Isabella Hökmark (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-12-17 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2015-01-22 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 140929-141003). Ledamot försvarsutskottet 06-10, socialutskottet 10-14 och kulturutskottet 15-. Suppleant finansutskottet 06-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 07, 08, 09, 10 och skatteutskottet 10-14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 10-14.
Utbildning
Gymnasieskola, Djursholms samskola, slutår 81. Ekonomlinjen, Stockholms universitet, slutår 87.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Danderyd 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 98-. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 94-98. Ordförande, socialnämnden 07-. Gruppledare 02-06. Ordförande, socialnämnden 07-14. Ordförande, byggnadsnämnden 15-.
Bostadsort
Stocksund
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vissa frågor rörande Försvarsmaktens personal
Betänkande 2007/08:FöU7
Riksdagen säger nej till motioner om Försvarsmaktens personal från allmänna motionstiden 2006 och 2007. Skälet är att de till stor del redan är tillgodosedda. Motionerna handlar bland annat om jämställdhet och mångfald, internationellt fredsarbete samt utbildnings- och ersättningsfrågor. Riksdagen tycker det är mycket viktigt att regeringen fortsätter att driva arbetet för att främja jämställdhet och mångfald samt att vidta åtgärder mot olika former av diskriminering. Riksdagen utgår från att regeringen senast under hösten 2008 fortsätter att redovisa arbetet med dessa frågor.- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 10, 37 minuter
- Beredning
- 2008-01-29
- Justering
- 2008-02-19
- Debatt
- 2008-03-06
- Beslut
- 2008-03-12
Överfisket i våra hav
Skriftlig fråga 2007/08:691 av Jernbeck, Isabella (m)
den 1 februari Fråga 2007/08:691 Överfisket i våra hav av Isabella Jernbeck m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Läget för torsken i haven runt omkring Sverige är ytterst allvarligt. I flera år har forskarna larmat om att torsken är på väg att försvinna. På västkusten upptäckte man år 2000 att torsken i- Inlämnad
- 2008-02-01
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Omreglera den svenska spelmarknaden
Motion 2007/08:Kr357 av Tomas Tobé m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Kr357 av Tomas Tobé m.fl. m Omreglera den svenska spelmarknaden m1453 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett licenssystem som uppfyller EG-rättens krav genom att stå öppet för företag verksamma i Sverige- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2007/08:KrU13
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Översyn av statliga myndigheter
Motion 2007/08:K328 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m)
Motion till riksdagen 2007/08:K328 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck m Översyn av statliga myndigheter m1456 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av översyn av statliga myndigheter. Motivering Enligt en rapport från Skattebetalarnas- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utjämning mellan kommuner
Motion 2007/08:Fi246 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi246 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck m Utjämning mellan kommuner Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den kommunala utjämningen. Motivering Ytterliggare ett förslag om utjämning- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjöfartsstöd till skolfartyg
Motion 2007/08:T266 av Isabella Jernbeck (m)
Motion till riksdagen 2007/08:T266 av Isabella Jernbeck m Sjöfartsstöd till skolfartyg m1301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sjöfartsstöd till skolfartyg. Motivering Skolfartyg fyller en viktig roll för att kunna locka unga till ett arbete- Inlämnad
- 2007-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skattefri subvention för motion och friskvård inom alla sporter
Motion 2007/08:Sk300 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Sk300 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck m Skattefri subvention för motion och friskvård inom alla sporter m1302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattefri subvention för motion och friskvård inom alla sporter.- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avgifter i grundskolan
Motion 2007/08:Ub345 av Isabella Jernbeck och Björn Hamilton (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub345 av Isabella Jernbeck och Björn Hamilton m Avgifter i grundskolan m1303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avgifter i grundskolan. Motivering Enligt lag är det förbjudet idag för grundskolan att ta ut avgifter- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kriminalisering av kontakter med barn som har sexuellt syfte
Motion 2007/08:Ju320 av Isabella Jernbeck och Björn Hamilton (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Ju320 av Isabella Jernbeck och Björn Hamilton m Kriminalisering av kontakter med barn som har sexuellt syfte m1299 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kriminalisera kontakter med barn som har sexuellt syfte.- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:JuU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hemtjänst för sommarboende
Motion 2007/08:So288 av Isabella Jernbeck (m)
Motion till riksdagen 2007/08:So288 av Isabella Jernbeck m Hemtjänst för sommarboende m1162 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hemtjänst för sommarboende. Motivering Under sommar- och semestertider flyttar många människor tillfälligt till sommarbostäder- Inlämnad
- 2007-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgodoräknande av värnpliktsutbildningen i civila sammanhang
Motion 2007/08:Fö228 av Rolf K Nilsson och Isabella Jernbeck (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Fö228 av Rolf K Nilsson och Isabella Jernbeck m Tillgodoräknande av värnpliktsutbildningen i civila sammanhang m1105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Utbildningsdepartementet i samarbete med berörda departement- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:FöU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag