Ingemar Nilsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2021-08-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-04-06
- Ledamot
- 2013-10-04 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Finansutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2017-04-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2017-04-06
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2014-12-17 – 2015-10-31
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
- Personlig suppleant
- 2014-10-24 – 2016-10-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2021-08-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2019-04-01 – 2021-08-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 13-17 och finansutskottet 17-. Suppleant näringsutskottet 10-13, arbetsmarknadsutskottet 10-14, finansutskottet 14-17, EU-nämnden 14-15 och skatteutskottet 17-. Ledamot Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 16-. Personlig suppleant Riksbankens Jubileumsfond 14-16. Ordförande riksdagens råd för riksrevisionen 19-.
Utbildning
Grundskola. LO:s tre-sexveckors och tremånadersutbildningar. LO:s femmånaders funktionärsutbildning. IFU, 3 år.
Anställningar
Sågverksarbetare, Derome Såg AB 72-83. Ombudsman, Träindustriarbetareförbundet 83-87. Försäkringstjänsteman, områdeschef, marknadsansvarig, Folksam 87-99. Ombudsman, Socialdemokraterna i Västernorrland 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, Försäkringskassan, Västernorrlands län 03-04. Ordförande, Försäkringsdelegationen Västernorrlands län 05-06. Ledamot, Polisstyrelsen, Västernorrlands län 11-14. Energimyndighetens insynsråd 15-17. Ledamot, Energikommissionen. Ledamot, Regionpolisråd Nord 15-18. Ledamot, Patientskadenämnden 11-17. Ledamot, styrelsen för Norrlandsfonden 17-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, Personalnämnden, Sundsvalls kommun 86-87. Ledamot, styrelsen för Stadsbacken AB 16-.
Bostadsort
Sundsvall
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val
Betänkande 2017/18:FiU16
Förutsättningarna för fondsparande och att göra hållbara val vid sparande i fonder förbättras:
- Fondförvaltare ska tillhandahålla information om hur hänsyn till hållbarhet tas i förvaltningen av fonder.
- Fler typer av fondförvaltare ska få möjlighet att erbjuda investeringssparkonton.
- Möjligheterna att erbjuda andelar i så kallade andelsklasser i fonder utökas.
- Kapitaltäckningsreglerna för fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och värdepappersbolag ändras.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2018. Information om hållbarhet i ett företags årsberättelse ska lämnas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 31 december 2017. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 9 minuter
- Justering
- 2017-11-09
- Bordläggning
- 2017-11-14
- Debatt
- 2017-11-15
- Beslut
- 2017-11-15
Statens ansvar för infrastrukturinvesteringar
Motion 2017/18:2196 av Ingemar Nilsson (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2196 av Ingemar Nilsson S Statens ansvar för infrastrukturinvesteringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om investeringar i och underhåll av Sveriges järnvägsnät och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi måste kunna resa klimatsmart- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga
Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. S Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nästan 85- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mittuniversitetet
Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. S Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska vara en ledande kunskaps-- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökat byggande i trä
Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. S Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En stor del av jobben i- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utdrag ur brottsregister vid anställning
Motion 2017/18:2232 av Ingemar Nilsson (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2232 av Ingemar Nilsson S Utdrag ur brottsregister vid anställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utdrag ur brottsregistret vid nyanställningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering När det gäller anställning inom grundskola,- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det arbetsintegrerande sociala företagandet
Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU4 2017/18:FiU34 2017/18:NU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Tillståndshantering för gruvverksamhet
Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson båda S Tillståndshantering för gruvverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslutsprocesserna vid myndighetsbeslut vid tillståndshantering och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell strategi för att säkerställa god tillgång på rent dricksvatten i hela landet
Motion 2017/18:1356 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1356 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Nationell strategi för att säkerställa god tillgång på rent dricksvatten i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningar för en nationell strategi för säkerställande av hög- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
SGI och livslångt lärande
Motion 2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson båda S SGI och livslångt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för sjukpenning under studietiden bör ses över och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetstagarna- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov
Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. S Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att uppnå en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds i förhållande till den kommande- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättringar i patientskadelagen
Motion 2017/18:745 av Ingemar Nilsson (S)
Motion till riksdagen 2017/18:745 av Ingemar Nilsson S Förbättringar i patientskadelagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över villkoren i den nuvarande patientskadelagen i syfte att stärka patientens ställning och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ostkustbanan
Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. S Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturplaneringen bör genomföras på ett sätt som ger förutsättningar för investeringar i Ostkustbanan i Västernorrlands län och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Beställaransvar
Motion 2017/18:790 av Ingemar Nilsson (S)
Motion till riksdagen 2017/18:790 av Ingemar Nilsson S Beställaransvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen rörande beställaransvar inom åkerinäringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Åkerinäringen har under en längre tid haft- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag