Caroline Szyber (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Jurist.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2017-05-01 – 2018-09-23
- Ledig
- 2016-10-11 – 2017-04-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2016-10-10
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-03-01 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2013-08-21
Göran Hägglund Föräldraledighet
- Ledig
- 2013-08-22 – 2014-02-28
Civilutskottet
- Ordförande
- 2017-05-01 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2016-10-11 – 2017-04-30
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2016-10-11
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-07
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10- (statsrådsersättare 101004-140929). Ledamot justitieutskottet 10-14 och ordförande civilutskottet 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-, EU-nämnden 10- och justitieutskottet 14-. Ledamot Svensk-israelska parlamentariska vänskapsföreningen, Svensk-vitryska nätverket, Burmagruppen, Kurdiskt nätverk, Ordförande Svensk-taiwanesiska parlamentarikerförbundet.
Utbildning
Jur.kand. Stockholms universitet 06. Fil.mag. statsvetenskap, Lunds universitet 06.
Anställningar
Jurist, advokatbyrå i Stockholm 06-07. Politiskt sakkunnig, Kristdemokraternas riksdagskansli 07-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Vapenexportkontrollrådet 11. Ledamot, Kronofogdens insynsråd 14-. Ledamot, Domstolsverkets insynsråd 11-. Ledamot, Boverkets insynsråd 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Ledamot, Internationella juristkommissionen 03-07, ordförande 07-09, sammankallande i valberedningen 10-12. Ledamot, distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna, Stockholm 08-. Ledamot Action Aid 10-14. Vice ordförande, Östermalms lokalavdelning 09-. Distriktsordförande, Kristdemokraterna Stockholm 11-15, ledamot i partistyrelsen 14-.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Taiwan i världen
Interpellation 2017/18:182 av Caroline Szyber (KD)
Interpellation 2017/18:182 Taiwan i världen av Caroline Szyber KD till Utrikesminister Margot Wallström S Taiwan är en relativt ung demokrati men med en remarkabel utveckling, både demokratiskt och ekonomiskt sedan 1980-talet. I dag rankas landet mycket högt när ansedda demokratiinstitut som Freedom House och The Economist- Inlämnad
- 2017-11-20
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Taiwan i världen
Interpellation 2017/18:79 av Caroline Szyber (KD)
Interpellation 2017/18:79 Taiwan i världen av Caroline Szyber KD till Utrikesminister Margot Wallström S Taiwan är en relativt ung demokrati men med en remarkabel utveckling, både demokratiskt och ekonomiskt sedan 1980-talet. I dag rankas landet mycket högt när ansedda demokratiinstitut som Freedom House och The Economist- Inlämnad
- 2017-10-26
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Finanspolitikens effekter på bostadsmarknaden
Interpellation 2016/17:585 av Caroline Szyber (KD)
Interpellation 2016/17:585 Finanspolitikens effekter på bostadsmarknaden av Caroline Szyber KD till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige har gått från en allvarlig bostadsbrist till en akut bostadskris. Boverket konstaterar att det behöver byggas 88 000 bostäder per år fram till 2020. Trots rekordhögt bostadsbyggande- Inlämnad
- 2017-07-12
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)