airport av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen beslutade den 3 april 2014 att bidra med 250 miljoner kronor i investeringsstöd till den planerade flygplatsen Sälen-Trysil Airport, som planeras i närheten av Rörbäcksnäs i Dalarna. Min fråga till infrastrukturminister- Inlämnad
- 2014-10-28
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Åtgärder mot överskuldsättning
Motion 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Åtgärder mot överskuldsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag på en strategi för att motverka överskuldsättning.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,