Cecilia Magnusson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Undersköterska.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2018-09-24
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2010-10-06 – 2018-09-24
- Kvittningsperson
- 2009-10-20 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2000-05-01 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2000-04-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2012-03-20
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
Valberedningen
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-26 – 2010-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-01 – 2014-10-07
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2012-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2010-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 00-02, justitieutskottet 02-06, utrikesutskottet 06, trafikutskottet 06, kulturutskottet 06-, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06 och justitie- och socialutskottet 06. Suppleant justitieutskottet 98-02 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98-00, konstitutionsutskottet 02-06, trafikutskottet 10-12 och EU-nämnden 14-. Ledamot riksdagsgruppens förtroenderåd 06-, riksdagens valberedning 10-, krigsdelegationen 10- och riksdagsstyrelsen 12-14. Suppleant riksdagens valberedning 06-10 och Riksrevisionens styrelse 10. Ersättare riksdagsstyrelsen 10-. Kvittningsman Moderaterna 09-.
Föräldrar
Ingenjören Lars Bäckman och läkarsekreteraren Marianne Bildsten.
Utbildning
Gymnasieskola, konsumtionslinjen, slutår 79. Önnestads folkhögskola 79. Gymnasieskola, vårdlinjen, slutår 81.
Anställningar
Vårdbiträde/undersköterska, Kalmar läns landsting 79-81. Ombudsman, MUF, Västernorrlands län 82-84 och MUF, Göteborg 84-87. Biträdande partiombudsman, Moderaterna i Göteborg 87-89 och partiombudsman 90-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Statens institutionsstyrelse (Sis) och Rättsmedicinalverkets (RMV) styrelse. Ledamot, Kommittén mot barnmisshandel 99-01 och 2002 års vårdnadskommitté 02-. Yttrandefrihetskommittén 11-. Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Kommittén om insyn i finansiering av partier 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, valnämnden, Göteborgs kommun 90-98, vice ordförande 92-98. Ledamot, primärvårdsnämnden, Göteborg 90-94, ordförande 92-94. Vice ordförande, sjukhusnämnden, Sahlgrenska sjukhuset 95-98. Styrelseledamot, Medichus, vice ordförande 96-98. Styrelseledamot, Bostads AB Poseidon 99-. Styrelseledamot Göteborgs hamn 11-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot i styrelsen för föreningen Göteborgs försvar. Ledamot i styrelsen för Aeroseum 15-.
Bostadsort
Göteborg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
de tillfälliga pappadagarna
Skriftlig fråga 1999/2000:1011 av Magnusson, Cecilia (m)
den 25 maj Fråga 1999/2000:1011 av Cecilia Magnusson m till statsrådet Ingela Thalén om de tillfälliga pappadagarna I fråga 1999/2000:943 frågade jag varför inte ensamstående mödrar kan överlåta de tillfälliga pappadagarna till en valfri person i och med faderns frånvaro. I svaret anges två principer bakom de tillfälliga- Inlämnad
- 2000-05-25
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
överlåtelse av tillfälliga pappadagar
Skriftlig fråga 1999/2000:943 av Magnusson, Cecilia (m)
den 15 maj Fråga 1999/2000:943 av Cecilia Magnusson m till statsrådet Ingela Thalén om överlåtelse av tillfälliga pappadagar Att föda barn är en omvälvande upplevelse både fysiskt och psykiskt. Modern forskning visar också att den första tidens anknytning mellan mor och barn är oerhört viktig. För att denna anknytning- Inlämnad
- 2000-05-16
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan
Motion 1999/2000:Ju27 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ju27 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan 1 Inledning 1.1 Regeringens skrivelse Medborgarna i Sverige förstår värdet av sina domstolar, det visar det engagemang som frågan om tingsrätternas organisation väcker runt- Inlämnad
- 2000-05-12
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1999/2000:JuU22
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
utvärdering av föräldrabalksreformen
Skriftlig fråga 1999/2000:906 av Magnusson, Cecilia (m)
den 9 maj Fråga 1999/2000:906 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Laila Freivalds om utvärdering av föräldrabalksreformen Lagutskottet har kommit fram till att en skyndsam utvärdering av 1998 års föräldrabalksreform är angelägen, särskilt när det gäller bestämmelserna om gemensam vårdnad samt för- och nackdelar- Inlämnad
- 2000-05-09
- Besvarare
- justitieminister Laila Freivalds (S)
med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition
Motion 1999/2000:Fi38 av Margit Gennser m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi38 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 2000/2001:100 2000 års ekonomiska vårproposition Ändra ersättningsreglerna i sjukförsäkringen Riksförsäkringsverket har äskat om 7,5 miljarder kronor i tilläggsbudget för att möta den dramatiska kostnadsökningen i sjukförsäkringen. Regeringen- Inlämnad
- 2000-04-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:95 Vissa socialförsäkringsfrågor
Motion 1999/2000:Sf23 av Margit Gennser m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sf23 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 1999/2000:95 Vissa socialförsäkringsfrågor Längre arbetsperiod för beräkning av sjukpenning nödvändig I propositionen föreslås att när det inte kan utredas i vilken omfattning den försäkrade skulle ha förvärvsarbetat under de första- Inlämnad
- 2000-04-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:SfU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:85 Sveriges tillträde till vissa internationella överenskommelser för bekämpande av penningförfalskning m.m.
Motion 1999/2000:Ju25 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ju25 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 1999/2000:85 Sveriges tillträde till vissa internationella överenskommelser för bekämpande av penningförfalskning m.m. Det av EU upprättade rambeslutet om förstärkning av det straffrättsliga och övriga skyddet mot förfalskning i samband- Inlämnad
- 2000-04-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:JuU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
kriminalvården
Interpellation 1999/2000:320 av Magnusson, Cecilia (m)
den 30 mars Interpellation 1999/2000:320 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Laila Freivalds om kriminalvården Under de senaste åren har klienterna såväl på våra anstalter som i frivården blivit alltmer svårhanterliga. Fler långtidsdömda, grövre brott och ökat antal psykiskt störda ställer nya krav på kriminalvården.- Inlämnad
- 2000-03-30
- Besvarare
- justitieminister Laila Freivalds (S)
med anledning av prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen
Motion 1999/2000:Ju17 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ju17 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen I propositionen lägger regeringen fram dels lagförslag för att genomföra Schengenkonventionens regler om polisärt samarbete, gränskontroller, Schengens informationssystem- Inlämnad
- 2000-03-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:JuU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
permissionskontroller
Interpellation 1999/2000:242 av Magnusson, Cecilia (m)
den 17 februari Interpellation 1999/2000:242 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Laila Freivalds om permissionskontroller Den senaste tidens uppmärksammade våldsdåd mot kvinnor väcker en rad frågor inom rättsväsendet. En angelägen fråga är möjligheten till permissioner för dessa kvinnomisshandlare. Våldsbrottslingars- Inlämnad
- 2000-02-17
- Besvarare
- justitieminister Laila Freivalds (S)
med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning
Motion 1999/2000:Ju8 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ju8 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning 1 Inledning I propositionen föreslås vissa skärpningar av vapenlagen och kniv- förbudslagen samt en ändring i sekretesslagen, med syfte att bland annat motverka att skjutvapen kommer till användning- Inlämnad
- 1999-12-10
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1999/2000:JuU9
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:26 Effektivisering av förfarandet i allmän domstol
Motion 1999/2000:Ju5 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ju5 av Hellsvik, Gun m med anledning av prop. 1999/2000:26 Effektivisering av förfarandet i allmän domstol Inledning I propositionen föreslås vissa åtgärder som syftar till en förenkling och effektivisering av domstolsförfarandet i de allmänna domstolarna. Dom- stolarna ges ökat utrymme- Inlämnad
- 1999-12-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1999/2000:22 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten
Motion 1999/2000:Ju3 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ju3 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 1999/2000:22 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten 1 Inledning Den ekonomiska brottsligheten är utan tvivel ett allvarligt problem. Den måste bekämpas inte minst för att respekten för strafflagstiftningen skall kunna upprätthållas- Inlämnad
- 1999-11-11
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1999/2000:JuU5
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
Försvaret i Västsverige
Motion 1999/2000:Fö326 av Cecilia Magnusson m.fl. (m, fp, kd)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fö326 av Magnusson, Cecilia m Försvaret i Västsverige Inför det kommande försvarsbeslutet finns många viktiga vägval som måste träffas. Dessa måste medge att den tradition av folkförankring som det svenska försvaret bygger på kan bestå, samtidigt som vårt försvar anpassas till det förändrade- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FöU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Socialbidrag utan riksnorm
Motion 1999/2000:So345 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:So345 av Kristersson, Ulf m Socialbidrag utan riksnorm 1 Utgångspunkter för socialtjänstens arbete Moderat socialpolitik utgår från en syn på människan som medborgare, individ och social varelse. Den bygger på att alla människor har ett specifikt människovärde, och måste mötas med integritet,- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1999/2000:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
Trygghet för äldre genom ökad valfrihet
Motion 1999/2000:So372 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:So372 av Kristersson, Ulf m Trygghet för äldre genom ökad valfrihet 1 Inledning Det fanns i december 1997 drygt 1,5 miljoner människor i vårt land som var 65 år eller äldre. Runt 400.000 var 80 år eller äldre, en ökning med 40 sedan 1983. Fram till år 2010 beräknas antalet äldre över- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- ---------------1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
Stärkt skydd för brottsoffer
Motion 1999/2000:Ju723 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ju723 av Hellsvik, Gun m Stärkt skydd för brottsoffer 1 Ge brottsoffren en starkare ställning De många brottsoffren i vårt land är en bekräftelse på rättsstatens oförmåga att sörja för en av dess mest centrala uppgifter, nämligen att tillförsäkra sina medborgare trygghet till liv och- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- ------------1999/2000:JuU1 1999/2000:JuU16 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU4 1999/2000:JuU7 1999/2000:LU6
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
Återbetalning av studielån
Motion 1999/2000:Ub702 av Cecilia Magnusson och Anita Sidén (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ub702 av Magnusson, Cecilia m Återbetalning av studielån Nu när nationsgränser har mindre och mindre betydelse är det viktigt att uppmuntra unga människors möjligheter att skaffa sig arbetslivserfarenheter från andra länder. Detta gagnar Sverige på sikt. Det är få förunnat att direkt- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Infrastrukturen i Västra Götalandsregionen
Motion 1999/2000:T231 av Marianne Andersson m.fl. (c, s, m, kd, fp)
Motion till riksdagen 1999/2000:T231 av Andersson, Marianne c Infrastrukturen i Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen bildades 1 jan 1999 och består av 49 kommuner med totalt 1,5 miljon invånare. Regionen är strategiskt belägen mellan tillväxtområdena Oslo, Köpenhamn och Stockholm. 650 000 personer arbetar- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Högre utbildning i Västsverige
Motion 1999/2000:Ub426 av Inger René m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ub426 av René, Inger m Högre utbildning i Västsverige Högskolan har mycket stor betydelse för regionens utveckling. Därom tycks de flesta bedömare numera helt eniga. Tillgången på arbetskraft med högskoleutbildning, särskilt inom det tekniska och naturvetenskapliga området, men även- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation