Daniel Bäckström (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Värmlands län, plats 163
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Centerpartiet
Gruppledare
Trafikutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-06-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-01-01 – 2024-05-31
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2023-12-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2014-04-01 – 2014-06-18
- Ersättare
- 2013-04-22 – 2013-05-31
Centerpartiet
- Gruppledare
- 2024-06-01 –
- Gruppledare
- 2022-09-26 – 2023-12-31
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-02-24
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-04-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-09-25 – 2016-04-13
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-01-29 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-09-12
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2014-04-09 – 2014-06-18
- Extra suppleant
- 2013-04-24 – 2013-05-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2013-04-24 – 2013-05-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2024-06-01 –
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2024-06-01 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2022-10-11
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 – 2024-01-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 13– (ersättare 130422–130531 och 140401–140618). Ledamot försvarsutskottet 14–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 17, 18 och 19. Suppleant trafikutskottet 14–23, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 18, 20 och 21, utrikesutskottet 20–22, arbetsmarknadsutskottet 21–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Extra suppleant skatteutskottet 13 och näringsutskottet 13 och 14. Ledamot Riksdagsstyrelsen 22– och krigsdelegationen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 16–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Gruppledare Centerpartiet 22–.