Fredrik Schulte (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Studerande.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-07-02 – 2022-03-22
- Ordinarie
- 2014-10-16 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2019-02-11 – 2019-07-01
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2017-12-19 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2015-02-10
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2015-01-27 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Extra suppleant
- 2019-02-13 – 2019-07-01
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2015-01-27 – 2017-12-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-18 och 19- (ersättare 190211-190701). Ledamot skatteutskottet 06-15 och 17-18, utbildningsutskottet 09-10 och EU-nämnden 15-17. Suppleant justitieutskottet 06-10, finansutskottet 10-18, arbetsmarknadsutskottet 14-18, socialförsäkringsutskottet 19- och skatteutskottet 19-. Extra suppleant konstitutionsutskottet 19.
Föräldrar
Delägaren Richard Schulte och civilekonomen Gun Schulte, f. Larsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Åva gymnasium i Täby, slutår 00. Teknisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Statsvetenskap m.m., Stockholms universitet.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Täby 02-. Ledamot och gruppledare, kommunstyrelsen 05-. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden 00-02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 02-. Ersättare, styrelsen för Täby Holding AB.
Bostadsort
Täby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sms-lån
Interpellation 2006/07:543 av Frid, Egon (v)
den 16 maj Interpellation 2006/07:543 Sms-lån av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Jag är mycket bekymrad över utvecklingen av kreditinstitutens hantering av nya snabbkrediter, inte minst de lån som mycket snabbt och enkelt kan tas via sms. Att kreditinstituten får lov att erbjuda tjänsten sms-lån leder- Inlämnad
- 2007-05-16
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor (prop. 2006/07:7)
Betänkande 2006/07:SkU3
En ny lag ska göra det möjligt att ge subventionen för så kallade nystartsjobb genom kreditering på arbetsgivarnas skattekonto. Subventionen motsvarar arbetsgivaravgifterna och ges för att öka möjligheterna för dem som under mer än ett år inte har arbetat att komma tillbaka till arbete. Utländska företag ska vidare inte behöva ge in en förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter när bestämmelser i hemstaten hindrar detta. Justeringsregeln för miljöbilar omvandlas till en nedsättningsregel för att arbetsgivarna själva ska kunna beräkna förmånsvärdet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2007.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 37, 146 minuter
- Justering
- 2006-11-30
- Debatt
- 2006-12-13
- Beslut
- 2006-12-14
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m.
Betänkande 2006/07:SkU8
Riksdagen skickade tillbaka ärendet om förhandsbetalningar av a-kasseavgift till skatteutskottet för ytterligare behandling. Utskottet hade föreslagit att det inte ska gå att få skattereduktion för fack- och a-kasseavgifter som betalas in efter den 8 december 2006 om de gäller för tiden efter den 31 december 2006. Den som i dag betalar avgifter till fackföreningen och arbetslöshetskassan får en skattereduktion. Den möjligheten till skattereduktion försvinner efter årsskiftet. Skatteutskottet har uppmärksammat att det var möjligt att betala 2007 års avgifter på förhand och få skattereduktion. Organiserade förhandsbetalningar kan medföra en påtaglig minskning av årets skatteinkomster. Det framstår också som orättvist, menar utskottet, att personer som har ekonomisk möjlighet att förhandsbetala 2007 års avgifter ska få en skattelättnad som andra inte har möjlighet till. Utskottet föreslår därför övergångsbestämmelser som sätter stopp för sådana förhandsbetalningar.- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 35, 71 minuter
- Justering
- 2006-12-07
- Debatt
- 2006-12-12
- Beslut
- 2006-12-13
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m. (prop. 2006/07:1)
Betänkande 2006/07:SkU1
Riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2007.- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 5
- Anföranden och repliker
- 26, 134 minuter
- Justering
- 2006-11-21
- Debatt
- 2006-12-07
- Beslut
- 2006-12-07
Myndigheternas lokalförsörjning
Motion 2006/07:Fi253 av Fredrik Schulte (m)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi253 av Fredrik Schulte m Myndigheternas lokalförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att sänka myndigheternas lokalkostnader. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Myndigheternas politiska opinionsbildning
Motion 2006/07:K306 av Fredrik Schulte (m)
Motion till riksdagen 2006/07:K306 av Fredrik Schulte m Myndigheternas politiska opinionsbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om myndigheters och verks opinionsbildning i partipolitiskt kontroversiella frågor. Motivering Ett av den svenska förvaltningsmodellens- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:KU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kampsportsförbudet
Motion 2006/07:Kr276 av Fredrik Schulte och Anna Bergkvist (m)
Motion till riksdagen 2006/07:Kr276 av Fredrik Schulte och Anna Bergkvist m Kampsportsförbudet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagen om tillståndsplikt för vissa kampsporter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Åldersgränsen för inköp av alkohol
Motion 2006/07:So367 av Fredrik Schulte (m)
Motion till riksdagen 2006/07:So367 av Fredrik Schulte m Åldersgränsen för inköp av alkohol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att sänka åldersgränsen för inköp av alkohol från nuvarande 20 år till myndighetsåldern 18 år. Motivering Idag- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Roslagspilen
Motion 2006/07:T346 av Fredrik Schulte (m)
Motion till riksdagen 2006/07:T346 av Fredrik Schulte m Roslagspilen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om pendeltågslinjen Roslagspilen i syfte att genomföra nödvändiga förbättringar av kollektivtrafiken i den nordöstra delen av Stockholmsregionen.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Österleden
Motion 2006/07:T236 av Gustav Blix m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2006/07:T236 av Gustav Blix m.fl. m Österleden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att projektera, finansiera och bygga Österleden i syfte att färdigställa en ringled runt Stockholms innerstad. Motivering Stockholmsregionen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag