Jan R Andersson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Politisk sekreterare.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-06-22 – 2022-09-26
- Ledig
- 2020-03-09 – 2020-06-21
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2020-03-08
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-11-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2011-11-23 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Civilutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-01-29 – 2008-05-07
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
- Suppleant
- 2007-06-04 – 2010-10-12
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot socialutskottet 06-11, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, justitieutskottet 11-14, försvarsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Suppleant civilutskottet 06-10, EU-nämnden 07-10 och 18- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17 och 18. Suppleant OSSE-delegationen 14-18.
Föräldrar
Företagaren Stig-Arne Andersson och Birgit Andersson, f. Hansson.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig teknisk linje, Midskogsskolan i Luleå, slutår 91. Militärtjänst och reservofficersutbildning Ing 3/Arméns fältarbetscentrum, Eksjö, slutår 93. Studier vid Högskolan i Luleå och Umeå universitet 94-97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Västerbottens läns landsting 96-98. Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99-06.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Luleå 92-94. Kommunfullmäktig, Kalmar 02-. Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden 02-06. Ledamot, Regionförbundet i Kalmar läns styrelse.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Införselkvoterna för alkohol
Interpellation 2006/07:580 av Holm, Ulf (mp)
den 28 maj Interpellation 2006/07:580 Införselkvoterna för alkohol av Ulf Holm mp till statsrådet Maria Larsson kd Kristi himmelsfärdshelgen har just avslutats och med den ännu en storhelg där alkoholen flödat, inte minst bland många unga. En av orsakerna till det ökade supandet är med stor sannolikhet att införselkvoterna- Inlämnad
- 2007-05-28
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Svenska lokalproducenters möjlighet att sälja via Systembolaget
Skriftlig fråga 2006/07:1008 av Andersson, Jan R (m)
den 12 april Fråga 2006/07:1008 Svenska lokalproducenters möjlighet att sälja via Systembolaget av Jan R Andersson m till statsrådet Maria Larsson kd I Sverige finns i dag över 100 företagare som framställer lokalt producerade alkoholprodukter från svensk jordbruksråvara. Förutom ett antal mikrobryggerier för- Inlämnad
- 2007-04-12
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Elevers studietakt
Skriftlig fråga 2006/07:1007 av Andersson, Jan R (m)
den 12 april Fråga 2006/07:1007 Elevers studietakt av Jan R Andersson m till statsrådet Jan Björklund fp Under en inspektion av Skolverket förra året riktades kritik mot att en skola erbjudit eleverna olika undervisningsgrupper i ett främmande språk. Eleverna hade vid skolan fått välja grupp. Den ena gruppen var- Inlämnad
- 2007-04-12
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Betänkande 2006/07:SoU8
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över Socialstyrelsens roll och ansvar i förhållande till de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Registren innehåller bland annat data om behandlingen av patienter och syftet med registren är att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården och att minska kvalitetsskillnader mellan olika vårdgivare i landet. Regeringen ska också utreda förutsättningarna för fortsatt statligt stöd till registren och klargöra Socialstyrelsens ansvar och befogenheter att följa och utveckla vården på nationell nivå. Riksdagen sade även nej till motioner från den allmänna motionstiden 2005 och 2006 om hälso- och sjukvård.- Behandlade dokument
- 119
- Förslagspunkter
- 47
- Reservationer
- 40
- Anföranden och repliker
- 53, 157 minuter
- Justering
- 2007-02-27
- Debatt
- 2007-03-21
- Beslut
- 2007-03-21
PPM-sparande med små belopp
Skriftlig fråga 2006/07:910 av Andersson, Jan R (m)
den 21 mars Fråga 2006/07:910 PPM-sparande med små belopp av Jan R Andersson m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Bland de svenskar som är födda under slutet av 30-talet och de första åren av 40-talet är det många som har mycket små belopp i sitt PPM-pensionskapital. I många fall innebär detta att pensionsutbetalningar- Inlämnad
- 2007-03-21
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Alkoholfrågor
Betänkande 2006/07:SoU5
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika alkoholfrågor.- Behandlade dokument
- 34
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 16, 74 minuter
- Justering
- 2007-02-01
- Debatt
- 2007-02-15
- Beslut
- 2007-02-21
EU och alkoholen
Interpellation 2006/07:150 av Frid, Egon (v)
den 11 december Interpellation 2006/07:150 EU och alkoholen av Egon Frid v till statsrådet Maria Larsson kd Sveriges medlemskap i EU har inneburit att flera av de verksamma instrument som medverkat till att begränsa alkoholskadorna trubbats av, vilket fått till följd att totalkonsumtionen av alkohol ökat kraftigt.- Inlämnad
- 2006-12-11
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2006/07:1)
Betänkande 2006/07:FiU2
Anslaget för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning kommer att uppgå till 11,9 miljarder kronor 2007. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Utgiftsområdet omfattar bland annat anslag till statliga tjänstepensioner, regeringens stabsmyndigheter och Riksrevisionen. Riksdagen godkände också regeringens förslag om att ändra målet för området Finansiell styrning och tillsyn. Förslaget innebär ett tillägg i nuvarande mål med betydelsen att reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn.- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 18, 36 minuter
- Justering
- 2006-12-05
- Debatt
- 2006-12-21
- Beslut
- 2006-12-21
Lokalt kryddad snaps
Skriftlig fråga 2006/07:390 av Andersson, Jan R (m)
den 18 december Fråga 2006/07:390 Lokalt kryddad snaps av Jan R Andersson m till statsrådet Maria Larsson kd Enligt Folkhälsoinstitutets bedömning kan egen tillverkning av alkohol jämställas med att själv krydda sin snaps, om detta sker för utskänkning. Med anledning av denna tolkning kan nu krögare som under många- Inlämnad
- 2006-12-18
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Förmånsbeskattning av fri parkering
Skriftlig fråga 2006/07:379 av Andersson, Jan R (m)
den 15 december Fråga 2006/07:379 Förmånsbeskattning av fri parkering av Jan R Andersson m till finansminister Anders Borg m För den arbetsgivare som erbjuder sina anställda fri parkering vid jobbet innebär detta även att arbetsgivaren i de flesta fall är skyldig att redovisa marknadsvärdet för parkeringen såsom- Inlämnad
- 2006-12-15
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Återföring av starkölsförsäljning till Sverige
Skriftlig fråga 2006/07:217 av Andersson, Jan R (m)
den 24 november Fråga 2006/07:217 Återföring av starkölsförsäljning till Sverige av Jan R Andersson m till statsrådet Maria Larsson kd Vi svenskar har sedan vi blev EU-medlemmar förändrat våra konsumtionsmönster när det gäller alkohol. Framför allt gäller detta handeln med starköl. Den legala och illegala införseln- Inlämnad
- 2006-11-24
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Bryggerinäringens framtid
Skriftlig fråga 2006/07:216 av Andersson, Jan R (m)
den 24 november Fråga 2006/07:216 Bryggerinäringens framtid av Jan R Andersson m till näringsminister Maud Olofsson c Sedan Sveriges EU-inträde har den svenska bryggerinäringen minskat sin ölförsäljning med närmare en fjärdedel. Detta har fått till följd att flera av landets bryggerienheter har tvingats lägga- Inlämnad
- 2006-11-24
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Miljöprövning av uranbrytning i Sverige
Motion 2006/07:N263 av Jan R Andersson (m)
Motion till riksdagen 2006/07:N263 av Jan R Andersson m Miljöprövning av uranbrytning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över eventuella miljökonsekvenser kring uranbrytning i Sverige. Motivering För närvarande sker prospektering- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:NU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kustnära ålfiske
Motion 2006/07:MJ274 av Jan R Andersson (m)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ274 av Jan R Andersson m Kustnära ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring av kustnära ålfiske. Motivering Det svenska kustfisket har en stark tradition för boende längs våra kuster och större insjöar.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggnaden av E 22
Motion 2006/07:T313 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2006/07:T313 av Jeppe Johnsson m.fl. m Utbyggnaden av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnaden av E 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativ finansiering av utbyggnaden- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag