Ewa Thalén Finné (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Ekonom
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2004-09-14 – 2017-10-10
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2017-10-11 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Lagutskottet
- Suppleant
- 2004-09-23 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-12-31
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-09-01 – 2017-10-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2013-10-04 – 2016-10-31
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2023-03-22
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2018-01-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-02 och 04-. Ledamot bostadsutskottet 04-06, civilutskottet 06-10 och 14- och justitieutskottet 10-14. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 98-02, bostadsutskottet 98-02, lagutskottet 04-06 och EU-nämnden 10-14. Ledamot Riksrevisionens styrelse 06-10, riksdagsstyrelsen 12-, krigsdelegationen 13- och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 13-16. Suppleant Riksrevisionens styrelse 03-06 och riksdagens valberedning 10-.
Föräldrar
Gunnar Thalén och Barbro Thalén, f. Engberg.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Östermalms gymnasium 75-77. Ekonomi och distribution, Köpmannainstitutet 77-78. Beskattningsrätt, Stockholms universitet 82. Juridisk översiktskurs, Lunds universitet 84.
Anställningar
Butiksanställd, Harald Löfbergs AB 78-79. Redovisningsassistent, Hagström & Sillén 80-85. Ekonom, Allproduktservice AB 86-87. Dagbarnvårdare, Staffanstorps kommun 88-89. Ekonom, AB Söll Fallskyddssystem 92-96 och Protell AB 93-96. Oppositionsråd, Staffanstorp 96-98. Tidningsbud, Tidningsbärarna 03. Ekonom, Trapa Natan AB Glorias Lounge 03-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-04, SSI 05-08 och Boverkets insynsråd 09-11. Kriminalvårdens insynsråd 11-15. Ledamot, Riksdagens utredning Omställningsstöd för riksdagsledamöter 12-13. Ledamot, Budgetprocesskommittén 12-13. Bostadsplaneringskommittén 15. Parti- och kandidatfinansieringskommittén 14-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Staffanstorp 98-08, ordförande 08-14. Ledamot, kommunstyrelsen, Staffanstorp 95-98, 2:e vice ordförande 96-98. Ledamot, skolstyrelsen 83-89, barn- och utbildningsnämnden 92-96, 2:e vice ordförande 95-96 och ordförande 03-04. Ledamot, arbetsförmedlingsnämnden 96-98. Ledamot, taxeringsnämnden, Lidingö 81-83. Ledamot, Sydvästra Skånes kommunalförbund 96-98 och kommittén för skola m.m., Kommunförbundet Skåne 03-04. Ombud, Malmöhus läns kommunförbund 96-98. 1:e vice ordförande, Staffanstorps Centrum AB 97-98. Vice ordförande, SkåNet AB 03-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Staffanstorp 85-89 och 96-98, Moderaterna Södra och Västra Skåne 96-98 och Moderaterna i Skåne 99-02 och 06-12. Styrelseledamot, Moderatkvinnorna 05-15. Styrelseledamot, Bråhög Borggård Hem- och skolaförening 93-96. Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb 96-11, president 08-09. Ledamot, Stiftelsen Fistulasjukhuset 08-, ordförande 11-.
Bostadsort
Staffanstorp
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Betänkande 2013/14:JuU31
Nomineringar av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ska förberedas på samma sätt som med ordinarie domare. Det innebär att Domarnämnden får i uppgift att ta fram nomineringarna.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 2, 11 minuter
- Justering
- 2014-03-25
- Debatt
- 2014-04-03
- Beslut
- 2014-04-03
Kriminalvårdsfrågor
Betänkande 2013/14:JuU17
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om kriminalvård. Skälet är främst att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om sysselsättning, utslussning och samverkan mellan Kriminalvården och andra myndigheter, villkor för häktade, statistik och barn vars föräldrar är häktade eller sitter i fängelse.
- Behandlade dokument
- 13
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 24, 81 minuter
- Justering
- 2014-02-20
- Debatt
- 2014-03-06
- Beslut
- 2014-03-12
Stranderosion
Motion 2013/14:C300 av Anders Hansson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C300 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion M1560 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stranderosion och strandfodring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Strandskyddet
Motion 2013/14:MJ330 av Anders Hansson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ330 av Anders Hansson m.fl. M Strandskyddet M1129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddet. Motivering Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av Sveriges natur och fritidsliv. Reglerna som underbygger- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Främmande trädslag i skånskt skogsbruk
Motion 2013/14:MJ270 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ270 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Främmande trädslag i skånskt skogsbruk M1853 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ökad användning av främmande trädslag i skogsbruket.- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regler för riksdagsledamöters tjänsteresor till grannländerna
Motion 2013/14:K263 av Christer Akej m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:K263 av Christer Akej m.fl. M Regler för riksdagsledamöters tjänsteresor till grannländerna M1191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över reglerna för riksdagsledamöters tjänsteresor till- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vapensmuggling
Motion 2013/14:Sk350 av Patrick Reslow och Ewa Thalén Finné (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk350 av Patrick Reslow och Ewa Thalén Finné M Vapensmuggling M1815 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga om regelverket avseende Tullverket behöver ändras för att bekämpa införsel av illegala- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärpta insatser mot illegal handel med tobak
Motion 2013/14:So592 av Kajsa Lunderquist m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:So592 av Kajsa Lunderquist m.fl. M Skärpta insatser mot illegal handel med tobak M1888 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till ökade insatser mot den illegala handeln med tobak. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckling av integrationen i Öresundsregionen
Motion 2013/14:N380 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:N380 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. M Utveckling av integrationen i Öresundsregionen M1689 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över arbetet med att undanröja gränshinder i Öresundsregionen. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den skånska modernäringen
Motion 2013/14:MJ322 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ322 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen M1760 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
arbetsmarknadspolitiska erfarenheter i Finland
Skriftlig fråga 2004/05:2089 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 8 augusti Fråga 2004/05:2089 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadspolitiska erfarenheter i Finland I Finland finns sedan 2001 ett särskilt skatteavdrag för tjänster utförda i hushåll. Den svenska regeringens ambassad i Helsingfors har i ett telemeddelande den 3 augusti 2005 utvärderat- Inlämnad
- 2005-08-08
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
a-kassa för Öresundspendlare
Skriftlig fråga 2004/05:2088 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 8 augusti Fråga 2004/05:2088 av Ewa Thalén Finné m till socialminister Berit Andnor om a-kassa för Öresundspendlare Öresundsregionen är mycket expansiv och det finns ett stort regionalt och internationellt tryck för förändringar i många frågor som ligger på statens beslutandenivå. I regeringsavtalet om byggandet- Inlämnad
- 2005-08-08
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
Öresundsintegration
Skriftlig fråga 2004/05:2087 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 8 augusti Fråga 2004/05:2087 av Ewa Thalén Finné m till socialminister Berit Andnor om Öresundsintegration I en undersökning gjord av Öresundskommittén och Öresundsbrokonsortiet visas att danskarna i Skåne blir alltfler. Nu är de 15 000 stycken, om fem år beräknas de vara 25 000 stycken. Enbart 2004 flyttade 3 200- Inlämnad
- 2005-08-08
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
ekonomiutbildning för designer
Skriftlig fråga 2004/05:2076 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 29 juli Fråga 2004/05:2076 av Ewa Thalén Finné m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om ekonomiutbildning för designer År 2005 är utnämnt till designår och design och designer uppmärksammas välförtjänt. Design är spännande och intressant både för dem som njuter av det och de som skapar. Möjligheterna- Inlämnad
- 2005-07-29
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
försäljningen av alkohol
Skriftlig fråga 2004/05:1853 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 10 juni Fråga 2004/05:1853 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Morgan Johansson om försäljningen av alkohol Svenskar i allmänhet och skåningar i synnerhet dricker inte mindre nu än tidigare. Troligtvis har den totala konsumtionen tvärtom ökat under senare år. Däremot dricks mer alkohol köpt i utlandet då försäljning- Inlämnad
- 2005-06-10
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
Barsebäck
Skriftlig fråga 2004/05:1834 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 8 juni Fråga 2004/05:1834 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lena Sommestad om Barsebäck Barsebäcks båda reaktorer är nu avstängda. Risken för effektbrist är stor och elen som tidigare kom från Barsebäck måste ersättas med kraft från Danmark eller Polen. I samband med detta finns en självklar risk för förhöjda- Inlämnad
- 2005-06-08
- Besvarare
- Lena Sommestad (S)
konkurrens av byggmaterial
Interpellation 2004/05:627 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 23 maj Interpellation 2004/05:627 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens av byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer. I arbetet med- Inlämnad
- 2005-05-23
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
fler företagare bland högskoleutbildade
Skriftlig fråga 2004/05:1790 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 3 juni Fråga 2004/05:1790 av Ewa Thalén Finné m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om fler företagare bland högskoleutbildade Professor Johan Wiklund har under elva års tid gjort en komplett kartläggning av i Sverige boende personer med högskoleutbildning inom naturvetenskap, medicin och ingenjörsvetenskap.- Inlämnad
- 2005-06-03
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
tobaksprevention
Skriftlig fråga 2004/05:1740 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 27 maj Fråga 2004/05:1740 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Morgan Johansson om tobaksprevention Från och med den 1 juni 2005 är det förbjudet att röka i alla serveringslokaler. Många anstränger sig för att få rökarna att övergå till att snusa på krogen inför förbudet. Snus är nämligen tillåtet och kan även- Inlämnad
- 2005-05-27
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
statens inflytande över privata bolag
Skriftlig fråga 2004/05:1734 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 27 maj Fråga 2004/05:1734 av Ewa Thalén Finné m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om statens inflytande över privata bolag TV 4 har fått en ny styrelse. Minister Leif Pagrotsky har enligt egen utsago inte påverkat TV 4:s utveckling direkt. Jag har inte uttryckt några synpunkter på Thorbjörn Larsson- Inlämnad
- 2005-05-27
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)