Ewa Thalén Finné (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Ekonom
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2004-09-14 – 2017-10-10
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2017-10-11 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Lagutskottet
- Suppleant
- 2004-09-23 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-12-31
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-09-01 – 2017-10-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2013-10-04 – 2016-10-31
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2023-03-22
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2018-01-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-02 och 04-. Ledamot bostadsutskottet 04-06, civilutskottet 06-10 och 14- och justitieutskottet 10-14. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 98-02, bostadsutskottet 98-02, lagutskottet 04-06 och EU-nämnden 10-14. Ledamot Riksrevisionens styrelse 06-10, riksdagsstyrelsen 12-, krigsdelegationen 13- och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 13-16. Suppleant Riksrevisionens styrelse 03-06 och riksdagens valberedning 10-.
Föräldrar
Gunnar Thalén och Barbro Thalén, f. Engberg.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Östermalms gymnasium 75-77. Ekonomi och distribution, Köpmannainstitutet 77-78. Beskattningsrätt, Stockholms universitet 82. Juridisk översiktskurs, Lunds universitet 84.
Anställningar
Butiksanställd, Harald Löfbergs AB 78-79. Redovisningsassistent, Hagström & Sillén 80-85. Ekonom, Allproduktservice AB 86-87. Dagbarnvårdare, Staffanstorps kommun 88-89. Ekonom, AB Söll Fallskyddssystem 92-96 och Protell AB 93-96. Oppositionsråd, Staffanstorp 96-98. Tidningsbud, Tidningsbärarna 03. Ekonom, Trapa Natan AB Glorias Lounge 03-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-04, SSI 05-08 och Boverkets insynsråd 09-11. Kriminalvårdens insynsråd 11-15. Ledamot, Riksdagens utredning Omställningsstöd för riksdagsledamöter 12-13. Ledamot, Budgetprocesskommittén 12-13. Bostadsplaneringskommittén 15. Parti- och kandidatfinansieringskommittén 14-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Staffanstorp 98-08, ordförande 08-14. Ledamot, kommunstyrelsen, Staffanstorp 95-98, 2:e vice ordförande 96-98. Ledamot, skolstyrelsen 83-89, barn- och utbildningsnämnden 92-96, 2:e vice ordförande 95-96 och ordförande 03-04. Ledamot, arbetsförmedlingsnämnden 96-98. Ledamot, taxeringsnämnden, Lidingö 81-83. Ledamot, Sydvästra Skånes kommunalförbund 96-98 och kommittén för skola m.m., Kommunförbundet Skåne 03-04. Ombud, Malmöhus läns kommunförbund 96-98. 1:e vice ordförande, Staffanstorps Centrum AB 97-98. Vice ordförande, SkåNet AB 03-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Staffanstorp 85-89 och 96-98, Moderaterna Södra och Västra Skåne 96-98 och Moderaterna i Skåne 99-02 och 06-12. Styrelseledamot, Moderatkvinnorna 05-15. Styrelseledamot, Bråhög Borggård Hem- och skolaförening 93-96. Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb 96-11, president 08-09. Ledamot, Stiftelsen Fistulasjukhuset 08-, ordförande 11-.
Bostadsort
Staffanstorp
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
Betänkande 2009/10:CU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,55 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik för 2010. De största anslagen går till Lantmäteriet (473 miljoner kronor) och räntebidrag (454 miljoner kronor).- Behandlade dokument
- 47
- Förslagspunkter
- 20
- Reservationer
- 21
- Anföranden och repliker
- 21, 69 minuter
- Justering
- 2009-12-03
- Debatt
- 2009-12-14
- Beslut
- 2009-12-17
Infrastruktur i Skåne
Motion 2009/10:T538 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:T538 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Infrastruktur i Skåne m1678 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Kommunikationsknutpunkt Skåne 3 Felande länkar avseende det skånska vägnätet 4 Öka betydelsen av RTI-planen 4 Skånes hamnar är viktiga för Sverige 5 Den- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Medfinansiering
Motion 2009/10:T503 av Hans Wallmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:T503 av Hans Wallmark m.fl. m Medfinansiering m1839 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medfinansiering av infrastrukturprojekt. Motivering Infrastruktur är av stor vikt för många kommuner och regioner. Önskemål- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den skånska modernäringen
Motion 2009/10:MJ432 av Sven Yngve Persson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ432 av Sven Yngve Persson m.fl. m Den skånska modernäringen m1695 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU19 2009/10:NU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ålfiske
Motion 2009/10:MJ398 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ398 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. m Ålfiske m1849 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares rätt att överlåta sin verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:CU5 2009/10:MJU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Skåne som pilotlän för biogas
Motion 2009/10:N382 av Marie Weibull Kornias m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:N382 av Marie Weibull Kornias m.fl. m Skåne som pilotlän för biogas m1905 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra Skåne till pilotlän för biogas. Motivering Här i Skåne finns det ett antal företag, myndigheter- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Polishögskola i Malmö
Motion 2009/10:Ju376 av Olof Lavesson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Ju376 av Olof Lavesson m.fl. m Polishögskola i Malmö m1748 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en polishögskola i Malmö. Motivering Skåne är den plats där Sverige möter Europa och resten av världen. Här finns Öresundsbron- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fornlämningen Uppåkra
Motion 2009/10:Kr327 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Kr327 av Ewa Thalén Finné m.fl. m Fornlämningen Uppåkra m1237 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Lunds universitets engagemang i Uppåkra i Staffanstorps kommun.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stranderosion
Motion 2009/10:C421 av Anders Hansson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:C421 av Anders Hansson m.fl. m Stranderosion m1744 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stranderosion och strandfodring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:CU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Risker för svensk utlandsstyrka
Motion 2009/10:Fö253 av Ewa Thalén Finné och Staffan Anger (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Fö253 av Ewa Thalén Finné och Staffan Anger m Risker för svensk utlandsstyrka m1130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ökade risker med FN-ledda militära insatser bör utvärderas. Motivering Sverige deltar med- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Porto för Öresundsregionen
Motion 2009/10:T502 av Hans Wallmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:T502 av Hans Wallmark m.fl. m Porto för Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten i ägardialog med Posten AB bör klargöra det önskvärda i ett gemensamt porto för- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skånska vinodlingar och gårdsförsäljning
Motion 2009/10:So421 av Hans Wallmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:So421 av Hans Wallmark m.fl. m Skånska vinodlingar och gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fabriks- och gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga produkter- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jämställdhet i skolan
Motion 2009/10:Ub460 av Ewa Thalén Finné och Hillevi Engström (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub460 av Ewa Thalén Finné och Hillevi Engström m Jämställdhet i skolan m1571 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att genuspedagogik införs som del i rektorsutbildningen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU16 2009/10:UbU6 2009/10:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Nordiska samarbetsformer
Motion 2009/10:U299 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:U299 av Ewa Thalén Finné m.fl. m Nordiska samarbetsformer m1179 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nordiska rådet läggs ned. Motivering Nordiska rådet har tidigare varit ett nyttigt forum och en mötesplats- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öresundsintegrationen
Motion 2009/10:U261 av Christine Jönsson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:U261 av Christine Jönsson m.fl. m Öresundsintegrationen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att undanröja de hinder som försvårar en fortsatt Öresundsintegration.- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsningar angående pensionsförsäkringars förmånstagare
Motion 2009/10:Sk512 av Christine Jönsson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk512 av Christine Jönsson m.fl. m Begränsningar angående pensionsförsäkringars förmånstagare m1863 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar bör tas- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Äkta och oäkta bostadsrätter
Motion 2009/10:Sk511 av Christine Jönsson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk511 av Christine Jönsson m.fl. m Äkta och oäkta bostadsrätter m1861 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förändrad beskattning av oäkta bostadsrätter. Motivering Idag är det ingen större skillnad- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tak för antalet statistikuppgifter
Motion 2009/10:N314 av Ewa Thalén Finné (m)
Motion till riksdagen 2009/10:N314 av Ewa Thalén Finné m Tak för antalet statistikuppgifter m1129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tak för antalet statistikuppgifter företagen måste lämna in. Motivering Det krävs att företag lämnar in uppgifter- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksdagsledamöters tjänsteresor i Öresundsregionen
Motion 2009/10:K345 av Olof Lavesson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:K345 av Olof Lavesson m.fl. m Riksdagsledamöters tjänsteresor i Öresundsregionen m1832 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regler och föreskrifter för riksdagsledamöternas tjänsteresor. Motivering- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Harmoniserad valkretsindelning
Motion 2009/10:K308 av Hans Wallmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:K308 av Hans Wallmark m.fl. m Harmoniserad valkretsindelning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vallagen ska kompletteras med en bestämmelse som motverkar att gränserna mellan riksdagsvalkretsar- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag