Isak From (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 205
- Titel
- Driftstekniker.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- isak.from@riksdagen.se
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Kvittningsperson
Näringsutskottet
Ledamot
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2017-03-14 –
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Montör, Volvo Personvagnar AB 85–88. Varierande drift- och borrningsarbeten, TGB-koncernen 88–00. Bergarbetare, Renfors åkeri 00–03. Driftstekniker, Extena 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Fastighetsdomstolen i Västerbotten 06–10. Ersättare, Gentekniknämnden 14–22. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västerbotten 16–22. Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen 14–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norsjö 02–. Ersättare, kommunstyrelsen 99–06. Ordförande, bygg- och miljönämnden 03–06 och utbildnings- och kulturnämnden 07–10. Vice ordförande, kommunstyrelsens tekniska utskott 99–02. 1:e ersättare, landstingsfullmäktige 06–10. Ledamot, nämnden för regional utveckling i Västerbottens läns landsting 07–10. Regionfullmäktig, Västerbotten 08–10. Ledamot, folkhälsonämnden för Skellefteå-Norsjö 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
FFM lagbas, Byggnads avd. 12 95–99. Avdelningsombud, Metall avd. 49 01–02, Industrifacket 03–06. Skyddsombud, Industrifacket 03–06. Huvudskyddsombud, IF Metall avd. 3 06–10, avdelningsombud 06–12. Ledamot, Avdelningsstyrelsen avd. 3. Politiskt ansvarig, IF Metall Norra Västerbotten avd. 3. Ordförande, Norsjö S, 98–03. Ledamot, Norsjö arbetarekommuns styrelse 01–, ordförande 02–07. Ordförande Socialdemokraterna Västerbotten 18–.
Bostadsort
Norsjö
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot kulturutskottet 10–14, miljö- och jordbruksutskottet 14–22 och näringsutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 14–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 17–.
Föräldrar
Jordbrukaren/bergarbetaren Helmer Frohm och programmeraren May Frohm, f. Norberg.
Utbildning
Gymnasieskola, drifts- och underhållsteknisk linje, Sven Winqvists gymnasium, Göteborg, slutår 85. AMU Gällivare, modulutbildning tunga fordon 93. Fackliga och politiska utbildningar under 15 år.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2019-05-16
Skyddet av värdefull skog
Betänkande 2018/19:MJU8
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen och ett 30-tal motioner från den allmänna motionstiden 2018 som rör skyddet av värdefull skog. Skrivelsen är ett svar på Riksrevisionens granskning av om statens insatser för skydd av värdefull skog hjälper till att nå riksdagens och regeringens målsättningar för miljö och friluftsliv på ett kostnadseffektivt sätt. Motionerna handlar bland annat om ägande- och brukanderätt, mål för skogspolitiken, skogsvårdslagstiftningen, artskyddsförordningen och omställning av jordbruksmark till skogsmark.
Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska fortsätta att försvara det nationella självbestämmandet i skogsfrågor inom EU-samarbetet.
Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att den ska inrätta en nationell bioekonomistrategi för att skapa större miljö- och klimatnytta. Strategin ska bland annat underlätta samarbete mellan staten och näringslivet för att underlätta de omställningar som krävs inom skogsindustrin och lantbruket.
Riksdagen sa vidare nej till övriga motioner och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 35
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 29
- Anföranden och repliker
- 16, 90 minuter
- Justering
- 2019-02-26
- Bordläggning
- 2019-03-05
- Debatt
- 2019-03-06
- Beslut
- 2019-03-06
Jakt och viltvård
Betänkande 2018/19:MJU6
Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om bland annat det allmänna uppdraget, viltförvaltningsdelegationerna, begränsning av vildsvinsstammarna, jaktmedel, terrängkörning vid jakt, finansieringsfrågor samt förvaltningen av älg och kronhjort. Riksdagen sa nej till förslagen bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.
- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 27, 95 minuter
- Justering
- 2019-02-14
- Bordläggning
- 2019-02-27
- Debatt
- 2019-02-28
- Beslut
- 2019-03-06
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Inrikesminister- Datum
- 2019-02-14
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Betänkande 2018/19:MJU2
Cirka 21 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till areella näringar, landsbygd och livsmedel. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.
Riksdagen sa också ja till att 760 miljoner kronor avsätts för utgifter för ekonomiskt stöd till livsmedelsproduktionen i syfte att kompensera för inkomstbortfall i spåren av 2018 års torka samt att 72 miljoner kronor avsätts i syfte att stödja skogsägare som drabbats av sommarens omfattande bränder.
Riksdagen riktade även en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.
- Behandlade dokument
- 22
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 43, 123 minuter
- Justering
- 2018-12-13
- Bordläggning
- 2018-12-19
- Debatt
- 2018-12-20
- Beslut
- 2018-12-21
Stärk möjligheten för samhället att vid behov nyttja privata helikopterföretag
Motion 2018/19:2681 av Isak From (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2681 av Isak From S Stärk möjligheten för samhället att vid behov nyttja privata helikopterföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att MSB bör beakta privata helikopterföretags betydelse vid brand och andra samhällsfarliga situationer- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU7 2018/19:SoU8
Ålderskrav och kompetensbevis för vattenskoter
Motion 2018/19:2089 av Isak From (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2089 av Isak From S Ålderskrav och kompetensbevis för vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ersätta nuvarande vattenskoterförordning med ett krav på behörighetsbevis, förarbevis eller körkort samt åldersgränser- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU14
Säkerställ staten som garant för de små flygplatserna
Motion 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson båda S Säkerställ staten som garant för de små flygplatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att klara de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för regionala flygplatser- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU7 2018/19:TU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Norra Skandinaviens viktiga öst–västliga utvecklingsperspektiv
Motion 2018/19:1776 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1776 av Isak From och Helén Pettersson båda S Norra Skandinaviens viktiga östvästliga utvecklingsperspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att i samverkan med EU, Norge och- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Riksdagsledamöternas e-postkorgar översvämmas
Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli båda S Riksdagsledamöternas e-postkorgar översvämmas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skilja på intern och extern e-post och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Underlätta arrangemang med historiska fordon
Motion 2018/19:1298 av Isak From (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1298 av Isak From S Underlätta arrangemang med historiska fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att underlätta för historiska fordonsföreningar att genomföra uppvisning på väg och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
EU:s TEN-T Core Network till målåret 2030
Motion 2018/19:1597 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1597 av Isak From och Åsa Karlsson båda S EU:s TEN-T Core Network till målåret 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen överväga åtgärder för att klara färdigställandet av Norrbotniabanan före 2030 och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kompetensförsörjning i arbetslivet
Motion 2018/19:1056 av Isak From och Björn Wiechel (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1056 av Isak From och Björn Wiechel båda S Kompetensförsörjning i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta generationsväxling i företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU6 2018/19:NU7 2018/19:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Nästa steg för landsbygden
Motion 2018/19:1035 av Isak From och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1035 av Isak From och Anna-Caren Sätherberg båda S Nästa steg för landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta nästa steg i utvecklingen av landsbygdspolitiken genom att rikta stöd till de minsta kommunerna och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU9 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Underlätta för kooperativt och socialt företagande
Motion 2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson båda S Underlätta för kooperativt och socialt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en lagstiftning för en förenklad övergång från aktiebolag/enskild firma till medarbetarägt bolag- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Konkurrenskraftig klimatsmart industri
Motion 2018/19:844 av Isak From och Emilia Töyrä (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:844 av Isak From och Emilia Töyrä båda S Konkurrenskraftig klimatsmart industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om industrins regionala betydelse och vikten av en hållbar och konkurrenskraftig industri i norra Sverige och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU14 2018/19:NU8
Lönetvisteförhandlingar i domstol
Motion 2018/19:754 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:754 av Isak From och Åsa Karlsson båda S Lönetvisteförhandlingar i domstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en ändring i konkurslagen så att tingsrätten ges möjlighet att bedöma hela bolagets ekonomiska situation och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag