Hans Ekström (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 32
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Valprövningsnämnden
Ledamot
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Vice ordförande
- 2019-02-26 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-16
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2023-03-23 –
- Ledamot
- 2022-01-21 – 2023-03-22
- Ledamot
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2017-10-13 – 2018-10-09
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot konstitutionsutskottet 10–18 och 22–, ordförande 18–19 och 22 och vice ordförande 19–22. Suppleant finansutskottet 10–14 och EU-nämnden 14. Ledamot Valprövningsnämnden 15–19 och 22– och krigsdelegationen 18–22. Vice ordförande riksdagens råd för Riksrevisionen 22–. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 17–18 och ledamot 22–.
Föräldrar
Industritjänstemannen Carl-Axel Ekström och museikanslisten Gun Ekström, f. Holmgren.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, S:t Eskils skola i Eskilstuna, slutår 77. Ämneslärarexamen (historia, samhällskunskap och religion), slutår 82.
Anställningar
Lärare, Eskilstuna kommun 82–92.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Länsstyrelsen i Södermanlands län 95–, Länsstyrelsens råd 11–. Ledamot Mälardalens högskolas styrelse 95–10. Ledamot, PBL-kommittén 03–05. Ledamot 2020 års grundlagsutredning. Ledamot Partifinansieringsutredningen 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Eskilstuna 88–10. Kommunalråd 92–10. Vice ordförande, kommundelsnämnden Kafjärden-Öster 86–91. Ordförande, kommunstyrelsen 95–10. Suppleant, Tunafors-Ärla sociala distriktsnämnd 84–85.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Söders socialdemokratiska förening 83–85. Ordförande, Östermalms socialdemokratiska förening. Ledamot, Sörmlands partidistrikts styrelse 95–. Ordförande, Sörmlands partidistrikt 05–. Ersättare, partistyrelsen 05–11 och ledamot 11–. Ledamot, Svenska kommunförbundet/Sveriges Kommuner och Landsting, självstyrelseberedningen 95–99, samhällsbyggnadsberedningen 99–07, styrelsen 07–11. Vice ordförande, Länstrafiken Sörmland 95–11. Ledamot, Mälardalsrådets styrelse 95–11, ordförande 96–97, vice ordförande 07–11. Ordförande, trafik- och planeringsutskottet 99–07. Vice ordförande, Eurotowns 99–10. Vice ordförande, Robotdalen 04–21. Ordförande, E20–gruppen 99–08. Vice ordförande, Eskilstuna logistik och etablering 16–19. Vice ordförande Almi Stockholm Sörmland 19–. Ledamot Sundbyholmsstiftelsen. Ledamot Stiftelsen Lagersberg.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Granskningsbetänkande
Betänkande 2010/11:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, är klar med sin årliga granskning om hur regeringen skött sitt arbete. I år har KU behandlat 26 anmälningar från riksdagens ledamöter. En anmälan handlar om jordbruksminister Eskil Erlandssons styrning av Jordbruksverket. KU anser att tydliga fel har begåtts. De uppgifter som förekommit om att jordbruksministern lämnat ett uppdrag till Jordbruksverket stämmer inte. Verket hade redan påbörjat sitt arbete i frågan. Felaktiga uppgifter har därmed kommunicerats på regeringens webbplats och av jordbruksministern, bland annat i frågesvar till riksdagen. Utskottet förutsätter att det inträffade inte kommer att upprepas. En annan anmälan tar upp förhandsprövning av nya programtjänster inom public service. Regeringens beslut om förhandsprövning av nya programtjänster hos public service-företagen strider inte mot yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud, menar KU. Det ekonomiska stödet som public service-företagen får kan förenas med vissa villkor, så kallade anslagsvillkor, som regeringen beslutar om. Men villkoren måste samtidigt ha stöd i de allmänna riktlinjer som har beslutats av riksdagen. KU ifrågasätter om så har varit fallet när det gäller förhandsprövningen. Det faktum att förhandsprövningen ska innehålla en bedömning av tjänstens påverkan på marknaden nämndes inte i regeringens proposition eller i den bakomliggande utredningen. Utskottet anser även att det kan ifrågasättas om det villkoret går att kombinera med public service-företagens oberoende ställning- Anföranden och repliker
- 87, 286 minuter
- Beredning
- 2010-11-02
- Justering
- 2011-05-31
- Debatt
- 2011-06-13
- Beslut
- 2011-06-15
Småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft
Interpellation 2010/11:362 av Ekström, Hans (S)
den 11 maj Interpellation 2010/11:362 Småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft av Hans Ekström S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Sverige har i dag en väldigt hög arbetslöshet. Samtidigt behöver näringslivet arbetskraft och får inte tag i den. Regeringen har nedprioriterat riktiga utbildningar- Inlämnad
- 2011-05-11
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Ungas väg in på arbetsmarknaden
Interpellation 2010/11:352 av Karlsson, Sara (S)
den 6 maj Interpellation 2010/11:352 Ungas väg in på arbetsmarknaden av Sara Karlsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Enligt en undersökning från Novus som presenterades den 4 maj har unga som inte tidigt fått erfarenheter från arbetslivet betydligt svårare att få ett jobb senare. I undersökningen- Inlämnad
- 2011-05-06
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Bevarandet av den unika konstsamlingen på Biby
Interpellation 2010/11:361 av Ekström, Hans (S)
den 11 maj Interpellation 2010/11:361 Bevarandet av den unika konstsamlingen på Biby av Hans Ekström S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Regeringen har beslutat att inte lösa in den unika samlingen av 1700-talskonst från Konstantinopel som finns på Biby. Samlingen anses av bland andra Riksantikvarieämbetet- Inlämnad
- 2011-05-11
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Tidpunkt för åtgärdsplan mot tågkaos
Interpellation 2010/11:310 av Ekström, Hans (S)
den 6 april Interpellation 2010/11:310 Tidpunkt för åtgärdsplan mot tågkaos av Hans Ekström S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Jag har i en skriftlig fråga om vinterns tågkaos fått till svar att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att återkomma med en slutrapport den 29 februari 2012 om vilka åtgärder- Inlämnad
- 2011-04-06
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Samhällsekonomiska konsekvenser av vinterns tågkaos
Skriftlig fråga 2010/11:385 av Ekström, Hans (S)
den 16 mars Fråga 2010/11:385 Samhällsekonomiska konsekvenser av vinterns tågkaos av Hans Ekström S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Som statsrådet är väl medveten om har vinterns och förra vinterns tågkaos orsakat betydande problem för många enskilda. Fem statliga generaldirektörer påpekade i en omdiskuterad- Inlämnad
- 2011-03-16
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.)
Betänkande 2010/11:KU4
Riksdagen har beslutat om att modernisera regeringsformen. Beslutet omfattar även vissa ändringar i vallagen och kommunallagen samt följdändringar i annan lagstiftning. Regeringsformen görs enligt beslutet könsneutral och språket blir enklare. I urval innebär ändringarna i grundlagen också att: Lagrådets roll förstärks och domstolarnas självständiga ställning markeras. Statsministern stöd i riksdagen prövas efter varje val genom en obligatorisk omröstning. Sveriges medlemskap i EU tydliggörs liksom vårt deltagande i internationellt samarbete inom ramen för FN och Europarådet. Skyddet mot diskriminering utvidgas till att omfatta sexuell läggning. Statens ansvar för att stödja de nationella minoriteternas rätt att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv förtydligas. Ändringarna i vallagen innebär att valdagen flyttas från den tredje till den andra söndagen i september. Bestämmelserna om personval ändras dessutom så att spärren för personrösterna i riksdagsvalet sänks till fem procent. Kommunallagen ändras för att bland annat ge kommuner och landsting möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om extra val. Möjligheten att anordna folkomröstning med anledning av folkinitiativ ökar också. Under våren 2010 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagändringarna som vilande. Ett andra och slutligt riksdagsbeslut har inte varit möjligt förrän nu när ett val ägt rum. Vilande grundlagsförslag måste nämligen antas slutligt av en nyvald riksdag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 56, 168 minuter
- Beredning
- 2010-11-02
- Justering
- 2010-11-16
- Debatt
- 2010-11-24
- Beslut
- 2010-11-24
Forskningsmedel till Mälardalens högskola
Motion 2010/11:Ub423 av Hans Ekström och Anna Wallén (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub423 av Hans Ekström och Anna Wallén S Forskningsmedel till Mälardalens högskola s16035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningarna för forskning vid Mälardalens högskola. Motivering Mälardalens högskola- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Asyl för hbt-personer
Motion 2010/11:Sf389 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf389 av Börje Vestlund m.fl. S Asyl för hbt-personer s3054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Socialt företagande
Motion 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. S Socialt företagande s14046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska insatser.1- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU2 2010/11:FiU29 2010/11:NU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2010/11:C355 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:C355 av Kerstin Engle m.fl. S Kooperativ hyresrätt s34044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Revidering av lagen om ekonomiska föreningar
Motion 2010/11:C347 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:C347 av Kerstin Engle m.fl. S Revidering av lagen om ekonomiska föreningar s13010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska föreningar. Motivering Allt fler vill starta eget företag tillsammans, i bolagsform- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt och kultur
Motion 2010/11:Kr323 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Kr323 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbt och kultur s71054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i de olika kulturmyndigheternas och kulturinstitutionernas regleringsbrev bör framgå att dessa ska arbeta med kulturuttryck- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Meddelarskydd i privata företag
Motion 2010/11:K384 av Agneta Gille m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:K384 av Agneta Gille m.fl. S Meddelarskydd i privata företag s32026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka meddelarskyddet för privatanställda genom att utvidga efterforskningsförbudet så att det gäller även- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hatbrott och hatbrottsjourer
Motion 2010/11:Ju412 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju412 av Börje Vestlund m.fl. S Hatbrott och hatbrottsjourer s78070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning i hbt-kunskap för poliser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1 2010/11:JuU8 2010/11:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Hbt och världen
Motion 2010/11:U317 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:U317 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen s32056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU6 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2011/12:UU3
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Mänskliga rättigheter och hivpositiva
Motion 2010/11:So441 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:So441 av Börje Vestlund m.fl. S Mänskliga rättigheter och hivpositiva s38087 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hivpositiva, liksom andra personer med sexuellt överförbara sjukdomar, ska åtnjuta samma mänskliga- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Mälardalen industrial technology center
Motion 2010/11:N364 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N364 av Hans Ekström m.fl. S Mälardalen industrial technology center s10004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Mälardalen industrial technology center. Motivering Industrin i Mälardalsregionen bidrar med ett stort- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gemensam järnvägspolitik för EU
Motion 2010/11:T460 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T460 av Sven-Erik Österberg m.fl. S Gemensam järnvägspolitik för EU s45058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en gemensam järnvägspolitik för EU. Motivering För att den gemensamma marknaden ska ha reella- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Spårsatsningar i Mälardalen
Motion 2010/11:T273 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T273 av Sven-Erik Österberg m.fl. S Spårsatsningar i Mälardalen s45048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen beakta behovet av investeringar i Mälardalen. Motivering Mälardalen är viktig- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag