Jabar Amin (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Västerbottens län
- Titel
- Statsvetare.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2012-05-21 – 2018-09-24
- Ledig
- 2012-03-12 – 2012-05-20
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2012-03-11
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-22
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 10-16. Suppleant konstitutionsutskottet 10-14.
Utbildning
Matematikerlinjen, Umeå universitet 86-89. Fil.mag. statsvetenskap, Umeå universitet 96.
Anställningar
Tolk. Handläggare. Projektledare. Verksamhetschef.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Migrationverkets styrelse 03-08. Ledamot, Kommundemokratiutredningen 01 och Pressutredningen 04-06.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Umeå 06-10, ersättare 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 02-06. Ledamot, för- och grundskolenämnden 02-06. Ersättare, Svenska Kommunförbundet 03-06.
Litteratur
Artiklar om samhällsfrågor.