Ewa Thalén Finné (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Ekonom
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2004-09-14 – 2017-10-10
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2017-10-11 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Lagutskottet
- Suppleant
- 2004-09-23 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-12-31
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-09-01 – 2017-10-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2013-10-04 – 2016-10-31
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2023-03-22
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2018-01-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-02 och 04-. Ledamot bostadsutskottet 04-06, civilutskottet 06-10 och 14- och justitieutskottet 10-14. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 98-02, bostadsutskottet 98-02, lagutskottet 04-06 och EU-nämnden 10-14. Ledamot Riksrevisionens styrelse 06-10, riksdagsstyrelsen 12-, krigsdelegationen 13- och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 13-16. Suppleant Riksrevisionens styrelse 03-06 och riksdagens valberedning 10-.
Föräldrar
Gunnar Thalén och Barbro Thalén, f. Engberg.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Östermalms gymnasium 75-77. Ekonomi och distribution, Köpmannainstitutet 77-78. Beskattningsrätt, Stockholms universitet 82. Juridisk översiktskurs, Lunds universitet 84.
Anställningar
Butiksanställd, Harald Löfbergs AB 78-79. Redovisningsassistent, Hagström & Sillén 80-85. Ekonom, Allproduktservice AB 86-87. Dagbarnvårdare, Staffanstorps kommun 88-89. Ekonom, AB Söll Fallskyddssystem 92-96 och Protell AB 93-96. Oppositionsråd, Staffanstorp 96-98. Tidningsbud, Tidningsbärarna 03. Ekonom, Trapa Natan AB Glorias Lounge 03-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-04, SSI 05-08 och Boverkets insynsråd 09-11. Kriminalvårdens insynsråd 11-15. Ledamot, Riksdagens utredning Omställningsstöd för riksdagsledamöter 12-13. Ledamot, Budgetprocesskommittén 12-13. Bostadsplaneringskommittén 15. Parti- och kandidatfinansieringskommittén 14-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Staffanstorp 98-08, ordförande 08-14. Ledamot, kommunstyrelsen, Staffanstorp 95-98, 2:e vice ordförande 96-98. Ledamot, skolstyrelsen 83-89, barn- och utbildningsnämnden 92-96, 2:e vice ordförande 95-96 och ordförande 03-04. Ledamot, arbetsförmedlingsnämnden 96-98. Ledamot, taxeringsnämnden, Lidingö 81-83. Ledamot, Sydvästra Skånes kommunalförbund 96-98 och kommittén för skola m.m., Kommunförbundet Skåne 03-04. Ombud, Malmöhus läns kommunförbund 96-98. 1:e vice ordförande, Staffanstorps Centrum AB 97-98. Vice ordförande, SkåNet AB 03-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Staffanstorp 85-89 och 96-98, Moderaterna Södra och Västra Skåne 96-98 och Moderaterna i Skåne 99-02 och 06-12. Styrelseledamot, Moderatkvinnorna 05-15. Styrelseledamot, Bråhög Borggård Hem- och skolaförening 93-96. Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb 96-11, president 08-09. Ledamot, Stiftelsen Fistulasjukhuset 08-, ordförande 11-.
Bostadsort
Staffanstorp
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vattenrättsliga frågor
Motion 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Vattenrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattentjänstlagen vad gäller uppdatering av verksamhetsområden, va-anslutning och betalning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU2 2017/18:CU31
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
En förbättrad konsumentpolitik
Motion 2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. M En förbättrad konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner att alliansregeringens konsumentpolitiska mål ska återinföras enligt vad som anförs i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka kunskaperna om- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU1 2017/18:CU10 2017/18:CU17 2017/18:CU20 2017/18:FiU22 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Associationsrätt
Motion 2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Associationsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att s.k. mikroföretag bör undantas från- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU9 2017/18:CU17 2017/18:NU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,
Skogsbruket i Skåne
Motion 2017/18:2560 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:2560 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Skogsbruket i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen av främmande trädslag i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den skånska modernäringen
Motion 2017/18:2559 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:2559 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU4 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:NU19 2017/18:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Med anledning av prop. 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen
Motion 2017/18:2557 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)
Motion till riksdagen 2017/18:2557 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L Med anledning av prop. 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att obetald påminnelseavgift inte ska orsaka avregistrering- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvinnofrid och familjetrygghet
Motion 2017/18:2836 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:2836 av Annicka Engblom m.fl. M Kvinnofrid och familjetrygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer bör kunna få stöd via relationsvåldscentrum oavsett var i landet de bor, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU25 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Den skånska flaggans officiella status
Motion 2017/18:2258 av Anette Åkesson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:2258 av Anette Åkesson m.fl. M Den skånska flaggans officiella status Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda den skånska flaggans officiella status enligt intentionerna i motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kommunikation i hela landet – ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning
Motion 2017/18:2256 av Anette Åkesson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:2256 av Anette Åkesson m.fl. M Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tas fram en strategi för att påskynda utbyggnaden av fiber utanför tätorter och småorter- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU33 2017/18:TU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Ålfiske i Östersjön
Motion 2017/18:2004 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:2004 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Ålfiske i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hedersbrott som egen brottsrubricering
Motion 2017/18:1318 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:1318 av Annicka Engblom m.fl. M Hedersbrott som egen brottsrubricering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tilldela hedersbrott en egen brottsrubricering i lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Obligatorisk screening mot könsstympning
Motion 2017/18:1300 av Ewa Thalén Finné och Marta Obminska (båda M)
Motion till riksdagen 2017/18:1300 av Ewa Thalén Finné och Marta Obminska båda M Obligatorisk screening mot könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa obligatorisk screening av flickor i syfte att upptäcka och motverka könsstympning- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksväg 55
Motion 2017/18:655 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:655 av Lotta Finstorp m.fl. M Riksväg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för en upprustning av riksväg 55 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg 55 går mellan Uppsala och Norrköping genom- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Försvarsminister Peter Hultqvist S Miljöminister Karolina Skog MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Utbildningsminister Gustav Fridolin- Datum
- 2017-09-14
Bristen på studentbostäder
Skriftlig fråga 2016/17:1819 av Ewa Thalén Finné (M)
Fråga 2016/17:1819 Bristen på studentbostäder av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Peter Eriksson MP Nu efter sommaren drar studierna igång igen för många förväntansfulla studenter vid landets universitet och högskolor. Men för många studenter som kommit in på sitt livs drömutbildning väntar en dyster och problematiskt- Inlämnad
- 2017-08-17
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Lantmäteriets handläggningstider
Skriftlig fråga 2016/17:1699 av Ewa Thalén Finné (M)
Fråga 2016/17:1699 Lantmäteriets handläggningstider av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Peter Eriksson MP Trots ett rekordhögt byggande den senaste tiden blir bostadskrisen i Sverige allt värre. Behovet av nya bostäder bedöms vara 710 000 fram till år 2025, och enligt en nyligen publicerad enkät från Boverket uppger- Inlämnad
- 2017-06-29
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Arbetet med den nya jämställdhetsmyndigheten
Interpellation 2016/17:565 av Ewa Thalén Finné (M)
Interpellation 2016/17:565 Arbetet med den nya jämställdhetsmyndigheten av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Åsa Regnér S Arbetet med att inrätta den nya jämställdhetsmyndigheten i Göteborg pågår för fullt, och regeringen har sedan tidigare aviserat att den ska vara i full gång redan vid årsskiftet. Regeringen har även- Inlämnad
- 2017-06-07
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Infrastrukturminister Anna Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson- Datum
- 2017-06-15
Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol
Skriftlig fråga 2016/17:1565 av Ewa Thalén Finné (M)
Fråga 2016/17:1565 Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol av Ewa Thalén Finné M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sverige är i dag det enda landet i hela EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. En vanlig uppfattning är att det skulle strida mot Systembolagets alkoholmonopol,- Inlämnad
- 2017-06-08
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Bostadsbristen för nyanlända
Skriftlig fråga 2016/17:1564 av Ewa Thalén Finné (M)
Fråga 2016/17:1564 Bostadsbristen för nyanlända av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Peter Eriksson MP Bostadsbristen i Sverige är fortsatt mycket stor och har på de flesta håll i landet nu utvecklat sig till en akut bostadskris. För trots att byggandet har kommit igång ordentligt den senaste tiden växer samtidigt underskottet- Inlämnad
- 2017-06-08
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)