Daniel Bäckström (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Värmlands län, plats 163
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Centerpartiet
Gruppledare
Trafikutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-06-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-01-01 – 2024-05-31
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2023-12-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2014-04-01 – 2014-06-18
- Ersättare
- 2013-04-22 – 2013-05-31
Centerpartiet
- Gruppledare
- 2024-06-01 –
- Gruppledare
- 2022-09-26 – 2023-12-31
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-02-24
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-04-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-09-25 – 2016-04-13
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-01-29 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-09-12
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2014-04-09 – 2014-06-18
- Extra suppleant
- 2013-04-24 – 2013-05-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2013-04-24 – 2013-05-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2024-06-01 –
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2024-06-01 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2022-10-11
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 – 2024-01-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 13– (ersättare 130422–130531 och 140401–140618). Ledamot försvarsutskottet 14–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 17, 18 och 19. Suppleant trafikutskottet 14–23, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 18, 20 och 21, utrikesutskottet 20–22, arbetsmarknadsutskottet 21–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Extra suppleant skatteutskottet 13 och näringsutskottet 13 och 14. Ledamot Riksdagsstyrelsen 22– och krigsdelegationen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 16–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Gruppledare Centerpartiet 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Villkoren för svenska mjölkbönder
Interpellation 2015/16:496 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2015/16:496 Villkoren för svenska mjölkbönder av Edward Riedl M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Situationen för Sveriges mjölkbönder är dålig. På grund av ett sviktande världsmarknadspris och dålig lönsamhet tvingas varje vecka fem svenska mjölkbönder att sluta med sin verksamhet. Svenska politiker råder- Inlämnad
- 2016-03-22
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Akuta åtgärder för att rädda mjölkproduktionen
Interpellation 2015/16:427 av Magnus Oscarsson (KD)
Interpellation 2015/16:427 Akuta åtgärder för att rädda mjölkproduktionen av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S På tio år har antalet mjölkbönder i Sverige halverats, och priserna på mjölk ligger på bottennivåer. De senaste åren har krisen förvärrats, delvis till följd av utvecklingen i Ukraina och- Inlämnad
- 2016-02-23
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Åtgärder mot mjölkkrisen
Interpellation 2015/16:518 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2015/16:518 Åtgärder mot mjölkkrisen av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den mycket allvarliga krisen för Sveriges mjölkbönder är nu inne på femte kvartalet, och avräkningspriset fortsätter att minska. Prognosen ser allt annat än positiv ut, och många mjölkproducenter är nu under hård- Inlämnad
- 2016-03-29
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Åtgärder för att säkerställa en hållbar rovdjursförvaltning
Interpellation 2015/16:443 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2015/16:443 Åtgärder för att säkerställa en hållbar rovdjursförvaltning av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Riksdagen har beslutat att det ska finnas licensjakt på varg i Sverige. Licensjakten ska vara en del i den regionaliserade rovdjursförvaltningen som både ska säkerställa arters- Inlämnad
- 2016-02-26
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Förändring i jaktförordningen
Interpellation 2015/16:439 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Interpellation 2015/16:439 Förändring i jaktförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Allianspartierna väckte under hösten 2015 ett utskottsinitiativ om att regeringen bör fullfölja intentionerna bakom den rovdjurspolitik som riksdagen beslutade 2013 och det tillkännagivande om en fortsatt- Inlämnad
- 2016-02-25
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Fungerande rovdjursförvaltning
Interpellation 2015/16:409 av Sten Bergheden (M)
Interpellation 2015/16:409 Fungerande rovdjursförvaltning av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den svenska vargstammen växer. I Naturvårdsverkets senaste inventering av varg beräknades stammen uppgå till omkring 415 individer inom ett konfidensintervall. Den årliga tillväxttakten hos vargstammen är omkring- Inlämnad
- 2016-02-15
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Krisberedskap och livsmedelsförsörjning vid stängda gränser och naturkatastrofer
Interpellation 2015/16:527 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2015/16:527 Krisberedskap och livsmedelsförsörjning vid stängda gränser och naturkatastrofer av Daniel Bäckström C till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är i mycket hög grad ett importberoende land. Försörjningsgraden av livsmedel minskar, och detta riskerar att bli en stor säkerhetsrisk vid många olika- Inlämnad
- 2016-04-01
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Åtgärder för minskad sårbarhet inom livsmedelsförsörjning
Interpellation 2015/16:519 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2015/16:519 Åtgärder för minskad sårbarhet inom livsmedelsförsörjning av Daniel Bäckström C till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är i mycket hög grad ett importberoende land. Försörjningsgraden av livsmedel minskar och riskerar att bli en stor säkerhetsrisk vid många olika slags kriser, både militära- Inlämnad
- 2016-03-29
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Inställd samverkansövning
Interpellation 2015/16:251 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2015/16:251 Inställd samverkansövning av Daniel Bäckström C till Statsrådet Anders Ygeman S Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBmeddelade den 3 december att samverkansövningen SAMÖ 2016, som skulle ha genomförts i november 2016, ställs in. Myndighetens beslut- Inlämnad
- 2015-12-04
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Rovdjursförvaltning
Interpellation 2015/16:62 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2015/16:62 Rovdjursförvaltning av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Rovdjurspolitiken har varit föremål för stora utredningar genom åren. Alliansregeringens rovdjursproposition samlade ihop allt detta underlag och gav grunden för att vi ska kunna ha en aktiv och hållbar förvaltning av- Inlämnad
- 2015-10-09
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Betydelsen av ett svenskt Natomedlemskap
Interpellation 2015/16:125 av Hans Wallmark (M)
Interpellation 2015/16:125 Betydelsen av ett svenskt Natomedlemskap av Hans Wallmark M till Utrikesminister Margot Wallström S Vid en föreläsning vid universitetet i Vilnius ska utrikesministern enligt uppgifter i medierna Delfi by The Lithuania Tribune ha sagt att hon anser att ett svenskt Natomedlemskap skulle förminska- Inlämnad
- 2015-10-29
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Osäkerhet kring ansökningar om jordbruksstöd
Interpellation 2014/15:643 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2014/15:643 Osäkerhet kring ansökningar om jordbruksstöd av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Torsdagen den 21 maj var sista dagen att skicka in SAM-ansökan för att få jordbruksstöd. Nu efter ansökningstidens utgång är det dock fortfarande oklart om vilka villkor och regler som faktiskt- Inlämnad
- 2015-05-27
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad
Interpellation 2014/15:618 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2014/15:618 Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I Sverige kommer stora summor att satsas på en omfattande utbyggnad av bredband för att nå det uppsatta målet till 2020 om att 90 procent av företagen och hushållen ska ges möjlighet- Inlämnad
- 2015-05-21
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad
Interpellation 2014/15:617 av Anders Ahlgren (C)
Interpellation 2014/15:617 Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad av Anders Ahlgren C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I Sverige kommer stora summor, både offentliga och privata, att satsas på en snabb och omfattande utbyggnad av bredband så att 90 procent av företagen och hushållen ska ges möjlighet- Inlämnad
- 2015-05-21
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Vargpolitiken
Interpellation 2014/15:263 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2014/15:263 Vargpolitiken av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Under januari månad har människor i mitt hemlän Värmland för första gången på länge kunnat ägna sig åt en aktiv förvaltning av varg. Att man ska kunna göra detta är en förutsättning för att kunna bo och verka i mina delar- Inlämnad
- 2015-02-06
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Licensjakt på varg
Interpellation 2014/15:54 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2014/15:54 Licensjakt på varg av Daniel Bäckström C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Rovdjursproblematiken ökar i Sverige, med stora negativa socioekonomiska konsekvenser som följd. Nästan dagligen kommer rapporter om hur vargar attackerat, skadat och dödat får, tamboskap och jakthundar. Allra- Inlämnad
- 2014-10-17
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)