Gunilla Carlsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 17
- Titel
- Funktionär ABF.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-09-26 – 2022-10-06
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ordförande
- 2012-02-28 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2007-04-16 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-10-02 – 2024-10-31
- Vice ordförande
- 2018-10-10 – 2019-10-02
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-02-23
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-09-26 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2018-10-09
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Vice ordförande finansutskottet 22. Ledamot kulturutskottet 02–10 och 12, trafikutskottet 10–12 och finansutskottet 18–. Ledamot sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant försvarsutskottet 02–06, skatteutskottet 06–10, socialutskottet 07–10, utbildningsutskottet 10–12, trafikutskottet 18–22 och konstitutionsutskottet 22Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Ledamot krigsdelegationen 12–18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18– och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–12. Vice ordförande valberedningen 22 och ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Personlig suppleant, styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 18–. Gruppledare Socialdemokraterna 22.
Föräldrar
Industriarbetaren Curt Carlsson och vårdbiträdet Ulla Britt Carlsson, f. Ottosson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 85.
Anställningar
Affärsbiträde 85–95. Projektanställd 95–00. Enhetsledare, ABF 00.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Arbetarrörelsens arkiv- och bibliotek och Statens ljud- och bildarkiv. Ledamot, Migrationsverket 05–07. Taltidningsnämnden 06–. Ledamot, Förvaltningsstiftelsen 16–.
Kommunala uppdrag
Ersättare, stadsdelsnämnden, Hisings-Backa. Ledamot, skattenämnden, Hisingen 99–02. Ledamot, Liseberg AB 07–11 och 18– samt ordförande 15–18. Ledamot, Göteborgs hamn AB 11–15.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna Hisings-Backa 98–02. Ledamot, förtroenderådet, Socialdemokraterna i Göteborgs distrikt. Ledamot, Handels socialdemokratiska fackklubb i Göteborg. Ledamot, Föreningen Norden 03–05. Ordförande ABF Göteborg. Ordförande Nordiska folkhögskolan. Ordförande Folkets hus och parker.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
utbildning inom aktivitetsgarantin
Skriftlig fråga 2003/04:735 av Carlsson, Gunilla (s)
den 12 februari Fråga 2003/04:735 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till statsrådet Hans Karlsson om utbildning inom aktivitetsgarantin År 2002 beslutade regeringen om 120 miljoner kronor i bidrag till Folkbildningsrådet för utbildning vid folkhögskolorna för deltagare i aktivitetsgarantin, de så kallade SAGA-medlen.- Inlämnad
- 2004-02-12
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier,trossamfund och fritid
Betänkande 2003/04:KRU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 8,66 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2004. Fri entré på de statliga museerna börjar införas under 2004. För detta får Moderna museet 13 miljoner kronor, Arkitekturmuseet 4 miljoner kronor och Östasiatiska museet, som ingår i Statens museer för världskultur, 1 miljon kronor. Bidraget till kulturmiljövården ökar med 15 miljoner kronor, och samtidigt minskar anslaget till Riksantikvarieämbetet med 5 miljoner kronor. Konstnärsstödet omfördelas så att bidraget till bild- och formkonstnärer ökar med 4 miljoner kronor och den individuella visningsersättningen ökar med 5 miljoner kronor. Dansområdet får nya resurser. För att det fria danslivet ska få bättre möjligheter att turnera ökar det nya turné- och arrangörsstödet med 2 miljoner kronor. Bidraget till Dansens hus ökar med 1 miljon kronor. Drottningholms slottsteater och Strindbergsteatern får vardera 1 miljon kronor i tillfälligt stöd även för år 2004. Drottningholms slottsteater får också ett ordinarie anslag. De nio befintliga nationella uppdragen inom kulturområdet får totalt 9 miljoner kronor. Nationella uppdrag ges till institutioner eller verksamheter som står för utveckling och förnyelse inom en konstriktning eller verksamhetsform. Riksdagen beslutar om ämnesområdena, medan regeringen utser innehavarna. Vid två tillfällen har regeringen lämnat förslag om anslag till nya ämnesområden utan att komma med särskilda förslag om inrättande av uppdragen. Riksdagen tycker att det inte är bra. Regeringen fick i uppdrag att alltid lämna förslag om ett nytt ämnesområde separat. Regeringen fick också i uppdrag att utvärdera de nationella uppdragen efter varje treårsperiod och rapportera till riksdagen.- Behandlade dokument
- 89
- Förslagspunkter
- 57
- Reservationer
- 33
- Anföranden och repliker
- 102, 66 minuter
- Beredning
- 2003-11-11
- Justering
- 2003-11-20
- Debatt
- 2003-12-08
- Beslut
- 2003-12-09
Arkitektur, form och design
Betänkande 2003/04:KRU3
Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet med arkitektur, form och design. Rapporten innehåller inte några förslag till riksdagen. Regeringen berättar om vad den har gjort för att nå de mål som riksdagen och regeringen har satt upp. Regeringen berättar också om vad den tycker om arbetet hittills och vad arbetet i fortsättningen kommer att handla om. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 16, 1 minuter
- Beredning
- 2003-10-16
- Justering
- 2003-10-30
- Debatt
- 2003-11-12
- Beslut
- 2003-11-13
Ågrenska stiftelsen
Motion 2003/04:So610 av Marianne Carlström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So610 av Marianne Carlström m.fl. s Ågrenska stiftelsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Ågrenska stiftelsen och vikten av statsbidrag för verksamheten. Motivering En hållbar utveckling för familjer till barn- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Underättelseskyldighet för privata vårdgivare
Motion 2003/04:So439 av Christina Nenes och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So439 av Christina Nenes och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Underättelseskyldighet för privata vårdgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utöka underrättelseskyldigheten till privata vårdgivare. Motivering- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Helikopterdivisionen på Säve
Motion 2003/04:Fö262 av Marianne Carlström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Fö262 av Marianne Carlström m.fl. s Helikopterdivisionen på Säve Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om helikopterdivisionen på Säve. Motivering En av Försvarsmaktens fyra viktigaste huvuduppgifter är att stödja förband- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnomsorg under obekväm arbetstid
Motion 2003/04:Ub421 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Ub421 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén s Barnomsorg under obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra barnomsorgen tillgänglig för dem som arbetar under kvällar och helger- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätten till trygga arbeten
Motion 2003/04:A225 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A225 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Rätten till trygga arbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten till trygga arbeten. Motivering Det ofrivilliga deltidsarbetet liksom den försämring som det ökade antalet- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hälsa i arbetslivet
Motion 2003/04:A356 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A356 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Hälsa i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den fortsatta strategin för ökad hälsa i arbetslivet. Motivering I budgetpropositionen presenteras den fortsatta strategin- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Anställningstrygghet
Motion 2003/04:A323 av Lars Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A323 av Lars Johansson m.fl. s Anställningstrygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förstärkt anställningstrygghet. Motivering Lagen om anställningsskydd LAS är en skyddslagstiftning som bland annat ska förhindra- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öppettider i handeln
Motion 2003/04:A322 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A322 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. s Öppettider i handeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om affärstidslagen. Motivering Sverige har i en europeisk jämförelse mycket liberala regler för öppethållande inom- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Studier och a-kassa
Motion 2003/04:A321 av Rolf Lindén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A321 av Rolf Lindén m.fl. s Studier och a-kassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studier och a-kassa. Motivering Sverige kommer inom några år att ha stor arbetskraftsbrist inom vård-omsorgs-utbildnings- och teknikyrken.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärkt skydd för föräldralediga
Motion 2003/04:A318 av Christina Nenes och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A318 av Christina Nenes och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Stärkt skydd för föräldralediga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om förändringar i arbetslagstiftningen. Motivering I maj presenterade SCB en ny undersökning- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turordningsreglerna i LAS
Motion 2003/04:A317 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A317 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Turordningsreglerna i LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undantagen i LAS vad gäller turordningsreglerna skall tas bort. Motivering Sedan lagändringen- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skyddsombudsverksamhet
Motion 2003/04:A313 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A313 av Claes-Göran Brandin m.fl. s Skyddsombudsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetsmiljöarbetet. Motivering Arbetsgivarnas huvudansvar för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet är grundläggande i arbetsmiljölagen- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Farligt ensamarbete
Motion 2003/04:A251 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2003/04:A251 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Farligt ensamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en strategi för begränsning av farligt ensamarbete. Motivering Många arbetstagare finns på arbetsplatser där- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tjänstevikt på släpvagnskombinationer
Motion 2003/04:T374 av Rolf Lindén och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T374 av Rolf Lindén och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Tjänstevikt på släpvagnskombinationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reglerna för släpvagnskombinationer snarast bör ändras. Motivering Det regelverk- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Infrastrukturutbyggnad i Västsverige
Motion 2003/04:T303 av Nils-Erik Söderqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T303 av Nils-Erik Söderqvist m.fl. s Infrastrukturutbyggnad i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att infrastruktursatsningar för perioden 20042015 på ett bättre och mer rimligt sätt tillgodoser trafiksäkerhet,- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändringar av behörigheter för sjöpersonal
Motion 2003/04:T479 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T479 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Förändringar av behörigheter för sjöpersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar i förordningen om behörigheter för sjöpersonal, 2 kap. 3 SFS 1998:965Motivering- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kraftvärme
Motion 2003/04:Sk417 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Sk417 av Claes-Göran Brandin m.fl. s Kraftvärme Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om långsiktigt stabila villkor för kraftvärme. Motivering Regeringen har i årets budgetproposition lagt fram förslag till ny beskattning- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag