Isak From (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 205
- Titel
- Driftstekniker.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- isak.from@riksdagen.se
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Kvittningsperson
Näringsutskottet
Ledamot
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2017-03-14 –
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Montör, Volvo Personvagnar AB 85–88. Varierande drift- och borrningsarbeten, TGB-koncernen 88–00. Bergarbetare, Renfors åkeri 00–03. Driftstekniker, Extena 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Fastighetsdomstolen i Västerbotten 06–10. Ersättare, Gentekniknämnden 14–22. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västerbotten 16–22. Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen 14–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norsjö 02–. Ersättare, kommunstyrelsen 99–06. Ordförande, bygg- och miljönämnden 03–06 och utbildnings- och kulturnämnden 07–10. Vice ordförande, kommunstyrelsens tekniska utskott 99–02. 1:e ersättare, landstingsfullmäktige 06–10. Ledamot, nämnden för regional utveckling i Västerbottens läns landsting 07–10. Regionfullmäktig, Västerbotten 08–10. Ledamot, folkhälsonämnden för Skellefteå-Norsjö 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
FFM lagbas, Byggnads avd. 12 95–99. Avdelningsombud, Metall avd. 49 01–02, Industrifacket 03–06. Skyddsombud, Industrifacket 03–06. Huvudskyddsombud, IF Metall avd. 3 06–10, avdelningsombud 06–12. Ledamot, Avdelningsstyrelsen avd. 3. Politiskt ansvarig, IF Metall Norra Västerbotten avd. 3. Ordförande, Norsjö S, 98–03. Ledamot, Norsjö arbetarekommuns styrelse 01–, ordförande 02–07. Ordförande Socialdemokraterna Västerbotten 18–.
Bostadsort
Norsjö
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot kulturutskottet 10–14, miljö- och jordbruksutskottet 14–22 och näringsutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 14–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 17–.
Föräldrar
Jordbrukaren/bergarbetaren Helmer Frohm och programmeraren May Frohm, f. Norberg.
Utbildning
Gymnasieskola, drifts- och underhållsteknisk linje, Sven Winqvists gymnasium, Göteborg, slutår 85. AMU Gällivare, modulutbildning tunga fordon 93. Fackliga och politiska utbildningar under 15 år.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Inkassolagen och inkassobolagen
Motion 2024/25:130 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Motion till riksdagen 2024/25:130 av Isak From och Åsa Karlsson båda S Inkassolagen och inkassobolagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa finansmarknadens möjlighet att i flera led sälja skulder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2024-09-18
- Förslag
- 4
Bankskatt och rättvisa i skattesystemet
Motion 2024/25:129 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Motion till riksdagen 2024/25:129 av Isak From och Helén Pettersson båda S Bankskatt och rättvisa i skattesystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en översyn för att bryta upp bankoligopolet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2024-09-18
- Förslag
- 3
med anledning av skr. 2023/24:111 Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher
Motion 2023/24:2883 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2883 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av skr. 2023/24:111 Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om exportfrämjandets betydelse för företag i kulturella och kreativa branscher och- Inlämnad
- 2024-04-24
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU19
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning
Motion 2023/24:2853 av Fredrik Olovsson m.fl. (S, C)
Motion till riksdagen 2023/24:2853 av Fredrik Olovsson m.fl. S, C med anledning av prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår det planeringsmål som regeringen föreslår ska gälla för elsystemet. Riksdagen avslår det leveranssäkerhetsmål som regeringen föreslår- Inlämnad
- 2024-04-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2023/24:19 Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg
Motion 2023/24:2754 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2754 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av prop. 2023/24:19 Ny kärnkraft i Sverige ett första steg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1984:3 om kärnteknisk- Inlämnad
- 2023-10-18
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Samma hastighet för A-traktorer som för mopedbilar
Motion 2023/24:2055 av Isak From och Joakim Järrebring (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:2055 av Isak From och Joakim Järrebring båda S Samma hastighet för A-traktorer som för mopedbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa utbildnings- och säkerhetskraven för A-traktorer samt att A-traktorn bör kunna framföras i samma- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inlandsbanan
Motion 2023/24:1957 av Isak From och Serkan Köse (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:1957 av Isak From och Serkan Köse båda S Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statliga garantier för att rusta upp Inlandsbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inlandsbanan sträcker sig från Kristinehamn i söder- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler bostäder i den gröna industriella omställningens spår
Motion 2023/24:2021 av Isak From och Malin Larsson (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:2021 av Isak From och Malin Larsson båda S Fler bostäder i den gröna industriella omställningens spår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler industriellt producerade byggnader i trä och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU13 2023/24:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kompetensförsörjning i den gröna industriella omvandlingen
Motion 2023/24:2020 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2020 av Isak From m.fl. S Kompetensförsörjning i den gröna industriella omvandlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av kompetensförsörjningsinsatser i norra Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:KrU4 2023/24:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Inhemsk biodrivmedelsproduktion
Motion 2023/24:2056 av Isak From och Monica Haider (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:2056 av Isak From och Monica Haider båda S Inhemsk biodrivmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av styrmedel och långsiktiga spelregler för svensk inhemsk biodrivmedelsproduktion och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktur för människor och industri i norra Sverige
Motion 2023/24:2023 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2023 av Isak From m.fl. S Infrastruktur för människor och industri i norra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av fortsatt utveckling av samtliga transportslags infrastruktur i norra Sverige och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling
Motion 2023/24:2635 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2635 av Fredrik Olovsson m.fl. S Utgiftsområde 19 Regional utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Tabell 1 Anslagsförslag 2024 för utgiftsområde 19 Regional utveckling- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2023/24:2634 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2634 av Fredrik Olovsson m.fl. S Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag om att avskaffa målet för turismpolitiken regeringens- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Gruv- och mineralpolitik
Motion 2023/24:2633 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2633 av Fredrik Olovsson m.fl. S Gruv- och mineralpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en extern instans som godkänner miljökonsekvensbeskrivningen och om denna kan anses komplett innan miljöprövning inleds, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2023/24:MJU13 2023/24:MJU17 2023/24:NU8
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Handel och exportfrämjande
Motion 2023/24:2632 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2632 av Fredrik Olovsson m.fl. S Handel och exportfrämjande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målet för handelspolitiken ska vara en fri, hållbar och rättvis handel och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2023/24:AU5 2023/24:NU1 2023/24:NU13
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,
Näringsliv
Motion 2023/24:2631 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2631 av Fredrik Olovsson m.fl. S Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt system för korttidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsningar av företags vinstutdelning- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2023/24:AU3 2023/24:MJU1 2023/24:NU10 2023/24:NU11 2023/24:NU13 2023/24:NU14 2023/24:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Immateriella rättigheter
Motion 2023/24:2630 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2630 av Fredrik Olovsson m.fl. S Immateriella rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en upphovsrätt som fungerar i det digitala samhället, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU7
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
El- och energiförsörjning för ökad tillväxt och välstånd
Motion 2023/24:2693 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2693 av Fredrik Olovsson m.fl. S El- och energiförsörjning för ökad tillväxt och välstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en långsiktig blocköverskridande energiöverenskommelse och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- 2023/24:MJU13 2023/24:NU14 2023/24:NU5 2023/24:NU9
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): 18 avslag
Statliga bolag
Motion 2023/24:2683 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2683 av Fredrik Olovsson m.fl. S Statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ägarstyrningen av Vattenfall AB och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om valberedningsarbetet i de- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2023/24:2663 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2663 av Fredrik Olovsson m.fl. S Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2024 ställa ut kreditgarantier för lån till investeringar- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag