Elisabeth Svantesson (M)
Finansminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 234
- Titel
- Ekon.lic.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Finansdepartementet
Finansminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2022-10-18
- Ledig
- 2013-09-17 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2013-09-16
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-12-16 – 2017-10-10
- Ledamot
- 2014-12-15 – 2014-12-16
- Ordförande
- 2012-06-19 – 2013-09-17
- Ledamot
- 2012-06-19 – 2012-06-19
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Vice ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2017-10-12 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-10-10 – 2017-10-11
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-06-12
- Suppleant
- 2009-10-22 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-06-12
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2020-02-12 – 2020-10-31
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
- Vice ordförande
- 2012-11-01 – 2013-09-17
- Ledamot
- 2012-11-01 – 2012-11-01
- Personlig suppleant
- 2010-10-26 – 2012-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2009-11-02 – 2010-12-31
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2011-01-01 – 2012-08-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2021-02-04 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknadsminister
- 2013-09-17 – 2014-10-03
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06–10, ordförande 12–13, vice ordförande 14–17. Ledamot finansutskottet 10–12, vice ordförande 17–18 och 19–22 samt ordförande 18–19 och 22. Ledamot EU-nämnden 10–12 och vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14. Suppleant näringsutskottet 06–10, finansutskottet 09–10 och EU-nämnden 19–22. Ledamot krigsdelegationen 13–22. Suppleant Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Riksrevisionens styrelse 09–10 och Riksrevisionens parlamentariska råd 11–12. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10–12, vice ordförande 12–13, ledamot 12 och 14–18. Statsråd (arbetsmarknadsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 130917–141003. Finansminister, Finansdepartementet 221018–.
Föräldrar
Pastorn Alvar Lundin och läraren Karin Lundin.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Östersund, slutår 86. Ekonomlinjen, Högskolan i Örebro, slutår 91. Fil.mag., nationalekonomi, Uppsala universitet 01. Ekonomie licentiat, nationalekonomi, Örebro universitet 06.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, ersättare, Uppsala 98–00. Kommunfullmäktig, Örebro 02–06. Ledamot, kommunstyrelsen 02–06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statliga bolags sanktioner
Svar på skriftlig fråga 2023/24:985 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:985 Statliga bolags sanktioner till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:985 av Peder Björk S Statliga bolags sanktioner Peder Björk har frågat mig om Green Cargos agerande att stoppa transporterna till och från Rusals aluminiumsmältverk i Sundsvall är en följd av direktiv- Svarsdatum
- 2024-06-19
- Frågeställare
- Peder Björk (S)
Arbetsolycksrapportering hos Samhall AB
Svar på skriftlig fråga 2023/24:915 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:915 Arbetsolycksrapportering hos Samhall AB till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:915 av Jonathan Svensson S Arbetsolycksrapportering hos Samhall AB Jonathan Svensson har frågat arbetsmarknads- och integrationsministern om vilka åtgärder ministern avser- Svarsdatum
- 2024-05-29
- Frågeställare
- Jonathan Svensson (S)
Kontrollerna kring utfärdande och hantering av dödsbevis
Svar på skriftlig fråga 2023/24:823 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:823 Kontrollerna kring utfärdande och hantering av dödsbevis till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:823 av Denis Begic S Kontrollerna kring utfärdande och hantering av dödsbevis Denis Begic har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen planerar att vidta för- Svarsdatum
- 2024-05-02
- Frågeställare
- Denis Begic (S)
Styrning av statliga bolag
Svar på skriftlig fråga 2023/24:802 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:802 Styrning av statliga bolag till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:802 av Marianne Fundahn S Styrning av statliga bolag Marianne Fundahn har frågat mig om jag och regeringen kommer att ändra bolagsstyrningsmodellen med utgångspunkt i energi- och näringsminister Ebba Buschs- Svarsdatum
- 2024-04-24
- Frågeställare
- Marianne Fundahn (S)
Kemikalieskatten på elektronik
Svar på skriftlig fråga 2023/24:799 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:799 Kemikalieskatten på elektronik till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:799 av Tobias Andersson SD Kemikalieskatten på elektronik Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att avskaffa kemikalieskatten på elektronik. Det finns- Svarsdatum
- 2024-04-24
- Frågeställare
- Tobias Andersson (SD)
Fartyg med bruttodräktighet under 400
Svar på skriftlig fråga 2023/24:719 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:719 Fartyg med bruttodräktighet under 400 till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:719 av Jimmy Ståhl SD Fartyg med bruttodräktighet under 400 Jimmy Ståhl har frågat mig om varför skattenedsättningen begränsas till att endast gälla fartyg överstigandes en bruttodräktighet- Svarsdatum
- 2024-03-20
- Frågeställare
- Jimmy Ståhl (SD)
Skatteverkets implementering av egna inriktningsdokument
Svar på skriftlig fråga 2023/24:644 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:644 Skatteverkets implementering av egna inriktningsdokument till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:644 av Laila Naraghi S Skatteverkets implementering av egna inriktningsdokument Laila Naraghi har frågat mig vilka generella åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa- Svarsdatum
- 2024-02-28
- Frågeställare
- Laila Naraghi (S)
Risktagande i statliga bolag
Svar på skriftlig fråga 2023/24:642 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:642 Risktagande i statliga bolag till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:642 av Tobias Andersson SD Risktagande i statliga bolag Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att kontrollera vilket risktagande som sker i statliga bolag.- Svarsdatum
- 2024-02-28
- Frågeställare
- Tobias Andersson (SD)
Statliga bolags lobbyism
Svar på skriftlig fråga 2023/24:638 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:638 Statliga bolags lobbyism till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:638 av Tobias Andersson SD Statliga bolags lobbyism Tobias Andersson har frågat mig hur jag ser på återkommande lobbyism från statliga bolag, och om jag och regeringen avser att vidta några generella åtgärder- Svarsdatum
- 2024-02-28
- Frågeställare
- Tobias Andersson (SD)
Skattereglerna för intrångsersättning vid nekat avverkningstillstånd av fjällnära skog
Svar på skriftlig fråga 2023/24:585 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:585 Skattereglerna för intrångsersättning vid nekat avverkningstillstånd av fjällnära skog till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:585 av Helena Lindahl C Skattereglerna för intrångsersättning vid nekat avverkningstillstånd av fjällnära skog Helena Lindahl har frågat mig- Svarsdatum
- 2024-02-14
- Frågeställare
- Helena Lindahl (C)
Förtydligande av möjligheten för privatpersoner att delta på stödtjänstmarknaden
Svar på skriftlig fråga 2023/24:524 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:524 Förtydligande av möjligheten för privatpersoner att delta på stödtjänstmarknaden till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:524 av Rickard Nordin C Förtydligande av möjligheten för privatpersoner att delta på stödtjänstmarknaden Rickard Nordin har frågat mig om jag och- Svarsdatum
- 2024-02-07
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Regeringens ökning av de fossila subventionerna
Svar på skriftlig fråga 2023/24:502 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:502 Regeringens ökning av de fossila subventionerna till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:502 av Rickard Nordin C Regeringens ökning av de fossila subventionerna Rickard Nordin har frågat mig hur min och regeringens ökning av fossila subventioner går ihop med de internationella- Svarsdatum
- 2024-01-31
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Uppsägningar hos Svenska Spel
Svar på skriftlig fråga 2023/24:500 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:500 Uppsägningar hos Svenska Spel till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:500 av Hanna Westerén S Uppsägningar hos Svenska Spel Hanna Westerén har frågat hur jag och regeringen försäkrar oss om att en organisationsförändring i den statliga bolagsportföljen inte slår orimligt- Svarsdatum
- 2024-01-31
- Frågeställare
- Hanna Westerén (S)
Skatteverkets tolkning av lagen om stöd till batterilager
Svar på skriftlig fråga 2023/24:491 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Fi2024/000 84 Fi2024/00108 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2023/24:479 av Rickard Nordin C Skatteverkets tolkning av batterilager i samband med det gröna avdraget och fråga 2023/24:491 av Monica Haider S Skatteverkets tolkning av lagen om stöd till batterilager Rickard Nordin har- Svarsdatum
- 2024-01-24
- Frågeställare
- Monica Haider (S)
Skatteverkets tolkning av batterilager i samband med det gröna avdraget
Svar på skriftlig fråga 2023/24:479 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Fi2024/000 84 Fi2024/00108 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2023/24:479 av Rickard Nordin C Skatteverkets tolkning av batterilager i samband med det gröna avdraget och fråga 2023/24:491 av Monica Haider S Skatteverkets tolkning av lagen om stöd till batterilager Rickard Nordin har- Svarsdatum
- 2024-01-24
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Användning av batterier för att stabilisera elnätet
Svar på skriftlig fråga 2023/24:474 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Fi2024/00063 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2023/24:474 av Linus Lakso MP Användning av batterier för att stabilisera elnätet Linus Lakso har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en ändring i inkomstskattelagen så att villabatterier även kan användas till stödtjänster, effekttoppskapning- Svarsdatum
- 2024-01-17
- Frågeställare
- Linus Lakso (MP)
Riskbedömning för olicensierat spel
Svar på skriftlig fråga 2023/24:443 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Fi2023/03320 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2023/24:443 av Per-Arne Håkansson S Riskbedömning för olicensierat spel Per-Arne Håkansson har frågat finansmarknadsministern om vissa konsekvenser av en höjd spelskatt beaktats av statsrådet och om det finns någon analys av om fler individer- Svarsdatum
- 2024-01-05
- Frågeställare
- Per-Arne Håkansson (S)
Små kommuners centrum och statens ansvar
Svar på skriftlig fråga 2023/24:435 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Fi2023/03307 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2023/24:435 av Lars Isacsson S Små kommuners centrum och statens ansvar Lars Isacsson har frågat mig om jag avser att agera för att statliga bolag som Systembolaget ska ta ett större ansvar för den närmiljö man verkar i. Bolag med statligt- Svarsdatum
- 2024-01-04
- Frågeställare
- Lars Isacsson (S)
Minskade resurser till arbetet med folkbokföring
Svar på skriftlig fråga 2023/24:358 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Fi2023/03129 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2023/24:358 av Peder Björk S Minskade resurser till arbetet med folkbokföring Peder Björk har frågat mig om jag tagit initiativ till en analys av hur arbetet för en förbättrad folkbokföring påverkas av Skatteverkets åtgärder, som vidtas med- Svarsdatum
- 2023-12-20
- Frågeställare
- Peder Björk (S)
En differentierad vägslitageskatt
Svar på skriftlig fråga 2023/24:332 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Fi2023/03056 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2023/24:332 av Carina Ödebrink S En differentierad vägslitageskatt Carina Ödebrink har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att åstadkomma ett system med differentierad vägslitageskatt som omfattar både svenska- Svarsdatum
- 2023-12-13
- Frågeställare
- Carina Ödebrink (S)