Ewa Thalén Finné (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Ekonom
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2004-09-14 – 2017-10-10
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2017-10-11 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Lagutskottet
- Suppleant
- 2004-09-23 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-12-31
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-09-01 – 2017-10-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2013-10-04 – 2016-10-31
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2023-03-22
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2018-01-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-02 och 04-. Ledamot bostadsutskottet 04-06, civilutskottet 06-10 och 14- och justitieutskottet 10-14. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 98-02, bostadsutskottet 98-02, lagutskottet 04-06 och EU-nämnden 10-14. Ledamot Riksrevisionens styrelse 06-10, riksdagsstyrelsen 12-, krigsdelegationen 13- och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 13-16. Suppleant Riksrevisionens styrelse 03-06 och riksdagens valberedning 10-.
Föräldrar
Gunnar Thalén och Barbro Thalén, f. Engberg.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Östermalms gymnasium 75-77. Ekonomi och distribution, Köpmannainstitutet 77-78. Beskattningsrätt, Stockholms universitet 82. Juridisk översiktskurs, Lunds universitet 84.
Anställningar
Butiksanställd, Harald Löfbergs AB 78-79. Redovisningsassistent, Hagström & Sillén 80-85. Ekonom, Allproduktservice AB 86-87. Dagbarnvårdare, Staffanstorps kommun 88-89. Ekonom, AB Söll Fallskyddssystem 92-96 och Protell AB 93-96. Oppositionsråd, Staffanstorp 96-98. Tidningsbud, Tidningsbärarna 03. Ekonom, Trapa Natan AB Glorias Lounge 03-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-04, SSI 05-08 och Boverkets insynsråd 09-11. Kriminalvårdens insynsråd 11-15. Ledamot, Riksdagens utredning Omställningsstöd för riksdagsledamöter 12-13. Ledamot, Budgetprocesskommittén 12-13. Bostadsplaneringskommittén 15. Parti- och kandidatfinansieringskommittén 14-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Staffanstorp 98-08, ordförande 08-14. Ledamot, kommunstyrelsen, Staffanstorp 95-98, 2:e vice ordförande 96-98. Ledamot, skolstyrelsen 83-89, barn- och utbildningsnämnden 92-96, 2:e vice ordförande 95-96 och ordförande 03-04. Ledamot, arbetsförmedlingsnämnden 96-98. Ledamot, taxeringsnämnden, Lidingö 81-83. Ledamot, Sydvästra Skånes kommunalförbund 96-98 och kommittén för skola m.m., Kommunförbundet Skåne 03-04. Ombud, Malmöhus läns kommunförbund 96-98. 1:e vice ordförande, Staffanstorps Centrum AB 97-98. Vice ordförande, SkåNet AB 03-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Staffanstorp 85-89 och 96-98, Moderaterna Södra och Västra Skåne 96-98 och Moderaterna i Skåne 99-02 och 06-12. Styrelseledamot, Moderatkvinnorna 05-15. Styrelseledamot, Bråhög Borggård Hem- och skolaförening 93-96. Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb 96-11, president 08-09. Ledamot, Stiftelsen Fistulasjukhuset 08-, ordförande 11-.
Bostadsort
Staffanstorp
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Återupptagande av persontrafiken på Lommabanan
Motion 2010/11:T417 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:T417 av Boriana Åberg m.fl. M Återupptagande av persontrafiken på Lommabanan m1693 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna till ett återupptagande av persontrafiken på Lommabanan. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tak för statistikuppgifter från företag
Motion 2010/11:N274 av Ewa Thalén Finné (M)
Motion till riksdagen 2010/11:N274 av Ewa Thalén Finné M Tak för statistikuppgifter från företag m1378 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tak för antalet statistikuppgifter företagen måste lämna in. Motivering Det krävs att företag lämnar in- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Marint centrum i Simrishamn
Motion 2010/11:MJ290 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ290 av Hans Wallmark m.fl. M Marint centrum i Simrishamn m1683 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de regionala och lokala instansernas engagemang för Östersjöns miljö kompletteras med nationella aktörer som- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU1 2010/11:MJU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Infrastruktur i Skåne
Motion 2010/11:T340 av Jonas Jacobsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:T340 av Jonas Jacobsson m.fl. M Infrastruktur i Skåne m1708 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förbättringar av infrastrukturen i Skåne. Motivering Skåne är en viktig tillväxtmotor i Sverige. Det geografiska- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Porto för Öresundsregionen
Motion 2010/11:T333 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:T333 av Hans Wallmark m.fl. M Porto för Öresundsregionen m1796 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten i ägardialog med Posten AB klargör det önskvärda i ett gemensamt porto för Sverige och Danmark med ett- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrad kontroll över införsel av skjutvapen
Motion 2010/11:Sk279 av Patrick Reslow och Ewa Thalén Finné (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk279 av Patrick Reslow och Ewa Thalén Finné M Förbättrad kontroll över införsel av skjutvapen m1806 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i regleringsbrevet för Tullverket införs ett målområde för förbättrad- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksdagsledamöters tjänsteresor i Öresundsregionen
Motion 2010/11:K299 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K299 av Olof Lavesson m.fl. M Riksdagsledamöters tjänsteresor i Öresundsregionen m1862 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regler och föreskrifter för riksdagsledamöternas tjänsteresor. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fornlämningen Uppåkra
Motion 2010/11:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Fornlämningen Uppåkra m1428 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Lunds universitets engagemang i Uppåkra i Staffanstorps kommun. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stranderosion
Motion 2010/11:C303 av Anders Hansson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:C303 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion m1696 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stranderosion och strandfodring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Förändring av masterutbildningen
Motion 2010/11:Ub301 av Ewa Thalén Finné (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub301 av Ewa Thalén Finné M Förändring av masterutbildningen m1401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att masterutbildningen delas upp i två delar, dels en mer teoretisk som är forskarförberedande, dels en mer inriktad- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nordiska rådet
Motion 2010/11:U311 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:U311 av Jan-Evert Rådhström m.fl. M Nordiska rådet m1439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nordiska rådet ska avskaffas. Motivering De nordiska ländernas politik och samarbeten har genom historien sammanflätats- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den skånska modernäringen
Motion 2010/11:MJ265 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ265 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen m1833 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU2 2010/11:NU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ålfiske
Motion 2010/11:MJ264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Ålfiske m1707 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU17 2010/11:MJU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Värnande av den akademiska friheten
Motion 2010/11:Ub282 av Christine Jönsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub282 av Christine Jönsson m.fl. M Värnande av den akademiska friheten m1711 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över hur man kan öka de svenska universitetens och högskolornas självstyre och stärka- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fördjupad Öresundsintegration
Motion 2010/11:U217 av Christine Jönsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:U217 av Christine Jönsson m.fl. M Fördjupad Öresundsintegration m1698 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att undanröja de hinder som försvårar en fortsatt integration inom Öresundsregionen.- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behovet av en sammanhållen utbyggnad av E22
Motion 2010/11:T257 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:T257 av Annicka Engblom m.fl. M Behovet av en sammanhållen utbyggnad av E22 m1773 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnaden av E22. E22 av strategisk betydelse Det nationella delmålet för transportpolitiken- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag