Daniel Bäckström (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Värmlands län, plats 163
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Centerpartiet
Gruppledare
Trafikutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-06-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-01-01 – 2024-05-31
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2023-12-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2014-04-01 – 2014-06-18
- Ersättare
- 2013-04-22 – 2013-05-31
Centerpartiet
- Gruppledare
- 2024-06-01 –
- Gruppledare
- 2022-09-26 – 2023-12-31
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-02-24
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-04-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-09-25 – 2016-04-13
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-01-29 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-09-12
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2014-04-09 – 2014-06-18
- Extra suppleant
- 2013-04-24 – 2013-05-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2013-04-24 – 2013-05-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2024-06-01 –
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2024-06-01 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2022-10-11
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 – 2024-01-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 13– (ersättare 130422–130531 och 140401–140618). Ledamot försvarsutskottet 14–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 17, 18 och 19. Suppleant trafikutskottet 14–23, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 18, 20 och 21, utrikesutskottet 20–22, arbetsmarknadsutskottet 21–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Extra suppleant skatteutskottet 13 och näringsutskottet 13 och 14. Ledamot Riksdagsstyrelsen 22– och krigsdelegationen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 16–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Gruppledare Centerpartiet 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sveriges landsbygder i EU-kommissionens vision
Interpellation 2023/24:240 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2023/24:240 Sveriges landsbygder i EU-kommissionens vision av Daniel Bäckström C till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-kommissionen arbetar sedan 2021 med en vision om starkare, sammanlänkade, resilienta och välmående landsbygdsområden 2040. Nu har även riksdagen behandlat regeringens ståndpunkter- Inlämnad
- 2023-11-23
- Svarsdatum
- 2023-12-20
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Den svenska vargstammen
Interpellation 2022/23:355 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2022/23:355 Den svenska vargstammen av Daniel Bäckström C till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Våren 2022 beslutade riksdagen att rikta två tillkännagivanden till regeringen om den svenska vargstammen. Ett handlar om att det bör finnas regionala förvaltningsplaner för varg, eftersom vargstammen varierar- Inlämnad
- 2023-05-11
- Svarsdatum
- 2023-06-16
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Risken för värmebölja och torka kommande sommar
Interpellation 2022/23:352 av Malin Larsson (S)
Interpellation 2022/23:352 Risken för värmebölja och torka kommande sommar av Malin Larsson S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Förra året var det ett år av värmerekord i Europa. Det var temperaturer på över 45 grader, och vi såg dödsfall, torka och bränder som följd. De pågående klimatförändringarna, som orsakats- Inlämnad
- 2023-05-11
- Svarsdatum
- 2023-06-16
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Den statliga veterinärorganisationen på landsbygden
Interpellation 2022/23:370 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2022/23:370 Den statliga veterinärorganisationen på landsbygden av Daniel Bäckström C till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD I Sverige har staten tagit på sig ansvaret att säkerställa att det finns veterinärservice i hela landet och en fungerande beredskap vid utbrott av smittsamma djursjukdomar. För- Inlämnad
- 2023-05-25
- Svarsdatum
- 2023-06-16
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Den svenska veterinärbristen
Interpellation 2022/23:332 av Sofia Skönnbrink (S)
Interpellation 2022/23:332 Den svenska veterinärbristen av Sofia Skönnbrink S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Sverige är känt för sitt starka djurskydd och goda djurhälsoläge och är på många sätt ett föregångsland när det kommer till djurvälfärdsfrågor. De senaste åren har vi dock kunnat ta del av alarmerande- Inlämnad
- 2023-04-27
- Svarsdatum
- 2023-06-16
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Kostnadsutvecklingen inom lantbruket
Interpellation 2021/22:291 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2021/22:291 Kostnadsutvecklingen inom lantbruket av Daniel Bäckström C till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Före jul ställde undertecknad en skriftlig fråga till landsbygdsministern om regeringen kommer att vidta några åtgärder med anledning av de stigande kostnaderna för lantbrukets insatsvaror, som- Inlämnad
- 2022-01-19
- Besvarare
- Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
Genomförandet av försvarsbeslutet
Interpellation 2020/21:336 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2020/21:336 Genomförandet av försvarsbeslutet av Daniel Bäckström C till Försvarsminister Peter Hultqvist S Knappt hade riksdagens beslut om totalförsvarspropositionen 20212025 med fastslagen grund- och krigsorganisation börjat gälla förrän ÖB Micael Bydén i en intervju i SvD den 10 januari uttalar att- Inlämnad
- 2021-01-20
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Beredskap för skogsbränder i sommar
Interpellation 2018/19:226 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2018/19:226 Beredskap för skogsbränder i sommar av Daniel Bäckström C till Statsrådet Mikael Damberg S Sommaren 2018 blev en torr sommar med missväxt och ett stort antal bränder som följd. Samhällets krisberedskap ställdes på sin spets, och Sveriges samlade resurser för skogsbrandsbekämpning visade sig- Inlämnad
- 2019-05-08
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Genomförandet av vapendirektivet
Interpellation 2017/18:510 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2017/18:510 Genomförandet av vapendirektivet av Daniel Bäckström C till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Det är viktigt att vända på varje sten för att agera mot terrorism och våld och att minska de illegala vapnen i samhället. Men då är det givetvis viktigt att adressera frågan om illegala- Inlämnad
- 2018-04-25
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Försvarsberedningen och säkerhetspolitiken
Interpellation 2017/18:326 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2017/18:326 Försvarsberedningen och säkerhetspolitiken av Daniel Bäckström C till Utrikesminister Margot Wallström S Under Folk och Försvars konferens i Sälen uttryckte utrikesministern att försvarsberedningen, eller den där gruppen i rapporten Motståndskraft om totalförsvarets utveckling, som presenterades- Inlämnad
- 2018-01-17
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Skyddsjakt på varg
Interpellation 2017/18:251 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2017/18:251 Skyddsjakt på varg av Daniel Bäckström C till Miljöminister Karolina Skog MP Den senaste tiden har sex hundar angripits av varg i Rackstadreviret i Värmland, mellan Sunne och Arvika. Tre av hundarna har dödats medan de andra har överlevt med allvarliga skador. Vargflocken i reviret påvisar ett- Inlämnad
- 2017-12-04
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Tullens verksamhet vid centrala gränsorter
Interpellation 2017/18:136 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2017/18:136 Tullens verksamhet vid centrala gränsorter av Daniel Bäckström C till Finansminister Magdalena Andersson S Tullverket och tullstationerna med sin regionala spridning är centrala och grundläggande funktioner i det svenska samhället. Förutom att bevaka gränser, arbeta mot smuggling och ansvara- Inlämnad
- 2017-11-10
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda
Interpellation 2016/17:616 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2016/17:616 Flyglinjen TorsbyHagforsArlanda av Daniel Bäckström C till Statsrådet Tomas Eneroth S Sveriges behöver utveckling i hela landet. Förutsättningarna för tillväxt i våra regioner skiljer sig åt på många sätt. Det handlar om arbetsmarknadens omfattning, näringslivets sammansättning, bostadsmarknaden,- Inlämnad
- 2017-09-01
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Åtgärder för strandskydd
Interpellation 2016/17:519 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2016/17:519 Åtgärder för strandskydd av Daniel Bäckström C till Miljöminister Karolina Skog MP Förändringarna i miljöbalken som avser LIS-områden trädde i kraft den 1 februari 2010. Enligt proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden syftar förändringarna till att, med utgångspunkt i- Inlämnad
- 2017-05-12
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
FN-konventionen mot kärnvapen
Interpellation 2016/17:617 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2016/17:617 FN-konventionen mot kärnvapen av Daniel Bäckström C till Försvarsminister Peter Hultqvist S I juli avslutades den konferens som hade FN:s generalförsamlings uppdrag att förhandla fram en konvention om ett förbud mot kärnvapen. Resultatet skulle rapporteras till den 72:a generalförsamlingen hösten- Inlämnad
- 2017-09-01
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Kärnvapenförbud och svensk försvarsförmåga
Interpellation 2016/17:615 av Mikael Oscarsson (KD)
Interpellation 2016/17:615 Kärnvapenförbud och svensk försvarsförmåga av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 7 juli i år röstade den svenska regeringen i FN för resolution 71/258 som ska förbjuda kärnvapen. Jag sätter ordet förbud inom citationstecken eftersom inga länder som faktiskt har kärnvapen- Inlämnad
- 2017-09-01
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Räddningstjänstpersonal i beredskap
Interpellation 2016/17:213 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2016/17:213 Räddningstjänstpersonal i beredskap av Daniel Bäckström C till Statsrådet Anders Ygeman S Räddningstjänstens huvudsakliga uppgift är att skydda kommuninvånarnas liv, hälsa och egendom genom att verka skadeavhjälpande och förebyggande. Grundläggande är att det finns tillräckligt med personal- Inlämnad
- 2016-12-20
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ett styr- och reglertekniskt forskningscentrum i Säffle
Interpellation 2015/16:767 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2015/16:767 Ett styr- och reglertekniskt forskningscentrum i Säffle av Daniel Bäckström C till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S CCI är ett av Säffles största företag och utvecklar, tillverkar och marknadsför kundanpassade ångkonditionerings- och högtrycksvattenventiler samt hydrauliska- Inlämnad
- 2016-08-26
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Krisberedskap och livsmedelsförsörjning vid stängda gränser samt naturkatastrofer
Interpellation 2015/16:565 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2015/16:565 Krisberedskap och livsmedelsförsörjning vid stängda gränser samt naturkatastrofer av Daniel Bäckström C till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är i mycket hög grad ett importberoende land. Försörjningsgraden av livsmedel minskar och riskerar att bli en stor säkerhetsrisk vid många olika slags- Inlämnad
- 2016-04-15
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Myndighetskrav som försvårar rationellt lantbruk
Interpellation 2015/16:561 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2015/16:561 Myndighetskrav som försvårar rationellt lantbruk av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jordbruket bidrar till en starkt levande landsbygd med öppna landskap och hållbara livsmedel. Naturen och jordbruket har alltid varit styrda av vädrets krafter därför anpassar sig jordbrukare- Inlämnad
- 2016-04-15
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)