Caroline Helmersson Olsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 31
- Titel
- Ombudsman/Undersköterska.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Kvittningsperson
Utbildningsutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2007-05-01 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2010-10-04 –
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-05-22 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2007-05-22 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-18
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2015-02-18 – 2019-03-13
- Suppleant
- 2011-04-06 – 2015-02-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Metallarbetaren Harald Olsson och butiksbiträdet Barbro Lövgren, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Katrineholm, slutår 82.
Anställningar
Undersköterska/vårdbiträde, Vingåkers kommun 82–03. Projektsamordnare, Vingåkers kommun 98–99. Assistent, Vingåkers kommun 99–02. Föreståndare, Vingåkers kommun 00. Bitr. områdeschef, Vingåkers kommun 02. Ombudsman, Socialdemokraterna 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Insynsrådet, Specialpedagogiska myndigheten 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vingåker 98–, ordförande 06–10. Ledamot, kommunstyrelsen 99–03. Ordförande, valnämnden 95–02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Fackliga uppdrag, Svenska Kommunalarbetareförbundet i Vingåker och Sörmland 83–. Ordförande, Vingåkers arbetarekommun 06–21. Ledamot, Socialdemokraternas distriktsstyrelse i Sörmland 07–.
Bostadsort
Vingåker
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 (statsrådsersättare 061002–061006) och 07–. Ledamot utbildningsutskottet 10–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 07–10, utbildningsutskottet 07–10, konstitutionsutskottet 10–14, kulturutskottet 18–22 och EU-nämnden 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 10–. Ledamot riksbanksfullmäktige 14–22 och Valprövningsnämnden 15–19. Suppleant Valprövningsnämnden 11–15.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tågavgångar i Sörmland
Skriftlig fråga 2012/13:600 av Helmersson Olsson, Caroline (S)
den 18 juni Fråga 2012/13:600 Tågavgångar i Sörmland av Caroline Helmersson Olsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Trafikverket går just nu igenom tågnätet för hela Sverige. Många aktörer vill in på rälsen, och det kan bli för trångt på vissa platser. Framöver kan följden bli att färre tåg kommer att- Inlämnad
- 2013-06-18
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
Motion 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. S22010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lektorstjänsternas vetenskapliga inriktning. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän
Motion 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän S22009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationellt luftfartsmuseum på Skavsta
Skriftlig fråga 2012/13:393 av Helmersson Olsson, Caroline (S)
den 14 mars Fråga 2012/13:393 Nationellt luftfartsmuseum på Skavsta av Caroline Helmersson Olsson S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Flyget i Sverige, dess utveckling, betydelse och inte minst påverkan för samhället måste berättas för uppväxande och kommande generationer. Det har varit- Inlämnad
- 2013-03-14
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation
Motion 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation S22008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 5 Utbildning, forskning och innovation i samhällets och människornas tjänst 5 Sammanfattande kritik av- Inlämnad
- 2012-11-07
- Förslag
- 40
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (40 yrkanden): 40 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S22007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 15 Studistöd
Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 15 Studistöd S22006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1 i motionen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Politik för högre utbildning
Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S22005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Politik för vuxenutbildningen
Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S22004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Politik för gymnasieskolan
Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för gymnasieskolan S22003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,
Politik för förskolan
Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för förskolan S22001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU3 2012/13:UbU1 2012/13:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Politik för grundskolan
Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S22002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 35
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (35 yrkanden): 35 avslag
Mälsåkers slotts framtid
Motion 2012/13:Kr288 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr288 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Mälsåkers slotts framtid S3172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla Mälsåkers slott i statlig ägo. Motivering Mälsåkers slott är ett av Sveriges ståtligaste- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Asylrätt för hbt-personer
Motion 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S9119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Unga människors villkor på arbetsmarknaden
Motion 2012/13:A340 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A340 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Unga människors villkor på arbetsmarknaden S35055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om unga människors villkor på arbetsmarknaden. Motivering Livsvillkoren för unga människor- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
Heltid som norm på arbetsmarknaden
Motion 2012/13:A309 av Caroline Helmersson Olsson och Christina Zedell (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A309 av Caroline Helmersson Olsson och Christina Zedell S Heltid som norm på arbetsmarknaden S35153 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstifta om rätt till heltid. Motivering Det är viktigt att anställda- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:170 Riksrevisionens rapport om att styra självständiga lärosäten
Motion 2012/13:Ub1 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub1 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:170 Riksrevisionens rapport om att styra självständiga lärosäten S22000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga hur en god forskningsanknytning- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Transpersoners livsvillkor
Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S32206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avskaffa steriliseringskravet i lagen om fastställelse av kön. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU8 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2013/14:KU23
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Stärkande av rätten till fasta jobb
Motion 2012/13:A284 av Caroline Helmersson Olsson och Christina Zedell (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A284 av Caroline Helmersson Olsson och Christina Zedell S Stärkande av rätten till fasta jobb S35112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en begränsningsregel för hur länge rullande visstidsanställningar- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En god arbetsmiljö för ett längre arbetsliv
Motion 2012/13:A339 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A339 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S En god arbetsmiljö för ett längre arbetsliv S35056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Arbetsmiljöverket och dess arbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3