Cecilia Widegren (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- Handläggare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-10-27 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-10-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-12-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Vice ordförande
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Vice ordförande
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Vice ordförande
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Vice ordförande
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-05-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ordförande
- 2012-05-10 – 2014-10-28
- Ledamot
- 2010-11-17 – 2012-05-09
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2020-11-10 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-24 – 2020-11-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2018-10-02
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-11-28 – 2006-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Arrendator 91-93. Politisk sekreterare 93-95. Handläggare 95-97. Regionråd, Västra Götalands län 98-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 02-10, Stiftelsen för institutet för vatten- och luftvårdsforskning 03-06 och Statens jordbruksverk 05-08. Ledamot, regeringens jämställdhetsråd 95-97 och Socialstyrelsens rättsliga råd 08-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vara 02-. Landstingsfullmäktig, Skaraborgs län 94-98. Regionfullmäktig, Region Västra Götaland 98-06. Ledamot, regionstyrelsen 98-02, vice ordförande 98-99 och 00-02, ordförande 99-00. Ledamot, pensionärsrådet, vice ordförande 01-02 och politiska kommittén 02. Styrelseledamot, Landstingsförbundet 98-02. Ombud, Landstingsförbundets kongress 99-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice riksordförande, Moderat Skolungdom 92-94. Styrelseledamot, Moderaterna i Vara kommun och Moderaterna i Skaraborg. F.d. gruppledare, Moderaterna i Västsverige. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-05. Styrelseledamot, Skaraortens ryttarförening.
Litteratur
Stenen i handen på den starke (95, tillsammans med bl.a. Fredrik Reinfeldt).
Bostadsort
Norra Vånga
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot finansutskottet 05-06, socialutskottet 06-10 och 14-19, försvarsutskottet 10 och vice ordförande 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 13 och vice ordförande 11, 12, 13 och 14 samt skatteutskottet 18-. Suppleant finansutskottet 02-05, skatteutskottet 02, miljö- och jordbruksutskottet 02-10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och utrikesutskottet 18-. Ledamot krigsdelegationen 10-18, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-12 och ordförande 12-14. Ordförande riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 02-18, Utrikesnämnden 10-14, riksdagsstyrelsen 10-18 och riksdagens valberedning 14-18.
Föräldrar
Ekonomen Lars Widegren och marknadschefen Ann-Marie Widegren, f. Pantzar-Ohlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Bergska skolan i Finspång. Gymnasiediplom, Kingsburg High School, Kalifornien, USA 91. Gymnasieskola, Skara katedralskola, slutår 93. Certifierad, Hawaii Pacific University, USA 98. Pol.mag.-studier, Linköpings universitet.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frivilliga avsättningar i stället för expropriation
Skriftlig fråga 2006/07:1459 av Widegren, Cecilia (m)
den 4 juli Fråga 2006/07:1459 Frivilliga avsättningar i stället för expropriation av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Många markägare blir besvikna och upprörda när de tvingats se hur möjligheten att bruka sina skogar efter egna idéer försvinner. Naturreservat och annan expropriering- Inlämnad
- 2007-07-04
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Naturreservat i takt med verkligheten
Skriftlig fråga 2006/07:1458 av Widegren, Cecilia (m)
den 4 juli Fråga 2006/07:1458 Naturreservat i takt med verkligheten av Cecilia Widegren m till miljöminister Andreas Carlgren c Många markägare blir besvikna och upprörda när de tvingats se hur möjligheten att bruka sina skogar efter egna idéer försvinner. Naturreservat och annan expropriering behövs men när marker- Inlämnad
- 2007-07-04
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Svenska bönders mat på skolelevernas bord
Skriftlig fråga 2006/07:1457 av Widegren, Cecilia (m)
den 4 juli Fråga 2006/07:1457 Svenska bönders mat på skolelevernas bord av Cecilia Widegren m till statsrådet Mats Odell kd Sverige ställer höga krav på svenskt djurskydd. Det är viktigt eftersom det bidrar till god djuromsorg, kvalitet och livsmedelssäkerhet. Men det snedvrider också konkurrensen gentemot utländska- Inlämnad
- 2007-07-04
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Framtidens assistanshundar
Skriftlig fråga 2006/07:1199 av Widegren, Cecilia (m)
den 16 maj Fråga 2006/07:1199 Framtidens assistanshundar av Cecilia Widegren m till statsrådet Maria Larsson kd Det behövs ett samlat grepp för att långsiktigt säkra tillgången på tjänstehundar. Myndigheter som lyder under flera olika departement har alla ett behov av att det finns tillgång till hundar som har att- Inlämnad
- 2007-05-16
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Tjänstehunden på 2000-talet
Skriftlig fråga 2006/07:1198 av Widegren, Cecilia (m)
den 16 maj Fråga 2006/07:1198 Tjänstehunden på 2000-talet av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det behövs ett samlat grepp för att långsiktigt säkra tillgången på tjänstehundar. Myndigheter som lyder under flera olika departement har alla ett behov av att det finns tillgång till hundar- Inlämnad
- 2007-05-16
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Fler kvinnliga företagare
Skriftlig fråga 2006/07:1141 av Widegren, Cecilia (m)
den 10 maj Fråga 2006/07:1141 Fler kvinnliga företagare av Cecilia Widegren m till näringsminister Maud Olofsson c Alla som arbetar och betalar skatt är med och bidrar till socialförsäkringssystemet. Ändå hamnar kvinnor som är egna företagare utanför skyddsnätet när det gäller tidig havandeskapspenning. De som har- Inlämnad
- 2007-05-10
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Äldrefrågor
Betänkande 2006/07:SoU13
Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om äldrefrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de flesta frågor motionerna tar upp.- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 20, 90 minuter
- Justering
- 2007-04-17
- Debatt
- 2007-05-09
- Beslut
- 2007-05-10
Driftsformer för sjukhus
Betänkande 2006/07:SoU11
Riksdagen antar regeringens förslag om hur sjukhus ska kunna drivas. Bland annat ska det bli lättare för landstingen att helt eller delvis överlämna driften av sjukhus till privata, vinstgivande, intressen. Vården ska inte heller behöva bedrivas enbart med offentlig finansiering och vårdavgifter. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 41, 127 minuter
- Justering
- 2007-04-12
- Debatt
- 2007-05-09
- Beslut
- 2007-05-09
Fler kvinnliga företagare som tandhygienister
Skriftlig fråga 2006/07:1116 av Widegren, Cecilia (m)
den 3 maj Fråga 2006/07:1116 Fler kvinnliga företagare som tandhygienister av Cecilia Widegren m till näringsminister Maud Olofsson c Sedan legitimation infördes för tandhygienister kan dessa yrkesutövare bedriva egen näringsverksamhet. Men det finns onödiga begränsningar för deras etableringar. En tandhygienist- Inlämnad
- 2007-05-03
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Förbättrad förebyggande tandvård med fler tandhygienister som egna företagare
Skriftlig fråga 2006/07:1115 av Widegren, Cecilia (m)
den 3 maj Fråga 2006/07:1115 Förbättrad förebyggande tandvård med fler tandhygienister som egna företagare av Cecilia Widegren m till socialminister Göran Hägglund kd Sedan legitimation infördes för tandhygienister kan dessa yrkesutövare bedriva egen näringsverksamhet. Men det finns onödiga begränsningar för deras- Inlämnad
- 2007-05-03
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Villkor för kvinnliga företagare med tunga lyft
Skriftlig fråga 2006/07:994 av Widegren, Cecilia (m)
den 4 april Fråga 2006/07:994 Villkor för kvinnliga företagare med tunga lyft av Cecilia Widegren m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Alla som arbetar och betalar skatt är med och bidrar till socialförsäkringssystemet. Ändå hamnar kvinnor som bland annat är egna företagare utanför skyddsnätet när det- Inlämnad
- 2007-04-04
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Nya finansieringsalternativ för en utbyggnad av E 20
Skriftlig fråga 2006/07:989 av Widegren, Cecilia (m)
den 3 april Fråga 2006/07:989 Nya finansieringsalternativ för en utbyggnad av E 20 av Cecilia Widegren m till statsrådet Åsa Torstensson c I Västsverige, Sveriges industriella centrum, finns det ett stort behov av satsningar på infrastruktur. För ökad tillväxt, därmed fler jobb och att ha råd med en bättre välfärd- Inlämnad
- 2007-04-03
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Betänkande 2006/07:SoU8
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över Socialstyrelsens roll och ansvar i förhållande till de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Registren innehåller bland annat data om behandlingen av patienter och syftet med registren är att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården och att minska kvalitetsskillnader mellan olika vårdgivare i landet. Regeringen ska också utreda förutsättningarna för fortsatt statligt stöd till registren och klargöra Socialstyrelsens ansvar och befogenheter att följa och utveckla vården på nationell nivå. Riksdagen sade även nej till motioner från den allmänna motionstiden 2005 och 2006 om hälso- och sjukvård.- Behandlade dokument
- 119
- Förslagspunkter
- 47
- Reservationer
- 40
- Anföranden och repliker
- 53, 157 minuter
- Justering
- 2007-02-27
- Debatt
- 2007-03-21
- Beslut
- 2007-03-21
Gemensamma hönsbursregler till 2012
Skriftlig fråga 2006/07:822 av Widegren, Cecilia (m)
den 8 mars Fråga 2006/07:822 Gemensamma hönsbursregler till 2012 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Sverige har sedan ett par decennier ställt om värphönsburar för att öka djurskyddet. Sverige är en föregångare för omställningen till inredda burar som förhoppningsvis ska vara standard- Inlämnad
- 2007-03-08
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Lokalradion
Skriftlig fråga 2006/07:665 av Widegren, Cecilia (m)
den 16 februari Fråga 2006/07:665 Lokalradion av Cecilia Widegren m till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I sändningstillståndet för Sveriges Radio AB står det i 1 att SR ska sända fyra ljudradioprogram till hela landet varav ett ska ha regionalt uppdelat innehåll. I anslagsvillkoren står vidare att SR- Inlämnad
- 2007-02-16
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Vitalisering av fondsparandet - bytesrätt utan reavinstskatt
Skriftlig fråga 2006/07:649 av Widegren, Cecilia (m)
den 15 februari Fråga 2006/07:649 Vitalisering av fondsparandet bytesrätt utan reavinstskatt av Cecilia Widegren m till statsrådet Mats Odell kd I systemen för pensionssparande, premiepension och individuellt pensionssparande kan man i dag byta fond utan att betala skatt på eventuell reavinst. Så fungerar det- Inlämnad
- 2007-02-15
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Konsumenternas ställning inom fondsparandet
Skriftlig fråga 2006/07:637 av Widegren, Cecilia (m)
den 14 februari Fråga 2006/07:637 Konsumenternas ställning inom fondsparandet av Cecilia Widegren m till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp I systemen för pensionssparande, premiepension och individuellt pensionssparande kan man i dag byta fond utan att betala skatt på eventuell reavinst. Så- Inlämnad
- 2007-02-14
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Frivilliga avsättningar i stället för tvingad inlösen
Skriftlig fråga 2006/07:578 av Widegren, Cecilia (m)
den 31 januari Fråga 2006/07:578 Frivilliga avsättningar i stället för tvingad inlösen av Cecilia Widegren m till miljöminister Andreas Carlgren c Många markägare blir besvikna och upprörda när de tvingats se hur möjligheten att bruka sina skogar efter egna idéer försvinner. Naturreservat och annan expropriering- Inlämnad
- 2007-01-31
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter
Skriftlig fråga 2006/07:571 av Widegren, Cecilia (m)
den 30 januari Fråga 2006/07:571 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Riksdagen har fattat beslut om att avveckla Djurskyddsmyndigheten och att ansvaret ska gå över till Jordbruksverket. Sedan beslutet togs fortsätter Djurskyddsmyndighetens osämja och- Inlämnad
- 2007-01-30
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Nästa svensk i rymden
Skriftlig fråga 2006/07:401 av Widegren, Cecilia (m)
den 20 december Fråga 2006/07:401 Nästa svensk i rymden av Cecilia Widegren m till näringsminister Maud Olofsson c Många svenskar har känt ett mått av stolthet de senaste dagarna och timmarna över vad Sverige kan vara med att bidra med via vår förste svenske astronaut som äntligen kommit iväg. Hans resa visar inte- Inlämnad
- 2006-12-20
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)